李銘忠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李銘忠的職稱是監察人, 持有股份數是5000, 公司名稱是秉偉股份有限公司, 統一編號是90083396.
| 統一編號: 90083396 | 電話號碼: (02)2501-8166 | 臺北市中山區建國北路1段80號4樓 |
統一編號: 90083396 | 電話號碼: (02)2501-8166 | 臺北市中山區建國北路1段80號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 李銘忠 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 秉偉 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 秉偉 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 連晉營造工程有限公司 | 統一編號: 27814134 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 遠東拉鍊股份有限公司 | 統一編號: 34091303 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 通晟科技有限公司 | 統一編號: 54986878 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 連晉營造工程有限公司 | 統一編號: 27814134 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 遠東拉鍊股份有限公司 | 統一編號: 34091303 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 通晟科技有限公司 | 統一編號: 54986878 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 秉偉 ... ]
根據姓名 李銘忠 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 李銘忠 ...) | 電話: | 地址鄉鎮市區: 板橋區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 李銘忠 @ 藥局基本資料 |
| 公司名稱: 一山遊覽車客運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230828 @ 遊覽車駕駛資料 |
| (中華民國)本活動無實體展演者;(中華民國)陳宏一 CHEN Hung-i | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: 全票 260元、愛心票:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享愛心票優惠;電影館之友優待票200元:持有效期限內「高雄市電影館CLASSIC/GOLD+影友卡」購買者... @ 電影 |
| (中華民國)本活動無實體展演者;(中華民國)陳宏一 CHEN Hung-i | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: 全票 260元、愛心票:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享愛心票優惠;電影館之友優待票200元:持有效期限內「高雄市電影館CLASSIC/GOLD+影友卡」購買者... @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宇悅有限公司 | 統一編號: 69660857 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1334 | 所代表法人: | 金元油品股份有限公司 | 統一編號: 93669013 @ 董監事資料集 |
電話: | 地址鄉鎮市區: 板橋區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 李銘忠 @ 藥局基本資料 |
公司名稱: 一山遊覽車客運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230828 @ 遊覽車駕駛資料 |
(中華民國)本活動無實體展演者;(中華民國)陳宏一 CHEN Hung-i | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: 全票 260元、愛心票:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享愛心票優惠;電影館之友優待票200元:持有效期限內「高雄市電影館CLASSIC/GOLD+影友卡」購買者... @ 電影 |
(中華民國)本活動無實體展演者;(中華民國)陳宏一 CHEN Hung-i | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: 全票 260元、愛心票:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享愛心票優惠;電影館之友優待票200元:持有效期限內「高雄市電影館CLASSIC/GOLD+影友卡」購買者... @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宇悅有限公司 | 統一編號: 69660857 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1334 | 所代表法人: | 金元油品股份有限公司 | 統一編號: 93669013 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李銘忠 ... ]
名稱 秉偉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 秉偉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秉偉股份有限公司 臺北市中山區建國北路1段80號4樓 | 李淑慧 | 90083396 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-28) |
秉偉股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路1段80號4樓 | 負責人: 李淑慧 | 統編: 90083396 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-28) |
姓名 李銘忠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 李銘忠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
銘忠工程行 屏東縣內埔鄉中林村中林路1199號 | 李銘忠 | 92421984 | 核准設立 - 獨資 |
元銘企業社 苗栗縣西湖鄉二湖村六鄰斧頭坑一之二號 | 李銘忠 | 80964414 | 歇業 - 獨資 |
進源重機械工程行 嘉義縣六腳鄉蒜東村蒜頭一九九號 | 李銘忠 | 13633823 | 核准設立 - 獨資 |
宗新行 宜蘭縣冬山鄉清溝村清溝路9巷60號 | 李銘忠 | 40592629 | 核准設立 - 獨資 |
宇悅有限公司 桃園市平鎮區新安里星友街42巷1弄1號1樓 | 李銘忠 | 69660857 | 核准設立 |
柏安實業股份有限公司 臺中市北屯區平心里遼陽四街127號5樓 | 李銘忠 | 86549055 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-07) |
銘忠工程行 登記地址: 屏東縣內埔鄉中林村中林路1199號 | 負責人: 李銘忠 | 統編: 92421984 | 核准設立 - 獨資 |
元銘企業社 登記地址: 苗栗縣西湖鄉二湖村六鄰斧頭坑一之二號 | 負責人: 李銘忠 | 統編: 80964414 | 歇業 - 獨資 |
進源重機械工程行 登記地址: 嘉義縣六腳鄉蒜東村蒜頭一九九號 | 負責人: 李銘忠 | 統編: 13633823 | 核准設立 - 獨資 |
宗新行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉清溝村清溝路9巷60號 | 負責人: 李銘忠 | 統編: 40592629 | 核准設立 - 獨資 |
宇悅有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區新安里星友街42巷1弄1號1樓 | 負責人: 李銘忠 | 統編: 69660857 | 核准設立 |
柏安實業股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平心里遼陽四街127號5樓 | 負責人: 李銘忠 | 統編: 86549055 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-07) |
[ 查詢所有 李銘忠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
|