張瑩瑩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張瑩瑩的職稱是董事, 持有股份數是91000, 公司名稱是本講有限公司, 統一編號是90492272.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 本講有限公司 | 統一編號: 90492272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 本講有限公司 | 統一編號: 90492272 |
[ 搜尋所有相關: 張瑩瑩 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 本講 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 本講 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 新竹縣政府 | 指定登錄理由: 1、具高度歷史、藝術或科學價值:講堂之創設具社會性意義,其形式外觀表現興建當時之現代化風格,且講堂建築與老樹共構具歷史與環境美學教育意義,整體具文化資產價值。
2、表現各時代營造技術流派特色:本講堂約... @ 文資局古蹟 |
| 活動類型: 線上 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-17 00:00:00 | 結束時間: 2023-10-17 23:55:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 線上課程 | 地點名稱: @ 新創圓夢網活動看板 |
| | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 04-2415-5754 | 是否收費: N | 活動地點: 西屯區惠來路二段101號(角落沙龍) | 開始日期: 20210224 | 結束日期: 20210224 | 發起單位: 傅小姐 | 主辦單位: 臺中國家歌劇院 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 新竹縣政府 | 指定登錄理由: 1、具高度歷史、藝術或科學價值:講堂之創設具社會性意義,其形式外觀表現興建當時之現代化風格,且講堂建築與老樹共構具歷史與環境美學教育意義,整體具文化資產價值。
2、表現各時代營造技術流派特色:本講堂約... @ 文資局古蹟 |
活動類型: 線上 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-17 00:00:00 | 結束時間: 2023-10-17 23:55:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 線上課程 | 地點名稱: @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 04-2415-5754 | 是否收費: N | 活動地點: 西屯區惠來路二段101號(角落沙龍) | 開始日期: 20210224 | 結束日期: 20210224 | 發起單位: 傅小姐 | 主辦單位: 臺中國家歌劇院 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
[ 搜尋所有 本講 ... ]
根據姓名 張瑩瑩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張瑩瑩 ...) | 總機電話: 02-25189816 | 公司代號: 6897 | 住址: 台北市中山區松江路67號3樓 | 成立日期: 20190802 | 極上教育諮詢股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市新店區民權路一八八號五樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 161印刷及其輔助 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10368674 | 所代表法人: 天亮實業股份有限公司 | 天聲工業股份有限公司 | 統一編號: 12275995 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2776 | 所代表法人: | 晉緯資訊股份有限公司 | 統一編號: 22422047 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 創綸有限公司 | 統一編號: 24468835 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 晨泰網通股份有限公司 | 統一編號: 28188758 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 333500 | 所代表法人: | 三煜通信電機股份有限公司 | 統一編號: 36000911 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 天控股份有限公司 | 統一編號: 43906906 @ 董監事資料集 |
總機電話: 02-25189816 | 公司代號: 6897 | 住址: 台北市中山區松江路67號3樓 | 成立日期: 20190802 | 極上教育諮詢股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市新店區民權路一八八號五樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 161印刷及其輔助 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10368674 | 所代表法人: 天亮實業股份有限公司 | 天聲工業股份有限公司 | 統一編號: 12275995 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2776 | 所代表法人: | 晉緯資訊股份有限公司 | 統一編號: 22422047 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 創綸有限公司 | 統一編號: 24468835 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 晨泰網通股份有限公司 | 統一編號: 28188758 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 333500 | 所代表法人: | 三煜通信電機股份有限公司 | 統一編號: 36000911 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 天控股份有限公司 | 統一編號: 43906906 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張瑩瑩 ... ]
名稱 本講 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 本講)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
本講有限公司 臺北市大安區安和路2段80號9樓 | 蔣顯斌 | 90492272 | 核准設立 |
本講有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段80號9樓 | 負責人: 蔣顯斌 | 統編: 90492272 | 核准設立 |
姓名 張瑩瑩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張瑩瑩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
得嘉眼鏡行 彰化縣彰化市光華里光復路117號1樓 | 張瑩瑩 | 13949415 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060821916) |
創綸有限公司 臺北市內湖區瑞光路188巷48號5樓 | 張瑩瑩 | 24468835 | 核准設立 |
淳沅國際事業有限公司 臺中市西區大忠里忠明南路270號17樓之1 | 張瑩瑩 | 24846746 | 解散 (核准解散日期: 2018-02-07) |
三道門空間設計 苗栗縣竹南鎮竹南里民族街63號10樓之2 | 張瑩瑩 | 47607746 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1081004354) |
拾山悅文創整合有限公司 臺中市西區公民里五權路2之106號5樓 | 張瑩瑩 | 53287003 | 核准設立 |
創鼎有限公司 臺北市內湖區瑞光路188巷48號5樓 | 張瑩瑩 | 70352549 | 核准設立 |
全璿企業社 新北市土城區永平街3號 | 張瑩瑩 | 72857257 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098115116) |
野人文化股份有限公司 新北市新店區民權路108之2號9樓 | 張瑩瑩 | 80585954 | 核准設立 |
得嘉眼鏡行 登記地址: 彰化縣彰化市光華里光復路117號1樓 | 負責人: 張瑩瑩 | 統編: 13949415 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060821916) |
創綸有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路188巷48號5樓 | 負責人: 張瑩瑩 | 統編: 24468835 | 核准設立 |
淳沅國際事業有限公司 登記地址: 臺中市西區大忠里忠明南路270號17樓之1 | 負責人: 張瑩瑩 | 統編: 24846746 | 解散 (核准解散日期: 2018-02-07) |
三道門空間設計 登記地址: 苗栗縣竹南鎮竹南里民族街63號10樓之2 | 負責人: 張瑩瑩 | 統編: 47607746 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1081004354) |
拾山悅文創整合有限公司 登記地址: 臺中市西區公民里五權路2之106號5樓 | 負責人: 張瑩瑩 | 統編: 53287003 | 核准設立 |
創鼎有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路188巷48號5樓 | 負責人: 張瑩瑩 | 統編: 70352549 | 核准設立 |
全璿企業社 登記地址: 新北市土城區永平街3號 | 負責人: 張瑩瑩 | 統編: 72857257 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098115116) |
野人文化股份有限公司 登記地址: 新北市新店區民權路108之2號9樓 | 負責人: 張瑩瑩 | 統編: 80585954 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張瑩瑩 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
|