李紀鳳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李紀鳳的職稱是董事, 持有股份數是360000, 公司名稱是互邦股份有限公司, 統一編號是89934834.
董監事資料集 資料集的 李紀鳳 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李紀鳳 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720000 | 所代表法人: | 互邦股份有限公司 | 統一編號: 89934834 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 互邦股份有限公司 | 統一編號: 89934834 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 互邦股份有限公司 | 統一編號: 89934834 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720000 | 所代表法人: | 互邦股份有限公司 | 統一編號: 89934834 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 互邦股份有限公司 | 統一編號: 89934834 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 互邦股份有限公司 | 統一編號: 89934834 |
[ 搜尋所有相關: 李紀鳳 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 互邦 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 互邦 ...) | 統一編號: 84933287 | 電話號碼: 02-27478655 | 臺北市松山區八德路4段135號4樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
| 英文品名: “Voco” Futurabond U Dental Adhesive | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028182號 | 有效日期: 2026/02/01 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 崴仕企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “HUBANG”Wheelchair (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器陸輸壹字第000403號 | 有效日期: 2012/07/10 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2014/04/14 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「機械式輪椅(O.3850)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 雷士貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Voco” Futurabond U Dental Adhesive | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028182號 | 有效日期: 20260201 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 崴仕企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “HUBANG”Wheelchair (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器陸輸壹字第000403號 | 有效日期: 20120710 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20140414 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 ;;大陸生產 | 申請商名稱: 雷士貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺中市西屯區文華路 138巷6號2樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 英文品名: “Voco” Futurabond U Dental Adhesive | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028182號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 互邦營造有限公司 | 統一編號: 12963091 @ 董監事資料集 |
統一編號: 84933287 | 電話號碼: 02-27478655 | 臺北市松山區八德路4段135號4樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: “Voco” Futurabond U Dental Adhesive | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028182號 | 有效日期: 2026/02/01 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 崴仕企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “HUBANG”Wheelchair (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器陸輸壹字第000403號 | 有效日期: 2012/07/10 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2014/04/14 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「機械式輪椅(O.3850)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 雷士貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Voco” Futurabond U Dental Adhesive | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028182號 | 有效日期: 20260201 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 崴仕企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “HUBANG”Wheelchair (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器陸輸壹字第000403號 | 有效日期: 20120710 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20140414 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 ;;大陸生產 | 申請商名稱: 雷士貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺中市西屯區文華路 138巷6號2樓 @ 醫療器材商資料集 |
英文品名: “Voco” Futurabond U Dental Adhesive | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028182號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 互邦營造有限公司 | 統一編號: 12963091 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 互邦 ... ]
無其他 李紀鳳 資料。
[ 搜尋所有 李紀鳳 ... ]
互邦企業有限公司 | 地址: 新北市板橋區民族路270巷31號3樓 | 電話: 02-2963-2862 |
互邦科技股份有限公司 | 地址: 台北市松山區八德路四段135號4樓之3 | 電話: 02-2747-8655 |
名稱 互邦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 互邦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聯合互邦金屬有限公司 新北市蘆洲區長安街68巷20號5樓 | 王杏如 | 28773049 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-03) |
互邦健康事業有限公司 臺中市西屯區西平里文華路138巷6號2樓 | 洪專治 | 45187769 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-02) |
互邦聯發有限公司 新北市蘆洲區長安街68巷20號 | 王杏如 | 53217921 | 核准設立 |
互邦照明事業股份有限公司 桃園市桃園區永順街70號 | 張永慶 | 83778054 | 核准設立 |
互邦科技股份有限公司 臺北市松山區八德路4段135號4樓之3 | 陳紹鈞 | 84933287 | 核准設立 |
互邦股份有限公司 臺北市大安區仁愛路4段77號5樓 | 郭建興 | 89934834 | 核准設立 |
互邦企業有限公司 新北市板橋區民族路二七○巷三一之二號 | | 04508541 | 解散 (106年03月01日 新北府經司字 第1068012308號) |
互邦洋行 新北市三重區忠孝路2段92號1樓 | 陳意萍 | 08696869 | 歇業 - 獨資 |
聯合互邦金屬有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區長安街68巷20號5樓 | 負責人: 王杏如 | 統編: 28773049 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-03) |
互邦健康事業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區西平里文華路138巷6號2樓 | 負責人: 洪專治 | 統編: 45187769 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-02) |
互邦聯發有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區長安街68巷20號 | 負責人: 王杏如 | 統編: 53217921 | 核准設立 |
互邦照明事業股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區永順街70號 | 負責人: 張永慶 | 統編: 83778054 | 核准設立 |
互邦科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段135號4樓之3 | 負責人: 陳紹鈞 | 統編: 84933287 | 核准設立 |
互邦股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段77號5樓 | 負責人: 郭建興 | 統編: 89934834 | 核准設立 |
互邦企業有限公司 登記地址: 新北市板橋區民族路二七○巷三一之二號 | 統編: 04508541 | 解散 (106年03月01日 新北府經司字 第1068012308號) |
互邦洋行 登記地址: 新北市三重區忠孝路2段92號1樓 | 負責人: 陳意萍 | 統編: 08696869 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 互邦 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
|