黃瑞清
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃瑞清的職稱是監察人, 持有股份數是300, 公司名稱是大家發股份有限公司, 統一編號是89910615.
根據名稱 大家發 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 大家發 ...) | 鄉鎮: 潭子區 | 景點縣市: 臺中市 | 緯度: 24.216361 | 經度: 120.706254 @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
| 聯絡方式: 02-6631-5055 | 是否收費: N | 活動地點: 大安區仁愛路三段99號 (社會創新實驗中心) | 開始日期: 20221030 | 結束日期: 20221030 | 發起單位: 社創五週年慶窗口 | 主辦單位: 社會創新實驗中心 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (中華民國)林向秀;(中華民國)陳廣軒 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林向秀;(中華民國)陳廣軒 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林向秀;(中華民國)陳廣軒 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林向秀;(中華民國)陳廣軒 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鄉鎮: 潭子區 | 景點縣市: 臺中市 | 緯度: 24.216361 | 經度: 120.706254 @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
聯絡方式: 02-6631-5055 | 是否收費: N | 活動地點: 大安區仁愛路三段99號 (社會創新實驗中心) | 開始日期: 20221030 | 結束日期: 20221030 | 發起單位: 社創五週年慶窗口 | 主辦單位: 社會創新實驗中心 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)林向秀;(中華民國)陳廣軒 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林向秀;(中華民國)陳廣軒 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林向秀;(中華民國)陳廣軒 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林向秀;(中華民國)陳廣軒 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 大家發 ... ]
根據姓名 黃瑞清 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 黃瑞清 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昌翰興業股份有限公司 | 統一編號: 12639068 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 金億來水泥有限公司 | 統一編號: 13158405 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 530000 | 所代表法人: | 立凰實業股份有限公司 | 統一編號: 22988563 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: | 生樺實業股份有限公司 | 統一編號: 28584336 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 光志水泥股份有限公司 | 統一編號: 97014310 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏斌石業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昌翰興業股份有限公司 | 統一編號: 12639068 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 金億來水泥有限公司 | 統一編號: 13158405 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 530000 | 所代表法人: | 立凰實業股份有限公司 | 統一編號: 22988563 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: | 生樺實業股份有限公司 | 統一編號: 28584336 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 光志水泥股份有限公司 | 統一編號: 97014310 @ 董監事資料集 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏斌石業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃瑞清 ... ]
名稱 大家發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 大家發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大家發有限公司 臺中市大雅區上楓里樹德街九三號 | | 97050899 | 解散 (文號: 2002-9-16 經授中字 第0913271145號) |
大家發實業股份有限公司 新北市板橋區三民路1段101號 | 陳錦昌 | 80050683 | 核准設立 |
大家發彩券行 臺中市大甲區順天里三民路9號1樓 | 曾上賓 | 94458374 | 核准設立 - 獨資 |
大家發彩券行 新北市蘆洲區九芎街88號 | 曾建龍 | 09755823 | 核准設立 - 獨資 |
大家發彩券行 南投縣草屯鎮富寮里中正路485之18號一樓 | 劉秀珍 | 39917347 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大家發商店 基隆市七堵區百六街100巷29號(1樓) | 黃德堂 | 39962335 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大家發商行 臺北市中山區錦州街202號1樓 | 陳俊生 | 42291753 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056007632) |
大家發彩券行 彰化縣彰化市南興里雲長路169號 | 楊清淵 | 47376463 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060815860) |
大家發有限公司 登記地址: 臺中市大雅區上楓里樹德街九三號 | 統編: 97050899 | 解散 (文號: 2002-9-16 經授中字 第0913271145號) |
大家發實業股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區三民路1段101號 | 負責人: 陳錦昌 | 統編: 80050683 | 核准設立 |
大家發彩券行 登記地址: 臺中市大甲區順天里三民路9號1樓 | 負責人: 曾上賓 | 統編: 94458374 | 核准設立 - 獨資 |
大家發彩券行 登記地址: 新北市蘆洲區九芎街88號 | 負責人: 曾建龍 | 統編: 09755823 | 核准設立 - 獨資 |
大家發彩券行 登記地址: 南投縣草屯鎮富寮里中正路485之18號一樓 | 負責人: 劉秀珍 | 統編: 39917347 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大家發商店 登記地址: 基隆市七堵區百六街100巷29號(1樓) | 負責人: 黃德堂 | 統編: 39962335 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大家發商行 登記地址: 臺北市中山區錦州街202號1樓 | 負責人: 陳俊生 | 統編: 42291753 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056007632) |
大家發彩券行 登記地址: 彰化縣彰化市南興里雲長路169號 | 負責人: 楊清淵 | 統編: 47376463 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060815860) |
[ 查詢所有 大家發 ... ]
姓名 黃瑞清 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃瑞清)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞清工程行 桃園市中壢區仁和里仁德五街5之2號2樓之1 | 黃瑞清 | 72832720 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079001914) |
金億來水泥有限公司 高雄市小港區孝先街106巷9號1樓 | 黃瑞清 | 13158405 | 核准設立 |
菜根香飲食店 雲林縣虎尾鎮新興里新生路50號 | 黃瑞清 | 27133658 | 歇業 - 獨資 |
生樺實業股份有限公司 新北市新店區中興路2段218巷16號2樓 | 黃瑞清 | 28584336 | 核准設立 |
全福美行 新北市新莊區新莊路713巷12號 | 黃瑞清 | 35248204 | 歇業 - 獨資 |
利昌金香鋪 雲林縣莿桐鄉埔子村和平路九四號一樓 | 陳黃瑞清 | 45676062 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050014164) |
曼壹小吃店 臺北市信義區忠孝東路5段492巷12號 | 黃瑞清 | 79659106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124109537) |
一勝米製舖 桃園市桃園區中興里民安路60號(1樓) | 黃瑞清 | 82073682 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109013132) |
瑞清工程行 登記地址: 桃園市中壢區仁和里仁德五街5之2號2樓之1 | 負責人: 黃瑞清 | 統編: 72832720 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079001914) |
金億來水泥有限公司 登記地址: 高雄市小港區孝先街106巷9號1樓 | 負責人: 黃瑞清 | 統編: 13158405 | 核准設立 |
菜根香飲食店 登記地址: 雲林縣虎尾鎮新興里新生路50號 | 負責人: 黃瑞清 | 統編: 27133658 | 歇業 - 獨資 |
生樺實業股份有限公司 登記地址: 新北市新店區中興路2段218巷16號2樓 | 負責人: 黃瑞清 | 統編: 28584336 | 核准設立 |
全福美行 登記地址: 新北市新莊區新莊路713巷12號 | 負責人: 黃瑞清 | 統編: 35248204 | 歇業 - 獨資 |
利昌金香鋪 登記地址: 雲林縣莿桐鄉埔子村和平路九四號一樓 | 負責人: 陳黃瑞清 | 統編: 45676062 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050014164) |
曼壹小吃店 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段492巷12號 | 負責人: 黃瑞清 | 統編: 79659106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124109537) |
一勝米製舖 登記地址: 桃園市桃園區中興里民安路60號(1樓) | 負責人: 黃瑞清 | 統編: 82073682 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109013132) |
[ 查詢所有 黃瑞清 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
|