楊士玄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊士玄的職稱是董事, 持有股份數是30000, 公司名稱是像藝術有限公司, 統一編號是90369723.
根據名稱 像藝術 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 像藝術 ...) | 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: 官網免費報名入場.ᐟ.ᐟ @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: 官網免費報名入場.ᐟ.ᐟ @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蘇厚文 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/07/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)蘇厚文 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/07/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: 官網免費報名入場.ᐟ.ᐟ @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: 官網免費報名入場.ᐟ.ᐟ @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蘇厚文 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/07/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)蘇厚文 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/07/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 像藝術 ... ]
根據姓名 楊士玄 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 楊士玄 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 玄米搬家貨運有限公司 | 統一編號: 82860246 @ 董監事資料集 |
| 敍述者: 楊士玄 | 上傳者: 潘芊樺 | 故事類別: 家庭/家族,移民,外來移民 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/01/16 | 故事摘要: 黃麗蓉出生於大陸福建,從小生活困苦,因為臺灣經濟發展好,所以來臺灣工作並結婚。她認為臺灣的人很熱情友善,特別是夜市文化多元,在大陸要擺個攤子需要很多手續與執照,還常有公安盤查,做生意不像臺灣這麼容易,... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大圓電子有限公司 | 統一編號: 29017803 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 630000 | 所代表法人: | 大昌應用材料股份有限公司 | 統一編號: 91028962 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 玄米搬家貨運有限公司 | 統一編號: 82860246 @ 董監事資料集 |
敍述者: 楊士玄 | 上傳者: 潘芊樺 | 故事類別: 家庭/家族,移民,外來移民 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/01/16 | 故事摘要: 黃麗蓉出生於大陸福建,從小生活困苦,因為臺灣經濟發展好,所以來臺灣工作並結婚。她認為臺灣的人很熱情友善,特別是夜市文化多元,在大陸要擺個攤子需要很多手續與執照,還常有公安盤查,做生意不像臺灣這麼容易,... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大圓電子有限公司 | 統一編號: 29017803 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 630000 | 所代表法人: | 大昌應用材料股份有限公司 | 統一編號: 91028962 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊士玄 ... ]
雲來集佛像藝術雕刻 | 地址: 南投縣埔里鎮中山路四段57號 | 電話: 049-291-7851 |
名稱 像藝術 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 像藝術)
雲來集佛像藝術彫刻 登記地址: 南投縣埔里鎮南村里中山路四段五七號一樓 | 負責人: 林泳震 | 統編: 78114681 | 核准設立 - 獨資 |
梅迪奇影像藝術有限公司 登記地址: 基隆市安樂區武崙里基金一路135巷91號7樓 | 負責人: 林紹光 | 統編: 24852704 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-11) |
馭像藝術室內裝修有限公司 登記地址: 新北市板橋區陽明街164巷6號 | 負責人: 沈保杉 | 統編: 54276291 | 核准設立 |
今日影像藝術有限公司 登記地址: 新北市新店區民權路95號13樓之3 | 負責人: 王品文 | 統編: 83494649 | 核准設立 |
黑眼珠音像藝術有限公司 登記地址: 高雄市三民區民族一路878號16樓之3 | 負責人: 顏日輝 | 統編: 59362128 | 核准設立 |
次方體影像藝術有限公司 登記地址: 臺南市中西區信義街17號 | 負責人: 陳奕琿 | 統編: 64544508 | 核准設立 |
甦粹音像藝術有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路1段29號2樓之5 | 負責人: 張斯潔 | 統編: 89166799 | 核准設立 |
艷陽影像藝術社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉秀林村19鄰東義11-77號一樓 | 負責人: 廖毅宸 | 統編: 92392159 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 像藝術 ... ]
姓名 楊士玄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 楊士玄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玄米搬家貨運有限公司 臺中市太平區新高里育賢路343號14樓之1 | 楊士玄 | 82860246 | 核准設立 |
大圓電子有限公司 臺北市大安區敦化南路1段187巷37號3樓之2、3 | 楊士玄 | 29017803 | 核准設立 |
佾澍商行 雲林縣斗六市公誠里鎮北路81號1樓 | 楊士玄 | 39862315 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090002750) |
像藝術有限公司 新北市樹林區光榮街79號 | 楊士玄 | 90369723 | 核准設立 |
大昌應用材料股份有限公司 高雄市新興區渤海街6號9樓之4 | 楊士玄 | 91028962 | 核准設立 |
玄米搬家貨運有限公司 登記地址: 臺中市太平區新高里育賢路343號14樓之1 | 負責人: 楊士玄 | 統編: 82860246 | 核准設立 |
大圓電子有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段187巷37號3樓之2、3 | 負責人: 楊士玄 | 統編: 29017803 | 核准設立 |
佾澍商行 登記地址: 雲林縣斗六市公誠里鎮北路81號1樓 | 負責人: 楊士玄 | 統編: 39862315 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090002750) |
像藝術有限公司 登記地址: 新北市樹林區光榮街79號 | 負責人: 楊士玄 | 統編: 90369723 | 核准設立 |
大昌應用材料股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區渤海街6號9樓之4 | 負責人: 楊士玄 | 統編: 91028962 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
|