吳麗春
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳麗春的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是喵森有限公司, 統一編號是90658625.
根據名稱 喵森 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 喵森 ...) | 作者: 蕭逸清文; 九春圖 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/10 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 164 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-9502-58-0 (平裝, NT$280, 164面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/2/5 上午 12:00:00 | 臺南市東區裕農路375號地下層 @ 合法特定寵物業名單 |
作者: 蕭逸清文; 九春圖 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/10 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 164 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-9502-58-0 (平裝, NT$280, 164面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/2/5 上午 12:00:00 | 臺南市東區裕農路375號地下層 @ 合法特定寵物業名單 |
[ 搜尋所有 喵森 ... ]
根據姓名 吳麗春 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳麗春 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6335893 | 機構負責人姓名: 吳麗春 | 機構代碼: BF1100025 | 機構種類: BF | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮安慶里中山路10號(虎尾遊客中心) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6335893 | 機構負責人姓名: 吳麗春 | 機構代碼: BF1100026 | 機構種類: BF | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路二段477巷34號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6335893 | 機構負責人姓名: 吳麗春 | 機構代碼: BF1100025 | 機構種類: BF | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮安慶里中山路10號(虎尾遊客中心) @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6335893 | 機構負責人姓名: 吳麗春 | 機構代碼: BF1100026 | 機構種類: BF | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路二段477巷34號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6335893 | 機構負責人姓名: 吳麗春 | 機構代碼: BF1100025 | 機構種類: BF | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮安慶里中山路10號(虎尾遊客中心) @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6335893 | 機構負責人姓名: 吳麗春 | 機構代碼: BF1100026 | 機構種類: BF | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路二段477巷34號 @ 長照B據點 |
| 所在地址: 虎尾驛 | 管理單位: 虎尾驛 | 申請單位: 虎尾驛 | 聯絡人: 吳麗春小姐 | 辦公室電話: 05-6335893、0982-333369 @ 街頭藝人展演空間資訊 |
| 敍述者: 吳麗春 | 上傳者: 陳鳳嬌 | 故事類別: 生老病死/退休,科技未來 | 敍述的主要人物: 沈台興 | 發佈日期: 2014/01/29 | 故事摘要: 宏碁電腦公司退休副總沈台興,興建一棟「節能減碳屋」,透過自然採光、空氣對流等設計,降低電能使用,並設置太陽能發電、雨水收集系統,循環利用,每月水、電費還不到四百元,這棟節能屋除了住起來舒適外,它的太陽... @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6335893 | 機構負責人姓名: 吳麗春 | 機構代碼: BF1100025 | 機構種類: BF | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮安慶里中山路10號(虎尾遊客中心) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6335893 | 機構負責人姓名: 吳麗春 | 機構代碼: BF1100026 | 機構種類: BF | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路二段477巷34號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6335893 | 機構負責人姓名: 吳麗春 | 機構代碼: BF1100025 | 機構種類: BF | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮安慶里中山路10號(虎尾遊客中心) @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6335893 | 機構負責人姓名: 吳麗春 | 機構代碼: BF1100026 | 機構種類: BF | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路二段477巷34號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6335893 | 機構負責人姓名: 吳麗春 | 機構代碼: BF1100025 | 機構種類: BF | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮安慶里中山路10號(虎尾遊客中心) @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6335893 | 機構負責人姓名: 吳麗春 | 機構代碼: BF1100026 | 機構種類: BF | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路二段477巷34號 @ 長照B據點 |
所在地址: 虎尾驛 | 管理單位: 虎尾驛 | 申請單位: 虎尾驛 | 聯絡人: 吳麗春小姐 | 辦公室電話: 05-6335893、0982-333369 @ 街頭藝人展演空間資訊 |
敍述者: 吳麗春 | 上傳者: 陳鳳嬌 | 故事類別: 生老病死/退休,科技未來 | 敍述的主要人物: 沈台興 | 發佈日期: 2014/01/29 | 故事摘要: 宏碁電腦公司退休副總沈台興,興建一棟「節能減碳屋」,透過自然採光、空氣對流等設計,降低電能使用,並設置太陽能發電、雨水收集系統,循環利用,每月水、電費還不到四百元,這棟節能屋除了住起來舒適外,它的太陽... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 吳麗春 ... ]
名稱 喵森 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 喵森)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
汪喵森林工坊 新北市汐止區工建路58號(1樓) | 楊森宇 | 91179692 | 核准設立 - 合夥 |
喵森有限公司 臺南市東區裕農里裕農路375號地下層 | 吳麗春 | 90658625 | 核准設立 |
汪喵森林工坊 登記地址: 新北市汐止區工建路58號(1樓) | 負責人: 楊森宇 | 統編: 91179692 | 核准設立 - 合夥 |
喵森有限公司 登記地址: 臺南市東區裕農里裕農路375號地下層 | 負責人: 吳麗春 | 統編: 90658625 | 核准設立 |
姓名 吳麗春 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳麗春)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美麗春天小舖 雲林縣虎尾鎮安慶里中山路10號 | 吳麗春 | 10930356 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080071522) |
春天曉鋪 雲林縣虎尾鎮西安里長春路83號1樓 | 吳麗春 | 38787351 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002416) |
力麗坊 基隆市安樂區武崙里基金一路135巷5弄12號1樓 | 吳麗春 | 29289163 | 核准設立 - 獨資 |
狼族登山露營用品社 新北市板橋區中正路1巷16弄2號 | 吳麗春 | 19514649 | 歇業 - 獨資 |
巧味餐飲社 桃園市桃園區永安里中正路501號1樓 | 吳麗春 | 47996029 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119000313) |
百揚生活事業股份有限公司 桃園市桃園區同安里同安街37號1樓 | 吳麗春 | 53505232 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-25) |
匯眾彩券行 新北市汐止區福德一路166號(1樓) | 吳麗春 | 92722010 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128173108) |
美麗春天小舖 登記地址: 雲林縣虎尾鎮安慶里中山路10號 | 負責人: 吳麗春 | 統編: 10930356 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080071522) |
春天曉鋪 登記地址: 雲林縣虎尾鎮西安里長春路83號1樓 | 負責人: 吳麗春 | 統編: 38787351 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002416) |
力麗坊 登記地址: 基隆市安樂區武崙里基金一路135巷5弄12號1樓 | 負責人: 吳麗春 | 統編: 29289163 | 核准設立 - 獨資 |
狼族登山露營用品社 登記地址: 新北市板橋區中正路1巷16弄2號 | 負責人: 吳麗春 | 統編: 19514649 | 歇業 - 獨資 |
巧味餐飲社 登記地址: 桃園市桃園區永安里中正路501號1樓 | 負責人: 吳麗春 | 統編: 47996029 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119000313) |
百揚生活事業股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區同安里同安街37號1樓 | 負責人: 吳麗春 | 統編: 53505232 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-25) |
匯眾彩券行 登記地址: 新北市汐止區福德一路166號(1樓) | 負責人: 吳麗春 | 統編: 92722010 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128173108) |
[ 查詢所有 吳麗春 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
|