林育如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林育如的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是亞閲有限公司, 統一編號是90161786.
無其他 亞閲 資料。
[ 搜尋所有 亞閲 ... ]
根據姓名 林育如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林育如 ...) | 連絡電話: 0968154978 | 武慶三路6號3樓之1 | 廠商序號: C20231023005 @ 寵物食品業者資料 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
連絡電話: 0968154978 | 武慶三路6號3樓之1 | 廠商序號: C20231023005 @ 寵物食品業者資料 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 林育如 ... ]
名稱 亞閲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 亞閲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亞閲有限公司 桃園市龜山區幸美七街12號2樓 | 林育如 | 90161786 | 核准設立 |
亞閲有限公司 登記地址: 桃園市龜山區幸美七街12號2樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 90161786 | 核准設立 |
姓名 林育如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林育如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
育如造型沙龍 新北市三重區仁愛街495號 | 林育如 | 82121896 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078121810) |
時尚企業社 雲林縣斗六市林頭里大學路一段577號1樓 | 林育如 | 25498505 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100038777) |
岑育企業社 高雄市燕巢區瓊林路160之5號1樓 | 林育如 | 39821912 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861483900) |
育如冷飲店 嘉義縣水上鄉龍德村十一指厝九號 | 林育如 | 13623917 | 核准停業 - 獨資 |
星月生技股份有限公司 高雄市三民區陽明路336號1樓 | 林育如 | 00160255 | 核准設立 |
帥哥美容有限公司 高雄市左營區文瑞路53號1樓 | 林育如 | 83269729 | 核准設立 |
水古杉遊戲化思維研究室有限公司 臺北市文山區木柵路4段149巷1號6樓 | 林育如 | 83501819 | 核准設立 |
串門企業有限公司 高雄市前金區民生二路165號3樓之1 | 林育如 | 89281480 | 核准設立 |
育如造型沙龍 登記地址: 新北市三重區仁愛街495號 | 負責人: 林育如 | 統編: 82121896 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078121810) |
時尚企業社 登記地址: 雲林縣斗六市林頭里大學路一段577號1樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 25498505 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100038777) |
岑育企業社 登記地址: 高雄市燕巢區瓊林路160之5號1樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 39821912 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861483900) |
育如冷飲店 登記地址: 嘉義縣水上鄉龍德村十一指厝九號 | 負責人: 林育如 | 統編: 13623917 | 核准停業 - 獨資 |
星月生技股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區陽明路336號1樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 00160255 | 核准設立 |
帥哥美容有限公司 登記地址: 高雄市左營區文瑞路53號1樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 83269729 | 核准設立 |
水古杉遊戲化思維研究室有限公司 登記地址: 臺北市文山區木柵路4段149巷1號6樓 | 負責人: 林育如 | 統編: 83501819 | 核准設立 |
串門企業有限公司 登記地址: 高雄市前金區民生二路165號3樓之1 | 負責人: 林育如 | 統編: 89281480 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林育如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
|