蔣顯斌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔣顯斌的職稱是董事長, 持有股份數是9000, 公司名稱是本講有限公司, 統一編號是90492272.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 91000 | 所代表法人: | 本講有限公司 | 統一編號: 90492272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 91000 | 所代表法人: | 本講有限公司 | 統一編號: 90492272 |
[ 搜尋所有相關: 蔣顯斌 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 本講 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 本講 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 新竹縣政府 | 指定登錄理由: 1、具高度歷史、藝術或科學價值:講堂之創設具社會性意義,其形式外觀表現興建當時之現代化風格,且講堂建築與老樹共構具歷史與環境美學教育意義,整體具文化資產價值。
2、表現各時代營造技術流派特色:本講堂約... @ 文資局古蹟 |
| 活動類型: 線上 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-17 00:00:00 | 結束時間: 2023-10-17 23:55:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 線上課程 | 地點名稱: @ 新創圓夢網活動看板 |
| | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 04-2415-5754 | 是否收費: N | 活動地點: 西屯區惠來路二段101號(角落沙龍) | 開始日期: 20210224 | 結束日期: 20210224 | 發起單位: 傅小姐 | 主辦單位: 臺中國家歌劇院 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 新竹縣政府 | 指定登錄理由: 1、具高度歷史、藝術或科學價值:講堂之創設具社會性意義,其形式外觀表現興建當時之現代化風格,且講堂建築與老樹共構具歷史與環境美學教育意義,整體具文化資產價值。
2、表現各時代營造技術流派特色:本講堂約... @ 文資局古蹟 |
活動類型: 線上 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-17 00:00:00 | 結束時間: 2023-10-17 23:55:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 線上課程 | 地點名稱: @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 04-2415-5754 | 是否收費: N | 活動地點: 西屯區惠來路二段101號(角落沙龍) | 開始日期: 20210224 | 結束日期: 20210224 | 發起單位: 傅小姐 | 主辦單位: 臺中國家歌劇院 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
[ 搜尋所有 本講 ... ]
根據姓名 蔣顯斌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔣顯斌 ...) | 團體會址: 臺北市中正區金山南路1段17號7樓 | 成立日期: 0990530 | 理事長: 蔣顯斌 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2240000 | 所代表法人: | 新銳數位股份有限公司 | 統一編號: 24944134 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2623950 | 所代表法人: | 視納華仁紀實股份有限公司 | 統一編號: 24947929 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 437934 | 所代表法人: 香港商 BIOS Cultural and Creative Agency Limited | 碧歐司文化創意顧問股份有限公司 | 統一編號: 53096335 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5150000 | 所代表法人: 視納華仁紀實股份有限公司 | 視納華仁文化傳播股份有限公司 | 統一編號: 53325554 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 庫里電影股份有限公司 | 統一編號: 54333363 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商砌路者有限公司 | 統一編號: 58084203 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 車馬炮文化股份有限公司 | 統一編號: 90266775 @ 董監事資料集 |
團體會址: 臺北市中正區金山南路1段17號7樓 | 成立日期: 0990530 | 理事長: 蔣顯斌 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2240000 | 所代表法人: | 新銳數位股份有限公司 | 統一編號: 24944134 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2623950 | 所代表法人: | 視納華仁紀實股份有限公司 | 統一編號: 24947929 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 437934 | 所代表法人: 香港商 BIOS Cultural and Creative Agency Limited | 碧歐司文化創意顧問股份有限公司 | 統一編號: 53096335 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5150000 | 所代表法人: 視納華仁紀實股份有限公司 | 視納華仁文化傳播股份有限公司 | 統一編號: 53325554 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 庫里電影股份有限公司 | 統一編號: 54333363 @ 董監事資料集 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商砌路者有限公司 | 統一編號: 58084203 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 車馬炮文化股份有限公司 | 統一編號: 90266775 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔣顯斌 ... ]
名稱 本講 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 本講)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
本講有限公司 臺北市大安區安和路2段80號9樓 | 蔣顯斌 | 90492272 | 核准設立 |
本講有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段80號9樓 | 負責人: 蔣顯斌 | 統編: 90492272 | 核准設立 |
姓名 蔣顯斌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 蔣顯斌)
視納華仁紀實股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段50號11樓 | 負責人: 蔣顯斌 | 統編: 24947929 | 核准設立 |
視納華仁文化傳播股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區堤頂大道1段223號6樓 | 負責人: 蔣顯斌 | 統編: 53325554 | 核准設立 |
香港商砌路者有限公司台灣分公司 登記地址: 臺北市內湖區堤頂大道一段221號6樓 | 負責人: 蔣顯斌 TSIANG, BENJAMIN S. | 統編: 58084203 | 核准認許 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
|