陳喬安
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳喬安的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是慕恩娛樂經紀有限公司, 統一編號是90125234.
無其他 慕恩娛樂經紀 資料。
[ 搜尋所有 慕恩娛樂經紀 ... ]
根據姓名 陳喬安 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳喬安 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 23255899 | 所代表法人: | 陳喬安顧問有限公司 | 統一編號: 94273475 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20231016 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 037-580419 | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: 1R0700002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里6鄰大埔六街338號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20231016 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 037-580419 | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: 1R0700002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里6鄰大埔六街338號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: BF0700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔六街338號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: BF0700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔六街338號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: BF0700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔六街338號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: BF0700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔六街338號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: BF0700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔六街338號1樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23255899 | 所代表法人: | 陳喬安顧問有限公司 | 統一編號: 94273475 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20231016 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 037-580419 | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: 1R0700002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里6鄰大埔六街338號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20231016 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 037-580419 | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: 1R0700002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里6鄰大埔六街338號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: BF0700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔六街338號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: BF0700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔六街338號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: BF0700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔六街338號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: BF0700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔六街338號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 陳喬安 | 機構代碼: BF0700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔六街338號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳喬安 ... ]
名稱 慕恩娛樂經紀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 慕恩娛樂經紀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慕恩娛樂經紀有限公司 彰化縣溪州鄉溪州村溪林路53號1樓 | 陳喬安 | 90125234 | 核准設立 |
慕恩娛樂經紀有限公司 登記地址: 彰化縣溪州鄉溪州村溪林路53號1樓 | 負責人: 陳喬安 | 統編: 90125234 | 核准設立 |
姓名 陳喬安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 陳喬安)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳喬安顧問有限公司 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔六街338號1樓 | 陳喬安 | 94273475 | 核准設立 |
盛安企業社 臺北市萬華區西寧南路36號5樓之17 | 陳喬安 | 79190807 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094110018) |
宇祥飲食店 苗栗縣竹南鎮大埔里6鄰大埔六街338號1樓 | 陳喬安 | 17348552 | 核准設立 - 獨資 |
米娸化妝品香水百貨行 臺北市內湖區江南街10號 | 陳喬安 | 17516678 | 核准設立 - 獨資 |
九穩企業社 新竹市香山區虎林里延平路二段三二四號一樓 | 陳喬安 | 19378187 | 歇業 - 獨資 |
陳喬安顧問有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔六街338號1樓 | 負責人: 陳喬安 | 統編: 94273475 | 核准設立 |
盛安企業社 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路36號5樓之17 | 負責人: 陳喬安 | 統編: 79190807 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094110018) |
宇祥飲食店 登記地址: 苗栗縣竹南鎮大埔里6鄰大埔六街338號1樓 | 負責人: 陳喬安 | 統編: 17348552 | 核准設立 - 獨資 |
米娸化妝品香水百貨行 登記地址: 臺北市內湖區江南街10號 | 負責人: 陳喬安 | 統編: 17516678 | 核准設立 - 獨資 |
九穩企業社 登記地址: 新竹市香山區虎林里延平路二段三二四號一樓 | 負責人: 陳喬安 | 統編: 19378187 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
|