葉明仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉明仁的職稱是董事長, 持有股份數是650, 公司名稱是傳勝股份有限公司, 統一編號是89444766.
董監事資料集 資料集的 葉明仁 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 葉明仁 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 傳勝股份有限公司 | 統一編號: 89444766 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 傳勝股份有限公司 | 統一編號: 89444766 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 傳勝股份有限公司 | 統一編號: 89444766 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 傳勝股份有限公司 | 統一編號: 89444766 |
[ 搜尋所有相關: 葉明仁 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 89444766 | 電話號碼: 25027559 | 臺北市中山區復興北路366號3樓 |
統一編號: 89444766 | 電話號碼: 25027559 | 臺北市中山區復興北路366號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 葉明仁 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 傳勝 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 傳勝 ...) | 總機電話: (07)555-0864 | 公司代號: 4139 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 28993894 | 住址: P.O. Box 61, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman | 董事長: 黃博聞 | 成立日期: 20090714 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 勝貿企業有限公司 | 統一編號: 30427397 @ 董監事資料集 |
| 敍述者: 國立東華大學歷史系故事島團隊(詹傳勝) | 上傳者: 許雅涵 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/01/15 | 故事摘要: 劉建霖是豆和菓子的老闆,2009年3月進入日本東京製菓學校,學習製作日式傳統甜點和菓子,2011年3月畢業後,2014年4月在花蓮開店,他談到了許多在日本東京學習和菓子的經歷,以及後來在花蓮開店的歷程... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 資料集識別碼: 73920 | 品質檢測: https://data.taipei/api/getDatasetInfo/downloadResource?id=89bebb3a-990d-4070-bd67-631a575f6d4a&rid=... | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 市集販賣內容簡介、座標(84) | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 臺北市市場處 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 116853 | 品質檢測: https://data.taipei/api/getDatasetInfo/downloadResource?id=89bebb3a-990d-4070-bd67-631a575f6d4a&rid=... | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 市集販賣內容簡介、座標(84) | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 臺北市市場處 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 統一編號: 22292380 | 電話號碼: 04-8731101 | 彰化縣社頭鄉里仁村員集路一段151-6號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院機械所 | 產出年度: 95 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 先進製造與系統關鍵技術發展四年計畫 | 專利發明人: 張均豪、廖仕傑、黃國興、陳維昱、莊傳勝 | 證書號碼: I261316 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
總機電話: (07)555-0864 | 公司代號: 4139 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 28993894 | 住址: P.O. Box 61, Harbour Centre, George Town, Grand Cayman | 董事長: 黃博聞 | 成立日期: 20090714 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 勝貿企業有限公司 | 統一編號: 30427397 @ 董監事資料集 |
敍述者: 國立東華大學歷史系故事島團隊(詹傳勝) | 上傳者: 許雅涵 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/01/15 | 故事摘要: 劉建霖是豆和菓子的老闆,2009年3月進入日本東京製菓學校,學習製作日式傳統甜點和菓子,2011年3月畢業後,2014年4月在花蓮開店,他談到了許多在日本東京學習和菓子的經歷,以及後來在花蓮開店的歷程... @ 國民記憶庫故事資料 |
資料集識別碼: 73920 | 品質檢測: https://data.taipei/api/getDatasetInfo/downloadResource?id=89bebb3a-990d-4070-bd67-631a575f6d4a&rid=... | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 市集販賣內容簡介、座標(84) | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 臺北市市場處 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 116853 | 品質檢測: https://data.taipei/api/getDatasetInfo/downloadResource?id=89bebb3a-990d-4070-bd67-631a575f6d4a&rid=... | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 市集販賣內容簡介、座標(84) | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 臺北市市場處 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
統一編號: 22292380 | 電話號碼: 04-8731101 | 彰化縣社頭鄉里仁村員集路一段151-6號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院機械所 | 產出年度: 95 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 先進製造與系統關鍵技術發展四年計畫 | 專利發明人: 張均豪、廖仕傑、黃國興、陳維昱、莊傳勝 | 證書號碼: I261316 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
[ 搜尋所有 傳勝 ... ]
根據姓名 葉明仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉明仁 ...) | 敍述者: | 上傳者: 旅遊文學館 | 故事類別: 家庭/家族,原住民 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/12/03 | 故事摘要: 屏東縣瑪家鄉佳義村長葉明仁是排灣族人,從小在部落長大,雖然家境不好,但他總是任勞任怨。學校畢業後出社會工作,仍繼續進修,後來到分局擔任服務員,但是服務部落的心從未改變。轉任村長後,獲得村民好評,他說家... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 管理人電話: 08-7990209 | 預計收容村里: 佳義村 | 適用災害類別: 水災,土石流 | 屏東縣瑪家鄉 | 佳義村 | 泰平巷11號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 眾成事業有限公司 | 統一編號: 28088358 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜得企業股份有限公司 | 統一編號: 52817264 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 348000 | 所代表法人: 樂活生技開發股份有限公司 | 植物工房科技股份有限公司 | 統一編號: 53785992 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 艾美京國際有限公司 | 統一編號: 53918711 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 104000 | 所代表法人: 艾美京國際有限公司 | 來來辦桌國際股份有限公司 | 統一編號: 54646962 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大風堂藝廊股份有限公司 | 統一編號: 70441254 @ 董監事資料集 |
敍述者: | 上傳者: 旅遊文學館 | 故事類別: 家庭/家族,原住民 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/12/03 | 故事摘要: 屏東縣瑪家鄉佳義村長葉明仁是排灣族人,從小在部落長大,雖然家境不好,但他總是任勞任怨。學校畢業後出社會工作,仍繼續進修,後來到分局擔任服務員,但是服務部落的心從未改變。轉任村長後,獲得村民好評,他說家... @ 國民記憶庫故事資料 |
管理人電話: 08-7990209 | 預計收容村里: 佳義村 | 適用災害類別: 水災,土石流 | 屏東縣瑪家鄉 | 佳義村 | 泰平巷11號 @ 避難收容處所點位檔 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 眾成事業有限公司 | 統一編號: 28088358 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜得企業股份有限公司 | 統一編號: 52817264 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 348000 | 所代表法人: 樂活生技開發股份有限公司 | 植物工房科技股份有限公司 | 統一編號: 53785992 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 艾美京國際有限公司 | 統一編號: 53918711 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 104000 | 所代表法人: 艾美京國際有限公司 | 來來辦桌國際股份有限公司 | 統一編號: 54646962 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大風堂藝廊股份有限公司 | 統一編號: 70441254 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 葉明仁 ... ]
范傳勝 | 地址: 台中市北區興進路1號 | 電話: 04-2233-0439 |
傳勝實業股份有限公司 | 地址: 彰化縣社頭鄉社斗路一段803巷56弄26號 | 電話: 04-873-1101 |
傳勝企業有限公司 | 地址: 新北市板橋區莒光路2巷21號之2,3樓 | 電話: 02-2253-9685 |
傳勝企業有限公司 | 地址: 新北市板橋區松柏街81號2樓 | 電話: 02-2253-3122 |
傳勝股份有限公司 | 地址: 台北市松山區復興北路499巷5弄1號1樓 | 電話: 02-2501-8060 |
傳勝股份有限公司 | 地址: 台北市松山區復興北路499巷5弄1號1樓 | 電話: 02-2501-7957 |
傳勝股份有限公司 | 地址: 台北市松山區復興北路499巷5弄1號1樓 | 電話: 02-2545-1469 |
呂傳勝律師 | 地址: 桃園市桃園區三民路二段259號 | 電話: 03-332-2106 |
名稱 傳勝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 傳勝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
傳勝報業社 彰化縣彰化市大竹里彰南路2段240號1樓 | 黃琮勝 | 25365049 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070820825) |
傳勝行 桃園市桃園區青溪里三民路二段8號 | 邱傅勝 | 91853127 | 核准設立 - 獨資 |
傳勝工程行 新北市新莊區五工一路98號(1樓) | 黃傳傑 | 91243863 | 核准設立 - 獨資 |
傳勝企業社 高雄市小港區朝德街126號 | 郭傳城 | 91934851 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160602800) |
傳勝管理顧問有限公司 臺北市中山區中山北路3段58號8樓之8 | 丘正新 | 13028298 | 核准設立 |
傳勝行 臺南市安平區海頭里古堡街90巷23號1樓 | 陳文展 | 15718500 | 核准設立 - 獨資 |
傳勝實業股份有限公司 彰化縣社頭鄉里仁村員集路一段151-6號2樓 | 蕭永福 | 22292380 | 核准設立 |
傳勝國際股份有限公司 新北市新店區江陵里民權路95號16樓 | 劉宗信 | 28876235 | 核准設立 |
傳勝報業社 登記地址: 彰化縣彰化市大竹里彰南路2段240號1樓 | 負責人: 黃琮勝 | 統編: 25365049 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070820825) |
傳勝行 登記地址: 桃園市桃園區青溪里三民路二段8號 | 負責人: 邱傅勝 | 統編: 91853127 | 核准設立 - 獨資 |
傳勝工程行 登記地址: 新北市新莊區五工一路98號(1樓) | 負責人: 黃傳傑 | 統編: 91243863 | 核准設立 - 獨資 |
傳勝企業社 登記地址: 高雄市小港區朝德街126號 | 負責人: 郭傳城 | 統編: 91934851 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160602800) |
傳勝管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路3段58號8樓之8 | 負責人: 丘正新 | 統編: 13028298 | 核准設立 |
傳勝行 登記地址: 臺南市安平區海頭里古堡街90巷23號1樓 | 負責人: 陳文展 | 統編: 15718500 | 核准設立 - 獨資 |
傳勝實業股份有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉里仁村員集路一段151-6號2樓 | 負責人: 蕭永福 | 統編: 22292380 | 核准設立 |
傳勝國際股份有限公司 登記地址: 新北市新店區江陵里民權路95號16樓 | 負責人: 劉宗信 | 統編: 28876235 | 核准設立 |
[ 查詢所有 傳勝 ... ]
姓名 葉明仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 葉明仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建仁企業股份有限公司 高雄市前金區自強一路83巷34號 | 葉明仁 | 79279942 | 核准設立 |
傳勝出版社 臺北市中山區民權東路3段75巷2弄6號1樓 | 葉明仁 | 12401867 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030015789) |
眾成事業有限公司 桃園市中壢區中央里中山路142號13樓 | 葉明仁 | 28088358 | 核准設立 |
無雙貿易有限公司 臺北市北投區知行路316巷20弄20號4樓 | 葉明仁 | 30953285 | 核准設立 |
模具工業雜誌社 新竹縣湖口鄉湖鏡村中山路二段140號(供辦公用) | 葉明仁 | 36412701 | 歇業 - 獨資 |
粉紅蜘蛛視覺工場 宜蘭縣宜蘭市和睦里宜興路一段30號一樓 | 葉明仁 | 37842530 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040902078) |
力信建材行 宜蘭縣宜蘭市和睦里宜興路55巷17號 | 葉明仁 | 40645739 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
立偉土木包工業 宜蘭縣宜蘭市茭白里大坡路一段116巷5弄28號二樓 | 葉明仁 | 41910209 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120900411) |
建仁企業股份有限公司 登記地址: 高雄市前金區自強一路83巷34號 | 負責人: 葉明仁 | 統編: 79279942 | 核准設立 |
傳勝出版社 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段75巷2弄6號1樓 | 負責人: 葉明仁 | 統編: 12401867 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030015789) |
眾成事業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中央里中山路142號13樓 | 負責人: 葉明仁 | 統編: 28088358 | 核准設立 |
無雙貿易有限公司 登記地址: 臺北市北投區知行路316巷20弄20號4樓 | 負責人: 葉明仁 | 統編: 30953285 | 核准設立 |
模具工業雜誌社 登記地址: 新竹縣湖口鄉湖鏡村中山路二段140號(供辦公用) | 負責人: 葉明仁 | 統編: 36412701 | 歇業 - 獨資 |
粉紅蜘蛛視覺工場 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市和睦里宜興路一段30號一樓 | 負責人: 葉明仁 | 統編: 37842530 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040902078) |
力信建材行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市和睦里宜興路55巷17號 | 負責人: 葉明仁 | 統編: 40645739 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
立偉土木包工業 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市茭白里大坡路一段116巷5弄28號二樓 | 負責人: 葉明仁 | 統編: 41910209 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120900411) |
[ 查詢所有 葉明仁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 119439 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 119439 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|