徐儷玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐儷玲的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是欣晃有限公司, 統一編號是89970985.
根據名稱 欣晃 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 欣晃 ...) | 英文品名: DICLOFENAC SODIUM | 許可證字號: 衛署藥製字第031216號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2000/02/10 | 註銷理由: 工廠歇業 | 有效日期: 2004/01/19 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 消炎、鎮痛劑 | 劑型: (粉) | 藥品類別: 製劑原料 | 主成分略述: DICLOFENAC SODIUM | 製造商名稱: 欣晃化學製藥股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
| 統一編號: 22214370 | 電話號碼: 04-23592565 | 臺中市南屯區工業區24路2號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 22584598 | 電話號碼: 04-25285017 | 臺中市豐原區中陽里同安街87號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 主要產品: 199未分類其他化學製品 | 統一編號: 22214370 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市南屯區寶山里工業區二十四路2號、二十五路1號 @ 登記工廠名錄 |
| 臺中市南屯區寶山里工業區二十四路2號、二十五路1號 | 符合之產業類別: 19其他化學製品製造業 | 登記編號: 99669289 | 統一編號: 22214370 @ 臺中市工廠廠商名冊 |
| 臺中市南屯區寶山里工業區二十四路2號、二十五路1號 | 產品名稱: 199其他化學製品 @ 臺中市化工原料工廠 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9860 | 所代表法人: | 欣晃科技股份有限公司 | 統一編號: 22214370 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213355 | 所代表法人: | 欣晃科技股份有限公司 | 統一編號: 22214370 @ 董監事資料集 |
英文品名: DICLOFENAC SODIUM | 許可證字號: 衛署藥製字第031216號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2000/02/10 | 註銷理由: 工廠歇業 | 有效日期: 2004/01/19 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 消炎、鎮痛劑 | 劑型: (粉) | 藥品類別: 製劑原料 | 主成分略述: DICLOFENAC SODIUM | 製造商名稱: 欣晃化學製藥股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
統一編號: 22214370 | 電話號碼: 04-23592565 | 臺中市南屯區工業區24路2號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 22584598 | 電話號碼: 04-25285017 | 臺中市豐原區中陽里同安街87號 @ 出進口廠商登記資料 |
主要產品: 199未分類其他化學製品 | 統一編號: 22214370 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市南屯區寶山里工業區二十四路2號、二十五路1號 @ 登記工廠名錄 |
臺中市南屯區寶山里工業區二十四路2號、二十五路1號 | 符合之產業類別: 19其他化學製品製造業 | 登記編號: 99669289 | 統一編號: 22214370 @ 臺中市工廠廠商名冊 |
臺中市南屯區寶山里工業區二十四路2號、二十五路1號 | 產品名稱: 199其他化學製品 @ 臺中市化工原料工廠 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9860 | 所代表法人: | 欣晃科技股份有限公司 | 統一編號: 22214370 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213355 | 所代表法人: | 欣晃科技股份有限公司 | 統一編號: 22214370 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 欣晃 ... ]
根據姓名 徐儷玲 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 徐儷玲 ...) | 姓名: 徐儷玲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-8651699 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村中興街66號 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 力儷建設股份有限公司 | 統一編號: 53338283 @ 董監事資料集 |
| 姓名: 徐儷玲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-27600779 | 臺北市信義區永吉路350號5樓之5 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 燈之最實業有限公司 | 統一編號: 12856536 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 臻典國際有限公司 | 統一編號: 42589939 @ 董監事資料集 |
姓名: 徐儷玲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-8651699 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村中興街66號 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 力儷建設股份有限公司 | 統一編號: 53338283 @ 董監事資料集 |
姓名: 徐儷玲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-27600779 | 臺北市信義區永吉路350號5樓之5 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 燈之最實業有限公司 | 統一編號: 12856536 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 臻典國際有限公司 | 統一編號: 42589939 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 徐儷玲 ... ]
欣晃科技股份有限公司 | 地址: 台中市南屯區工業二十四路2號 | 電話: 04-2359-2565 |
欣晃貿易有限公司 | 地址: 台中市豐原區豐勢路二段565號 | 電話: 04-2528-8129 |
欣晃貿易有限公司 | 地址: 台中市豐原區同安街87號1樓 | 電話: 04-2528-5017 |
名稱 欣晃 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 欣晃)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣晃科技股份有限公司 臺中市南屯區工業區24路2號 | 莊宏忠 | 22214370 | 核准設立 |
欣晃貿易有限公司 臺中市豐原區中陽里同安街87號 | 王芳 | 22584598 | 核准設立 |
欣晃投資有限公司 臺北市信義區基隆路2段51號17樓之3 | 許旭志 | 42841856 | 核准設立 |
欣晃有限公司 臺北市中山區龍江路412巷51號1樓 | 徐儷玲 | 89970985 | 核准設立 |
欣晃投資股份有限公司 高雄市前金區五福三路二十一號5樓之1 | | 23827502 | 解散 (文號: 1999-11-8 經商 字 第088140639號) |
欣晃科技股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區工業區24路2號 | 負責人: 莊宏忠 | 統編: 22214370 | 核准設立 |
欣晃貿易有限公司 登記地址: 臺中市豐原區中陽里同安街87號 | 負責人: 王芳 | 統編: 22584598 | 核准設立 |
欣晃投資有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段51號17樓之3 | 負責人: 許旭志 | 統編: 42841856 | 核准設立 |
欣晃有限公司 登記地址: 臺北市中山區龍江路412巷51號1樓 | 負責人: 徐儷玲 | 統編: 89970985 | 核准設立 |
欣晃投資股份有限公司 登記地址: 高雄市前金區五福三路二十一號5樓之1 | 統編: 23827502 | 解散 (文號: 1999-11-8 經商 字 第088140639號) |
姓名 徐儷玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 徐儷玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
力儷建設股份有限公司 臺北市信義區永吉路350號5樓之5 | 徐儷玲 | 53338283 | 核准設立 |
燈之最實業有限公司 新北市五股區民義路1段255號之18(1樓) | 徐儷玲 | 12856536 | 核准設立 |
大同商行 臺東縣臺東市中正里大同路一五二號一樓 | 徐儷玲 | 14194169 | 歇業 - 獨資 |
臺灣超商 屏東縣潮州鎮三和里和順街三四號一樓 | 徐儷玲 | 14474345 | 核准設立 - 獨資 |
全球建築經理股份有限公司 臺東縣臺東市更生路1318號1樓 | 徐儷玲 | 27979418 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-06) |
利多商行 屏東縣潮州鎮同榮里清水路16號1樓 | 徐儷玲 | 36602060 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10377525100) |
臻典國際有限公司 桃園市中壢區普義里普義路223號7樓 | 徐儷玲 | 42589939 | 核准設立 |
捷利旅行社有限公司台中分公司 臺中市西屯區西屯路3段39號7樓 | 徐儷玲 | 59308764 | 核准設立 |
力儷建設股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區永吉路350號5樓之5 | 負責人: 徐儷玲 | 統編: 53338283 | 核准設立 |
燈之最實業有限公司 登記地址: 新北市五股區民義路1段255號之18(1樓) | 負責人: 徐儷玲 | 統編: 12856536 | 核准設立 |
大同商行 登記地址: 臺東縣臺東市中正里大同路一五二號一樓 | 負責人: 徐儷玲 | 統編: 14194169 | 歇業 - 獨資 |
臺灣超商 登記地址: 屏東縣潮州鎮三和里和順街三四號一樓 | 負責人: 徐儷玲 | 統編: 14474345 | 核准設立 - 獨資 |
全球建築經理股份有限公司 登記地址: 臺東縣臺東市更生路1318號1樓 | 負責人: 徐儷玲 | 統編: 27979418 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-06) |
利多商行 登記地址: 屏東縣潮州鎮同榮里清水路16號1樓 | 負責人: 徐儷玲 | 統編: 36602060 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10377525100) |
臻典國際有限公司 登記地址: 桃園市中壢區普義里普義路223號7樓 | 負責人: 徐儷玲 | 統編: 42589939 | 核准設立 |
捷利旅行社有限公司台中分公司 登記地址: 臺中市西屯區西屯路3段39號7樓 | 負責人: 徐儷玲 | 統編: 59308764 | 核准設立 |
[ 查詢所有 徐儷玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
|