張玉修
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張玉修的職稱是董事, 持有股份數是7136000, 公司名稱是愛龍有限公司, 統一編號是89908189.
| 統一編號: 89908189 | 電話號碼: 02-2833-9639 | 臺北市北投區新市街6號1樓 |
統一編號: 89908189 | 電話號碼: 02-2833-9639 | 臺北市北投區新市街6號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 張玉修 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 愛龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 愛龍 ...) | 嘉義縣龍山國小 | 嘉義縣 | 場域: 學校 | 嘉義縣龍山國小 @ 文化部公共藝術 |
| 敍述者: 曲獻玉 | 上傳者: 故事行動列車(北車) | 故事類別: 愛 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/06/03 | 故事摘要: 楊天德從事龍獅運動社團,會從事這個行業,是因為2007年在朋友介紹下到新加坡表演,認識了當地的文揚舞獅團。雙方溝通後,對方同意楊天德借用他們的名字,因此回到臺灣後就以文揚兩字成立舞獅團。主要成員都是學... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)陳玫杏 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳玫杏 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 團體會址: 新北市新店區231花園六路12之403號 | 成立日期: 1020707 | 理事長: 林愛龍 @ 全國性人民團體名冊 |
| 負責人: 林愛龍 | 設立時間: 1020707 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| OID: 2.16.886.111.90029.100546 | 電話: 07-7930061 | 地址: 高雄市小港區孔鳳路203號 | DN: o=私立真愛龍之堡幼兒園,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| (中華民國)郵政博物館;(中華民國)臺北市立圖書館中崙分館 | 活動起始日期: 2024/01/13 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
嘉義縣龍山國小 | 嘉義縣 | 場域: 學校 | 嘉義縣龍山國小 @ 文化部公共藝術 |
敍述者: 曲獻玉 | 上傳者: 故事行動列車(北車) | 故事類別: 愛 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/06/03 | 故事摘要: 楊天德從事龍獅運動社團,會從事這個行業,是因為2007年在朋友介紹下到新加坡表演,認識了當地的文揚舞獅團。雙方溝通後,對方同意楊天德借用他們的名字,因此回到臺灣後就以文揚兩字成立舞獅團。主要成員都是學... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)陳玫杏 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳玫杏 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
團體會址: 新北市新店區231花園六路12之403號 | 成立日期: 1020707 | 理事長: 林愛龍 @ 全國性人民團體名冊 |
負責人: 林愛龍 | 設立時間: 1020707 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
OID: 2.16.886.111.90029.100546 | 電話: 07-7930061 | 地址: 高雄市小港區孔鳳路203號 | DN: o=私立真愛龍之堡幼兒園,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)郵政博物館;(中華民國)臺北市立圖書館中崙分館 | 活動起始日期: 2024/01/13 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 愛龍 ... ]
根據姓名 張玉修 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 張玉修 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 興亞太有限公司 | 統一編號: 16781712 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 742650 | 所代表法人: | 興亞太節能科技股份有限公司 | 統一編號: 80175277 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 福立傑科技股份有限公司 | 統一編號: 90076732 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20160721 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20160930 | 處分字號: 北市勞動字第10530540000號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 興亞太有限公司 | 統一編號: 16781712 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 742650 | 所代表法人: | 興亞太節能科技股份有限公司 | 統一編號: 80175277 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 福立傑科技股份有限公司 | 統一編號: 90076732 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20160721 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20160930 | 處分字號: 北市勞動字第10530540000號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 張玉修 ... ]
名稱 愛龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 愛龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
愛龍居企業社 桃園市龍潭區中正里大同路90巷20弄19號1樓 | 李文彥 | 50626985 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089012655) |
愛龍企業社 桃園縣龍潭鄉八德村梅龍一街49巷29號 | 許永忠 | 98123174 | 歇業 - 獨資 |
愛龍行 臺北市中山區四平街132之4號 | 吳攀雲 | 12439879 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
愛龍有限公司 臺北市民權東路1538號1樓 | | 22882077 | 撤銷 |
愛龍有限公司 臺北市北投區新市街6號1樓 | 張玉修 | 89908189 | 核准設立 |
愛龍居企業社 登記地址: 桃園市龍潭區中正里大同路90巷20弄19號1樓 | 負責人: 李文彥 | 統編: 50626985 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089012655) |
愛龍企業社 登記地址: 桃園縣龍潭鄉八德村梅龍一街49巷29號 | 負責人: 許永忠 | 統編: 98123174 | 歇業 - 獨資 |
愛龍行 登記地址: 臺北市中山區四平街132之4號 | 負責人: 吳攀雲 | 統編: 12439879 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
愛龍有限公司 登記地址: 臺北市民權東路1538號1樓 | 統編: 22882077 | 撤銷 |
愛龍有限公司 登記地址: 臺北市北投區新市街6號1樓 | 負責人: 張玉修 | 統編: 89908189 | 核准設立 |
姓名 張玉修 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 張玉修)
興亞太節能科技股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區中央北路1段72號4樓 | 負責人: 張玉修 | 統編: 80175277 | 核准設立 |
興亞太有限公司 登記地址: 臺北市北投區新市街6號1樓 | 負責人: 張玉修 | 統編: 16781712 | 核准設立 |
安圭拉商氟立傑有限公司 登記地址: 臺北市北投區新市街6號 | 負責人: 張玉修 | 統編: 57610208 | 核准設立 |
蒔鄉豆花 登記地址: 臺南市安平區國平里建平七街708號1樓 | 負責人: 張玉修 | 統編: 89010712 | 核准設立 - 獨資 |
福立傑科技股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區新市街6號 | 負責人: 張玉修 | 統編: 90076732 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
|