張啟森
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張啟森的職稱是董事, 持有股份數是33, 公司名稱是照展股份有限公司, 統一編號是89544385.
董監事資料集 資料集的 張啟森 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張啟森 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32 | 所代表法人: | 照展股份有限公司 | 統一編號: 89544385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 照展股份有限公司 | 統一編號: 89544385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 照展股份有限公司 | 統一編號: 89544385 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 138 | 所代表法人: | 照展股份有限公司 | 統一編號: 89544385 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32 | 所代表法人: | 照展股份有限公司 | 統一編號: 89544385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 照展股份有限公司 | 統一編號: 89544385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 照展股份有限公司 | 統一編號: 89544385 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 138 | 所代表法人: | 照展股份有限公司 | 統一編號: 89544385 |
[ 搜尋所有相關: 張啟森 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 照展 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 照展 ...) | (中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)入選者 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)入選者 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.119.90029.102014 | 電話: 07-5885570 | 地址: 高雄市左營區翠峰路30號 | DN: o=冠御長照展望協會,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 敍述者: 李瓊芳 | 上傳者: 金門縣金沙鎮站管理者 | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/01/16 | 故事摘要: 邱少華1946年生於金門,1955年隨經商的父親到新加坡,從小學習書法,星洲日報稱他為「新加坡書法奇才」。45歲時正式棄商從藝,歷任新加坡國立大學各政府機構書法老師,1992年中國書法家協會稱他為三大... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 統一編號: 92173149 | 機關所在縣市: 高雄市 | 最近異動日期: 1110912 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
(中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)入選者 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)入選者 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.119.90029.102014 | 電話: 07-5885570 | 地址: 高雄市左營區翠峰路30號 | DN: o=冠御長照展望協會,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
敍述者: 李瓊芳 | 上傳者: 金門縣金沙鎮站管理者 | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/01/16 | 故事摘要: 邱少華1946年生於金門,1955年隨經商的父親到新加坡,從小學習書法,星洲日報稱他為「新加坡書法奇才」。45歲時正式棄商從藝,歷任新加坡國立大學各政府機構書法老師,1992年中國書法家協會稱他為三大... @ 國民記憶庫故事資料 |
統一編號: 92173149 | 機關所在縣市: 高雄市 | 最近異動日期: 1110912 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
[ 搜尋所有 照展 ... ]
根據姓名 張啟森 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 張啟森 ...) | 敍述者: 賴秋峰0923-500594 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 愛,社區 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/10/11 | 故事摘要: 雖然有人說雜貨店是夕陽產業,但張啟森一點也不覺得。從事南北貨批發的他,高商畢業後就開始做生意,婚後到大里定居買房子,開了一間雜貨店,除了可以照顧小孩,還能服務鄰里,不論是幫忙收包裹,或是早期借用電話等... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 卡本特國際有限公司 | 統一編號: 27526295 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3750 | 所代表法人: | 冠國建設股份有限公司 | 統一編號: 84197344 @ 董監事資料集 |
敍述者: 賴秋峰0923-500594 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 愛,社區 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/10/11 | 故事摘要: 雖然有人說雜貨店是夕陽產業,但張啟森一點也不覺得。從事南北貨批發的他,高商畢業後就開始做生意,婚後到大里定居買房子,開了一間雜貨店,除了可以照顧小孩,還能服務鄰里,不論是幫忙收包裹,或是早期借用電話等... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 卡本特國際有限公司 | 統一編號: 27526295 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3750 | 所代表法人: | 冠國建設股份有限公司 | 統一編號: 84197344 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張啟森 ... ]
照展股份有限公司 | 地址: 台中市龍井區蚵寮路330號 | 電話: 04-2639-9914 |
名稱 照展 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 照展)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
照展股份有限公司 臺中市龍井區三德里中厝路107巷21號 | 楊錫塗 | 89544385 | 核准設立 |
照展貿易有限公司 新北市土城區清水路234巷15弄14號2樓 | 陳志賢 | 29131467 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-16) |
照展興業有限公司 新北市五股區凌雲路一段一五八巷四八弄八號一樓 | | 97045159 | 解散 (文號: 2001-7-27 經90中字 第0903254503號) |
照展股份有限公司 登記地址: 臺中市龍井區三德里中厝路107巷21號 | 負責人: 楊錫塗 | 統編: 89544385 | 核准設立 |
照展貿易有限公司 登記地址: 新北市土城區清水路234巷15弄14號2樓 | 負責人: 陳志賢 | 統編: 29131467 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-16) |
照展興業有限公司 登記地址: 新北市五股區凌雲路一段一五八巷四八弄八號一樓 | 統編: 97045159 | 解散 (文號: 2001-7-27 經90中字 第0903254503號) |
姓名 張啟森 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 張啟森)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
卡本特國際有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段372巷27弄6號1樓 | 張啟森 | 27526295 | 核准設立 |
良友土木包工業 彰化縣北斗鎮文昌里地政路四之一號 | 張啟森 | 59120396 | 歇業 - 獨資 |
卡本特國際有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段372巷27弄6號1樓 | 負責人: 張啟森 | 統編: 27526295 | 核准設立 |
良友土木包工業 登記地址: 彰化縣北斗鎮文昌里地政路四之一號 | 負責人: 張啟森 | 統編: 59120396 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
|