游逸能
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名游逸能的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是華榮貿易股份有限公司, 統一編號是90517273.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華榮貿易股份有限公司 | 統一編號: 90517273 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華榮貿易股份有限公司 | 統一編號: 90517273 |
[ 搜尋所有相關: 游逸能 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 華榮貿易 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 華榮貿易 ...) | 英文品名: SUCCUS CINERARIA MARITIMA | 許可證字號: 內衛藥輸字第002385號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/01/16 | 註銷理由: 有效期間已屆未能補件 | 有效日期: 1985/06/02 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 白內障 | 劑型: 內服液劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: CINERARIA MARITIMA | 製造商名稱: LUYTIES PHARMACEL CO. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: SERRATIOPEPTIDASE "CHEIL SUGAR" | 許可證字號: 衛署藥輸字第016208號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2000/10/20 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1992/12/11 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 抗炎症及抗腫脹作用 | 劑型: (粉) | 藥品類別: 製劑原料 | 主成分略述: SERRAPEPTASE (SERRATIOPEPTIDASE) | 製造商名稱: CHEIL SUGAR & CO. LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 華榮貿易股份有限公司 | 得盛新能源股份有限公司 | 統一編號: 53940951 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 華榮貿易股份有限公司 | 得盛新能源股份有限公司 | 統一編號: 53940951 @ 董監事資料集 |
英文品名: SUCCUS CINERARIA MARITIMA | 許可證字號: 內衛藥輸字第002385號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/01/16 | 註銷理由: 有效期間已屆未能補件 | 有效日期: 1985/06/02 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 白內障 | 劑型: 內服液劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: CINERARIA MARITIMA | 製造商名稱: LUYTIES PHARMACEL CO. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: SERRATIOPEPTIDASE "CHEIL SUGAR" | 許可證字號: 衛署藥輸字第016208號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2000/10/20 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1992/12/11 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 抗炎症及抗腫脹作用 | 劑型: (粉) | 藥品類別: 製劑原料 | 主成分略述: SERRAPEPTASE (SERRATIOPEPTIDASE) | 製造商名稱: CHEIL SUGAR & CO. LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 華榮貿易股份有限公司 | 得盛新能源股份有限公司 | 統一編號: 53940951 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 華榮貿易股份有限公司 | 得盛新能源股份有限公司 | 統一編號: 53940951 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 華榮貿易 ... ]
根據姓名 游逸能 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 游逸能 ...) | 總機電話: 06-5992866 | 公司代號: 1464 | 產業別: 04 | 營利事業統一編號: 73686632 | 住址: 台南市新市區三舍里240號 | 董事長: 葉家銘 | 成立日期: 19820710 | 出表日期: 1130922 @ 上市公司基本資料 |
| 主要產品: 112織布、114染整、121成衣、123服飾品 | 統一編號: 73686632 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新市區三舍里240號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福勝國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 24489846 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福發國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28000229 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 權業投資股份有限公司 | 統一編號: 42671439 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 31801053 | 所代表法人: 福華投資股份有限公司 | 得力實業股份有限公司 | 統一編號: 73686632 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 力拓實業股份有限公司 | 統一編號: 82976437 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鉅亨貿易股份有限公司 | 統一編號: 83772713 @ 董監事資料集 |
總機電話: 06-5992866 | 公司代號: 1464 | 產業別: 04 | 營利事業統一編號: 73686632 | 住址: 台南市新市區三舍里240號 | 董事長: 葉家銘 | 成立日期: 19820710 | 出表日期: 1130922 @ 上市公司基本資料 |
主要產品: 112織布、114染整、121成衣、123服飾品 | 統一編號: 73686632 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新市區三舍里240號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福勝國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 24489846 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福發國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28000229 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 權業投資股份有限公司 | 統一編號: 42671439 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 31801053 | 所代表法人: 福華投資股份有限公司 | 得力實業股份有限公司 | 統一編號: 73686632 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 力拓實業股份有限公司 | 統一編號: 82976437 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鉅亨貿易股份有限公司 | 統一編號: 83772713 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 游逸能 ... ]
名稱 華榮貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 華榮貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華榮貿易股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段188號10樓 | 葉家銘 | 90517273 | 核准設立 |
華榮貿易有限公司 臺北市大同區迪化街1段32巷5之1號2樓 | | 97115302 | 解散 (文號: 2001-7-2 建商二字 第90639892號) |
華榮貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段188號10樓 | 負責人: 葉家銘 | 統編: 90517273 | 核准設立 |
華榮貿易有限公司 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段32巷5之1號2樓 | 統編: 97115302 | 解散 (文號: 2001-7-2 建商二字 第90639892號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
|