郭明財
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭明財的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是孟逸有限公司, 統一編號是89754889.
| 統一編號: 89754889 | 電話號碼: 07-3929916 | 高雄市三民區褒揚街288號 |
統一編號: 89754889 | 電話號碼: 07-3929916 | 高雄市三民區褒揚街288號 |
[ 搜尋所有相關: 郭明財 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 孟逸 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 孟逸 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/29 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/29 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/30 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/30 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/29 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/29 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/30 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/30 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 孟逸 ... ]
無其他 郭明財 資料。
[ 搜尋所有 郭明財 ... ]
名稱 孟逸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 孟逸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
孟逸有限公司 高雄市三民區褒揚街288號 | 郭明財 | 89754889 | 核准設立 |
孟逸興業有限公司 彰化縣彰化市南興里中正路一段三四六巷二號三樓 | | 89867048 | 解散 (文號: 2000-8-5 經89中字 第089474211號) |
孟逸有限公司 登記地址: 高雄市三民區褒揚街288號 | 負責人: 郭明財 | 統編: 89754889 | 核准設立 |
孟逸興業有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市南興里中正路一段三四六巷二號三樓 | 統編: 89867048 | 解散 (文號: 2000-8-5 經89中字 第089474211號) |
姓名 郭明財 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭明財)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
財發車業行 臺南市安南區安順里安豐四街143號1樓(營業場所面積:26.44平方公尺) | 郭明財 | 13232382 | 歇業 - 獨資 |
沅洪企業社 高雄市三民區鼎新路82號6樓 | 郭明財 | 10237882 | 歇業 - 獨資 |
珈安精密企業行 高雄市三民區本和里大享路98巷9弄4號1樓 | 郭明財 | 14560812 | 歇業 - 獨資 |
沅洪企業社 高雄市三民區鼎西里4鄰鼎新路82號6樓 | 郭明財 | 21362979 | 歇業 - 獨資 |
歡喜就好餐飲店 臺中市南區永興里工學1街179巷21號1樓 | 郭明財 | 21801822 | 核准設立 - 獨資 |
金碧輝煌餐飲店 臺中市東區東興里立德東街46號1樓 | 郭明財 | 21867458 | 核准設立 - 獨資 |
隆發木材行 臺南市東區崇學里東門路2段410號 | 郭明財 | 69525023 | 歇業 - 獨資 |
大順米店 屏東縣屏東市永安里棒球路七七號 | 郭明財 | 70952086 | 歇業 - 獨資 |
財發車業行 登記地址: 臺南市安南區安順里安豐四街143號1樓(營業場所面積:26.44平方公尺) | 負責人: 郭明財 | 統編: 13232382 | 歇業 - 獨資 |
沅洪企業社 登記地址: 高雄市三民區鼎新路82號6樓 | 負責人: 郭明財 | 統編: 10237882 | 歇業 - 獨資 |
珈安精密企業行 登記地址: 高雄市三民區本和里大享路98巷9弄4號1樓 | 負責人: 郭明財 | 統編: 14560812 | 歇業 - 獨資 |
沅洪企業社 登記地址: 高雄市三民區鼎西里4鄰鼎新路82號6樓 | 負責人: 郭明財 | 統編: 21362979 | 歇業 - 獨資 |
歡喜就好餐飲店 登記地址: 臺中市南區永興里工學1街179巷21號1樓 | 負責人: 郭明財 | 統編: 21801822 | 核准設立 - 獨資 |
金碧輝煌餐飲店 登記地址: 臺中市東區東興里立德東街46號1樓 | 負責人: 郭明財 | 統編: 21867458 | 核准設立 - 獨資 |
隆發木材行 登記地址: 臺南市東區崇學里東門路2段410號 | 負責人: 郭明財 | 統編: 69525023 | 歇業 - 獨資 |
大順米店 登記地址: 屏東縣屏東市永安里棒球路七七號 | 負責人: 郭明財 | 統編: 70952086 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 郭明財 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
|