朝倉晃
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名朝倉晃的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是先驅者有限公司, 統一編號是90480867.
根據名稱 先驅者 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 先驅者 ...) | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 105 | 產出單位: 資策會 | 計畫名稱: 先進通訊實驗環境建置與技術研發計畫 | 領域: 智慧科技 | 技術規格: •FDD mode, 1.4 MHz system bandwidth, flexible radio frequency including LTE bands, TVWS bands, unlic... | 潛力預估: 期望結合未來行動寬頻網路的創新應用需求驅動,推動下世代網路技術與行動寬頻前瞻技術開發與系統設備佈局,自促進4G網路及應用出發,協助廠商深耕B4G產業技術,並積極布局5G,為我國通訊產業的未來累積競爭實... @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
| 鄉鎮: 桃園市 | 景點縣市: 桃園縣 | 緯度: 24.993410 | 經度: 121.296967 @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
| 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 高雄市政府 | 指定/登錄理由: 本件古物為陳子福電影海報手稿。本電影片名原為"Green Dolphin Street",係由維克多‧薩維爾導演,拉娜透納、范海弗林主演,美國出品之影片。
故事敘述一對夫婦,有著一對可愛的女孩,生活... | 保存現狀: 完整良好 @ 文資局古物 |
| 文化部 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 文化部 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)國立臺南生活美學館 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)國立臺南生活美學館 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署土污基管會 | 新聞發布日期: 2021-11-23 18:22:00 | 新聞編號: 20211123182512 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
執行單位: 資策會 | 產出年度: 105 | 產出單位: 資策會 | 計畫名稱: 先進通訊實驗環境建置與技術研發計畫 | 領域: 智慧科技 | 技術規格: •FDD mode, 1.4 MHz system bandwidth, flexible radio frequency including LTE bands, TVWS bands, unlic... | 潛力預估: 期望結合未來行動寬頻網路的創新應用需求驅動,推動下世代網路技術與行動寬頻前瞻技術開發與系統設備佈局,自促進4G網路及應用出發,協助廠商深耕B4G產業技術,並積極布局5G,為我國通訊產業的未來累積競爭實... @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
鄉鎮: 桃園市 | 景點縣市: 桃園縣 | 緯度: 24.993410 | 經度: 121.296967 @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 高雄市政府 | 指定/登錄理由: 本件古物為陳子福電影海報手稿。本電影片名原為"Green Dolphin Street",係由維克多‧薩維爾導演,拉娜透納、范海弗林主演,美國出品之影片。
故事敘述一對夫婦,有著一對可愛的女孩,生活... | 保存現狀: 完整良好 @ 文資局古物 |
文化部 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
文化部 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)國立臺南生活美學館 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)國立臺南生活美學館 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署土污基管會 | 新聞發布日期: 2021-11-23 18:22:00 | 新聞編號: 20211123182512 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
[ 搜尋所有 先驅者 ... ]
根據姓名 朝倉晃 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 朝倉晃 ...) | 主要產品: 262被動電子元件 | 統一編號: 03050600 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區茄苳里開隆街30號二樓 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15500 | 所代表法人: | 大興電工股份有限公司 | 統一編號: 03050600 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 890000 | 所代表法人: 新加坡商紀伊國屋書店有限公司 KINOKUNIYA BOOK STORES OF SINGAPORE PTE LTD | 紀伊國屋書店股份有限公司 | 統一編號: 22662783 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 大興電工股份有限公司 | 到職日期: 1100809 | 統一編號: 03050600 @ 公司登記經理人資料集 |
主要產品: 262被動電子元件 | 統一編號: 03050600 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區茄苳里開隆街30號二樓 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15500 | 所代表法人: | 大興電工股份有限公司 | 統一編號: 03050600 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 890000 | 所代表法人: 新加坡商紀伊國屋書店有限公司 KINOKUNIYA BOOK STORES OF SINGAPORE PTE LTD | 紀伊國屋書店股份有限公司 | 統一編號: 22662783 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 大興電工股份有限公司 | 到職日期: 1100809 | 統一編號: 03050600 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 朝倉晃 ... ]
名稱 先驅者 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 先驅者)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
先驅者有限公司 臺北市中山區南京東路1段34號11樓 | 朝倉晃 | 90480867 | 核准設立 |
先驅者有限公司 臺北市中山區松江路3號10樓之4 | | 27752117 | 解散 (文號: 2006-6-30 府建商字 第09580292000號) |
先驅者企業有限公司 新北市三重區重新路四段一四二巷十三弄一號 | | 84669391 | 解散 (087年01月05日 建三癸字 第087103416號) |
先驅者有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路1段34號11樓 | 負責人: 朝倉晃 | 統編: 90480867 | 核准設立 |
先驅者有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路3號10樓之4 | 統編: 27752117 | 解散 (文號: 2006-6-30 府建商字 第09580292000號) |
先驅者企業有限公司 登記地址: 新北市三重區重新路四段一四二巷十三弄一號 | 統編: 84669391 | 解散 (087年01月05日 建三癸字 第087103416號) |
姓名 朝倉晃 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 朝倉晃)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大興電工股份有限公司 臺北市中山區南京東路1段34號11樓 | 朝倉晃 | 03050600 | 核准設立 |
大興電工股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路1段34號11樓 | 負責人: 朝倉晃 | 統編: 03050600 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
|