邱裕恩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱裕恩的職稱是董事長, 持有股份數是25000, 公司名稱是裕邦健康事業股份有限公司, 統一編號是90180329.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 裕邦健康事業股份有限公司 | 統一編號: 90180329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 裕邦健康事業股份有限公司 | 統一編號: 90180329 |
[ 搜尋所有相關: 邱裕恩 @ 董監事資料集 ]
無其他 裕邦健康事業 資料。
[ 搜尋所有 裕邦健康事業 ... ]
根據姓名 邱裕恩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱裕恩 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8010408#103 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1X1500003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市小港區山明里宏光街522號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8010408#103 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1X1500003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市小港區山明里宏光街522號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8010408#103 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1X1500003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市小港區山明里宏光街522號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/12/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8010408 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1V1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區中山二路30號15樓F室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/12/12 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8010408 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1V1500013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區大中二路256號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/12/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8010408 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1V1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區中山二路30號15樓F室 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/12/12 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8010408 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1V1500013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區大中二路256號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/12/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8010408 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1V1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區中山二路30號15樓F室 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8010408#103 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1X1500003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市小港區山明里宏光街522號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8010408#103 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1X1500003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市小港區山明里宏光街522號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8010408#103 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1X1500003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市小港區山明里宏光街522號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/12/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8010408 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1V1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區中山二路30號15樓F室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/12/12 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8010408 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1V1500013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區大中二路256號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/12/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8010408 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1V1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區中山二路30號15樓F室 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/12/12 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8010408 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1V1500013 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區大中二路256號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/12/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8010408 | 機構負責人姓名: 邱裕恩 | 機構代碼: 1V1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區中山二路30號15樓F室 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 邱裕恩 ... ]
名稱 裕邦健康事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 裕邦健康事業)
裕邦健康事業股份有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區立志街328號2樓 | 負責人: 邱裕恩 | 統編: 90180329 | 核准設立 |
姓名 邱裕恩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 邱裕恩)
得旭名業有限公司 登記地址: 高雄市三民區有光路22巷19號1樓 | 負責人: 邱裕恩 | 統編: 54617729 | 核准設立 |
鳳凰健康事業有限公司 登記地址: 高雄市三民區有光路22巷19號1樓 | 負責人: 邱裕恩 | 統編: 54629555 | 核准設立 |
松年健康事業有限公司 登記地址: 高雄市小港區沿海一路455號1樓 | 負責人: 邱裕恩 | 統編: 82896791 | 核准設立 |
松青健康事業股份有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區立志街328號2樓 | 負責人: 邱裕恩 | 統編: 90173087 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
|