李英芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李英芬的職稱是董事, 持有股份數是250000, 公司名稱是正容有限公司, 統一編號是90200508.
根據名稱 正容 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 正容 ...) | 新聞發布單位: 行政院環境保護署毒物及化學物質局 | 新聞發布日期: 2022-07-21 15:53:39 | 新聞編號: 20220721155533 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署毒物及化學物質局 | 新聞發布日期: 2022-11-04 16:00:00 | 新聞編號: 20221104092210 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 英文品名: HAES-STERIL 6% | 許可證字號: 衛署藥輸字第017779號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2016/05/24 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 有效日期: 2015/02/23 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 血容積低下及休克、血液稀釋、急性正容積血液稀釋(ANH)。 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: STARCH HYDROXYETHLATED | 製造商名稱: FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: Infukoll HES 6% Solution for Intravenous Infusion | 許可證字號: 衛署藥輸字第024866號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2016/06/01 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 有效日期: 2013/08/13 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 血容積低下及休克、血液稀釋、急性正容積血液稀釋(ANH)。 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: POLY(O-2 HYDROXYETHYL )STARCH | 製造商名稱: SERUMWERK BERNBURG AG @ 全部藥品許可證資料集 |
| 電話: 093-2662727 | 地址: 臺東縣臺東市康樂里山西路2段505巷46之1號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 謝正容 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 正容加油站實業有限公司 | 統一編號: 16644008 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20210223 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20210304 | 處分字號: 府勞資字第1100016278號 | 違反法規內容: 延長工作時間超過法定上限 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20180712 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20180810 | 處分字號: 府勞檢字第1070737906號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資;每七日中未有一日之休息作為例假;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署毒物及化學物質局 | 新聞發布日期: 2022-07-21 15:53:39 | 新聞編號: 20220721155533 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署毒物及化學物質局 | 新聞發布日期: 2022-11-04 16:00:00 | 新聞編號: 20221104092210 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
英文品名: HAES-STERIL 6% | 許可證字號: 衛署藥輸字第017779號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2016/05/24 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 有效日期: 2015/02/23 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 血容積低下及休克、血液稀釋、急性正容積血液稀釋(ANH)。 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: STARCH HYDROXYETHLATED | 製造商名稱: FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: Infukoll HES 6% Solution for Intravenous Infusion | 許可證字號: 衛署藥輸字第024866號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2016/06/01 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 有效日期: 2013/08/13 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 血容積低下及休克、血液稀釋、急性正容積血液稀釋(ANH)。 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: POLY(O-2 HYDROXYETHYL )STARCH | 製造商名稱: SERUMWERK BERNBURG AG @ 全部藥品許可證資料集 |
電話: 093-2662727 | 地址: 臺東縣臺東市康樂里山西路2段505巷46之1號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 謝正容 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 正容加油站實業有限公司 | 統一編號: 16644008 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20210223 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20210304 | 處分字號: 府勞資字第1100016278號 | 違反法規內容: 延長工作時間超過法定上限 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20180712 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20180810 | 處分字號: 府勞檢字第1070737906號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資;每七日中未有一日之休息作為例假;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 正容 ... ]
根據姓名 李英芬 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 李英芬 ...) | 團體會址: 新北市淡水區民生路45號 | 成立日期: 0841007 | 理事長: 李英芬 @ 全國性人民團體名冊 |
| 處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 1010 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
團體會址: 新北市淡水區民生路45號 | 成立日期: 0841007 | 理事長: 李英芬 @ 全國性人民團體名冊 |
處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 1010 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 李英芬 ... ]
正容美容院 | 地址: 台中市北屯區東山路一段148號之5 | 電話: 04-2436-3098 |
正容加油站實業有限公司 | 地址: 宜蘭縣宜蘭市大坡路二段63號 | 電話: 03-928-0506 |
張正容 | 地址: 彰化縣彰化市中興路181號 | 電話: 04-712-2791 |
名稱 正容 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 正容)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正容髮廊 臺中市西屯區西平里西安街194號1樓 | 陳正萍 | 08840040 | 核准設立 - 獨資 |
正容加油站實業有限公司 宜蘭縣宜蘭市梅洲里大坡路二段63號 | 陳正松 | 16644008 | 核准設立 |
正容企業有限公司 新北市樹林區大安路21之3號 | 林錦鴻 | 16053690 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-21) |
正容有限公司 新北市蘆洲區中華街69號3樓之1 | 李英芬 | 90200508 | 核准設立 |
黃正容個人計程車行 桃園縣蘆竹鄉大竹村宏昌新村13巷21號 | 黃正容 | 98234170 | 核准設立 - 獨資 |
正容美容院 南投縣草屯鎮炎峰里建國路四號 | 王麗卿 | 12052452 | 歇業 - 獨資 |
正容消防器材行 基隆市仁愛區南新街一三六號 | 林簡正 | 77720800 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
正容工機有限公司 臺北市資料空白 | | 12261090 | 撤銷 (076年04月11日 建一字 第號) |
正容髮廊 登記地址: 臺中市西屯區西平里西安街194號1樓 | 負責人: 陳正萍 | 統編: 08840040 | 核准設立 - 獨資 |
正容加油站實業有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市梅洲里大坡路二段63號 | 負責人: 陳正松 | 統編: 16644008 | 核准設立 |
正容企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區大安路21之3號 | 負責人: 林錦鴻 | 統編: 16053690 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-21) |
正容有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區中華街69號3樓之1 | 負責人: 李英芬 | 統編: 90200508 | 核准設立 |
黃正容個人計程車行 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉大竹村宏昌新村13巷21號 | 負責人: 黃正容 | 統編: 98234170 | 核准設立 - 獨資 |
正容美容院 登記地址: 南投縣草屯鎮炎峰里建國路四號 | 負責人: 王麗卿 | 統編: 12052452 | 歇業 - 獨資 |
正容消防器材行 登記地址: 基隆市仁愛區南新街一三六號 | 負責人: 林簡正 | 統編: 77720800 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
正容工機有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 12261090 | 撤銷 (076年04月11日 建一字 第號) |
[ 查詢所有 正容 ... ]
姓名 李英芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 李英芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
英芬租書城 新北市蘆洲區長安街42號5樓 | 李英芬 | 99295744 | 歇業 - 獨資 |
英芬租書城 登記地址: 新北市蘆洲區長安街42號5樓 | 負責人: 李英芬 | 統編: 99295744 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
|