邱彥霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱彥霖的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是聯錮企業有限公司, 統一編號是90174945.
無其他 聯錮企業 資料。
[ 搜尋所有 聯錮企業 ... ]
根據姓名 邱彥霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱彥霖 ...) | (中華民國)邱彥霖;(中華民國)邱嬿蓉;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)邱彥霖;(中華民國)楊錦秀 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)邱彥霖;(中華民國)邱嬿蓉;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)邱彥霖;(中華民國)楊錦秀 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14500000 | 所代表法人: | 貴霖建設開發有限公司 | 統一編號: 83771334 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)林怡君;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)邱彥霖;(中華民國)邱嬿蓉 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林怡君;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)邱彥霖;(中華民國)邱嬿蓉 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 度量衡器種類: 刻有分度之金屬量桶,水量計,流量式油量計,液化石油氣流量計,面積流量計 | 輸入業 | 02-23215718、臺北市北投區吉利街152號1樓、54378804、邱彥霖 | 執照號碼: A06107 | 執照之核准日期及有效期限: 1070614、1170613 @ 營業許可執照資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 富迪秀股份有限公司 | 統一編號: 24569974 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 承溥工程有限公司 | 統一編號: 25004123 @ 董監事資料集 |
(中華民國)邱彥霖;(中華民國)邱嬿蓉;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)邱彥霖;(中華民國)楊錦秀 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)邱彥霖;(中華民國)邱嬿蓉;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)邱彥霖;(中華民國)楊錦秀 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14500000 | 所代表法人: | 貴霖建設開發有限公司 | 統一編號: 83771334 @ 董監事資料集 |
(中華民國)林怡君;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)邱彥霖;(中華民國)邱嬿蓉 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林怡君;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)邱彥霖;(中華民國)邱嬿蓉 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
度量衡器種類: 刻有分度之金屬量桶,水量計,流量式油量計,液化石油氣流量計,面積流量計 | 輸入業 | 02-23215718、臺北市北投區吉利街152號1樓、54378804、邱彥霖 | 執照號碼: A06107 | 執照之核准日期及有效期限: 1070614、1170613 @ 營業許可執照資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 富迪秀股份有限公司 | 統一編號: 24569974 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 承溥工程有限公司 | 統一編號: 25004123 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 邱彥霖 ... ]
名稱 聯錮企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 聯錮企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聯錮企業有限公司 高雄市左營區翠峰路36號13樓 | 邱彥霖 | 90174945 | 核准設立 |
聯錮企業有限公司 登記地址: 高雄市左營區翠峰路36號13樓 | 負責人: 邱彥霖 | 統編: 90174945 | 核准設立 |
姓名 邱彥霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 邱彥霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大霖汽車商行 苗栗縣公館鄉玉谷村5鄰121號1樓 | 邱彥霖 | 80087475 | 核准設立 - 獨資 |
貴霖建設開發有限公司 嘉義市東區長竹里大雅路二段418號1樓 | 邱彥霖 | 83771334 | 核准設立 |
安可食品股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段169號11樓之1 | 邱彥霖 | 24947104 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-18) |
承溥工程有限公司 高雄市左營區大中二路775號13樓 | 邱彥霖 | 25004123 | 核准設立 |
亞舍美髮造型沙龍名店 臺北市信義區忠孝東路5段61號1樓 | 邱彥霖 | 25520577 | 歇業 - 獨資 |
莫里服飾店 臺南市中西區城隍里興華街21號1樓 | 邱彥霖 | 40733402 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002797) |
欣募顧問有限公司 臺北市松山區八德路3段230號6樓之1 | 邱彥霖 | 42618499 | 核准設立 |
威世代有限公司桃園分公司 桃園市中壢區九和三街28號1樓 | 邱彥霖 | 53893958 | 廢止 |
大霖汽車商行 登記地址: 苗栗縣公館鄉玉谷村5鄰121號1樓 | 負責人: 邱彥霖 | 統編: 80087475 | 核准設立 - 獨資 |
貴霖建設開發有限公司 登記地址: 嘉義市東區長竹里大雅路二段418號1樓 | 負責人: 邱彥霖 | 統編: 83771334 | 核准設立 |
安可食品股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段169號11樓之1 | 負責人: 邱彥霖 | 統編: 24947104 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-18) |
承溥工程有限公司 登記地址: 高雄市左營區大中二路775號13樓 | 負責人: 邱彥霖 | 統編: 25004123 | 核准設立 |
亞舍美髮造型沙龍名店 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段61號1樓 | 負責人: 邱彥霖 | 統編: 25520577 | 歇業 - 獨資 |
莫里服飾店 登記地址: 臺南市中西區城隍里興華街21號1樓 | 負責人: 邱彥霖 | 統編: 40733402 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002797) |
欣募顧問有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段230號6樓之1 | 負責人: 邱彥霖 | 統編: 42618499 | 核准設立 |
威世代有限公司桃園分公司 登記地址: 桃園市中壢區九和三街28號1樓 | 負責人: 邱彥霖 | 統編: 53893958 | 廢止 |
[ 查詢所有 邱彥霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
|