劉德隆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉德隆的職稱是監察人, 持有股份數是500000, 公司名稱是家康股份有限公司, 統一編號是89718218.
根據名稱 家康 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 家康 ...) | (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 敍述者: | 上傳者: liao | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 劉家康 | 發佈日期: 2014/02/07 | 故事摘要: 劉家康先生的大哥在自己39歲時車禍中不幸往生,留下五個兒女,當叔叔的一肩扛下,視如己出之外也用心栽培,所有子女長大後也相當有成就,大哥的二兒子後來更當選國大代表,也就是前任客委會副主委劉東隆先生,其感... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)康原 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)康原 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)康原 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: 保證金500元,全程參與者將退還保證金 @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)康原 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: 保證金500元,全程參與者將退還保證金 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
敍述者: | 上傳者: liao | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 劉家康 | 發佈日期: 2014/02/07 | 故事摘要: 劉家康先生的大哥在自己39歲時車禍中不幸往生,留下五個兒女,當叔叔的一肩扛下,視如己出之外也用心栽培,所有子女長大後也相當有成就,大哥的二兒子後來更當選國大代表,也就是前任客委會副主委劉東隆先生,其感... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)康原 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)康原 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)康原 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: 保證金500元,全程參與者將退還保證金 @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)康原 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: 保證金500元,全程參與者將退還保證金 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 家康 ... ]
根據姓名 劉德隆 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 劉德隆 ...) | 姓名: 劉德隆 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-4353797 | 桃園市中壢區福德路61號 @ 地政士開業資料 |
| 主要產品: 086碾榖、磨粉及澱粉製品 | 統一編號: 24851711 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺東縣關山鎮新福里1鄰順興36號 @ 登記工廠名錄 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣埤頭鄉振興段六一八之四地號 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: N2809532 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 關山穀堡實業有限公司 | 統一編號: 24851711 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 中聯豐投資股份有限公司 | 統一編號: 83099865 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8050 | 所代表法人: | 中興通投資股份有限公司 | 統一編號: 83257224 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1630000 | 所代表法人: | 聯米企業股份有限公司 | 統一編號: 86213452 @ 董監事資料集 |
姓名: 劉德隆 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-4353797 | 桃園市中壢區福德路61號 @ 地政士開業資料 |
主要產品: 086碾榖、磨粉及澱粉製品 | 統一編號: 24851711 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺東縣關山鎮新福里1鄰順興36號 @ 登記工廠名錄 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣埤頭鄉振興段六一八之四地號 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: N2809532 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 關山穀堡實業有限公司 | 統一編號: 24851711 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 中聯豐投資股份有限公司 | 統一編號: 83099865 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8050 | 所代表法人: | 中興通投資股份有限公司 | 統一編號: 83257224 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1630000 | 所代表法人: | 聯米企業股份有限公司 | 統一編號: 86213452 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉德隆 ... ]
家康家具有限公司 | 地址: 桃園市龜山區樂安街435巷192號之2 | 電話: 03-328-9725 |
家康居家護理所 | 地址: 台中市南區學一街167巷11號 | 電話: 04-2263-5833 |
延康德安家康診所 | 地址: 台北市松山區延壽街48號 | 電話: 02-2742-5823 |
黃家康 | 地址: 新竹市南大路98號 | 電話: 03-526-4310 |
家康中醫診所 | 地址: 新北市永和區中正路358號1樓 | 電話: 02-2925-2200 |
家康牙醫診所 | 地址: 高雄市鼓山區篤敬路9號 | 電話: 07-554-4490 |
家康牙醫診所 | 地址: 高雄市仁武區八卦里八德中路152號 | 電話: 07-374-0505 |
瑞安德安家康診所 | 地址: 台北市大安區瑞安街208巷24弄4號 | 電話: 02-2707-7581 |
港墘德安家康診所 | 地址: 台北市內湖區港墘路105號 | 電話: 02-2627-6213 |
中坡德安家康診所 | 地址: 台北市南港區中坡南路28號1樓 | 電話: 02-2759-2581 |
名稱 家康 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 家康)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
家康實業股份有限公司 彰化縣彰化市延和里埔西街32巷190-1號 | 施淑珍 | 23485147 | 核准設立 |
家康家具有限公司 新北市泰山區民國街30號4樓 | | 80240468 | 核准設立 |
莫里斯家康有限公司 高雄市左營區正心街6號7樓之8 | 陳家康 | 50759035 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-25) |
普家康股份有限公司 臺中市烏日區太明路成豐巷5之26號 | 楊鐘祥 | 82874261 | 核准設立 |
禾家康企業社 宜蘭縣羅東鎮樹林里樹人路48之10號四樓 | 柳蜀仙 | 82356921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080903756) |
家家康有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段112號12樓之10 | 郭家嘉 | 83400782 | 核准設立 |
家康有限公司 臺北市內湖區瑞光路578號7樓 | 莊啓富 | 24755436 | 核准設立 |
家康禮品商店 桃園市大溪區仁和里埔頂路一段292號1樓 | 黃子泰 | 30149280 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049002877) |
家康實業股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市延和里埔西街32巷190-1號 | 負責人: 施淑珍 | 統編: 23485147 | 核准設立 |
家康家具有限公司 登記地址: 新北市泰山區民國街30號4樓 | 統編: 80240468 | 核准設立 |
莫里斯家康有限公司 登記地址: 高雄市左營區正心街6號7樓之8 | 負責人: 陳家康 | 統編: 50759035 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-25) |
普家康股份有限公司 登記地址: 臺中市烏日區太明路成豐巷5之26號 | 負責人: 楊鐘祥 | 統編: 82874261 | 核准設立 |
禾家康企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮樹林里樹人路48之10號四樓 | 負責人: 柳蜀仙 | 統編: 82356921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080903756) |
家家康有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段112號12樓之10 | 負責人: 郭家嘉 | 統編: 83400782 | 核准設立 |
家康有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路578號7樓 | 負責人: 莊啓富 | 統編: 24755436 | 核准設立 |
家康禮品商店 登記地址: 桃園市大溪區仁和里埔頂路一段292號1樓 | 負責人: 黃子泰 | 統編: 30149280 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049002877) |
[ 查詢所有 家康 ... ]
姓名 劉德隆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉德隆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芳隆米廠 彰化縣竹塘鄉五庄村中央路2段1275號 | 劉德隆 | 08353580 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110822453) |
永昇煤氣行 基隆市中山區西定路三五一號 | 劉德隆 | 00701679 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
新隆安車行 新竹市香山區頂埔里經國路三段八五號一樓 | 劉德隆 | 80785762 | 核准設立 - 獨資 |
第一香飲食店 新竹市北區南勢里延平路一段五五七號 | 劉德隆 | 10044219 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110003503) |
關山穀堡實業有限公司 臺東縣關山鎮新福里1鄰順興路36號 | 劉德隆 | 24851711 | 核准設立 |
馬克草本有限公司 新竹市香山區虎山里延平路二段402巷8弄2號 | 劉德隆 | 59017604 | 解散 (核准解散日期: 2018-05-23) |
中興通投資股份有限公司 新北市新莊區新北大道4段179號4樓之6 | 劉德隆 | 83257224 | 核准設立 |
芳隆米廠 登記地址: 彰化縣竹塘鄉五庄村中央路2段1275號 | 負責人: 劉德隆 | 統編: 08353580 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110822453) |
永昇煤氣行 登記地址: 基隆市中山區西定路三五一號 | 負責人: 劉德隆 | 統編: 00701679 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
新隆安車行 登記地址: 新竹市香山區頂埔里經國路三段八五號一樓 | 負責人: 劉德隆 | 統編: 80785762 | 核准設立 - 獨資 |
第一香飲食店 登記地址: 新竹市北區南勢里延平路一段五五七號 | 負責人: 劉德隆 | 統編: 10044219 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110003503) |
關山穀堡實業有限公司 登記地址: 臺東縣關山鎮新福里1鄰順興路36號 | 負責人: 劉德隆 | 統編: 24851711 | 核准設立 |
馬克草本有限公司 登記地址: 新竹市香山區虎山里延平路二段402巷8弄2號 | 負責人: 劉德隆 | 統編: 59017604 | 解散 (核准解散日期: 2018-05-23) |
中興通投資股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區新北大道4段179號4樓之6 | 負責人: 劉德隆 | 統編: 83257224 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉德隆 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|