陳文龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳文龍的職稱是董事, 持有股份數是20000, 公司名稱是全球天使新媒體股份有限公司, 統一編號是91104026.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 全球天使新媒體股份有限公司 | 統一編號: 91104026 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 全球天使新媒體股份有限公司 | 統一編號: 91104026 |
[ 搜尋所有相關: 陳文龍 @ 董監事資料集 ]
| 資料集識別碼: 154134 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-29 01:42:22 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供本市火災造成人員死傷人數與原因之情形。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 154134 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-29 01:42:22 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供本市火災造成人員死傷人數與原因之情形。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 91104026 ... ]
無其他 全球天使新媒體 資料。
[ 搜尋所有 全球天使新媒體 ... ]
根據姓名 陳文龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳文龍 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/17 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/17 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所所在地: 新北市三重區大智街16號3樓 | 建築師姓名: 陳文龍 | 開業證號: 新北市建開證字第H000286號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 陳枝明 | 高雄市 | 場域: 學校 | 811高雄市楠梓區大學26街1150 號 @ 文化部公共藝術 |
| | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/17 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/17 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所所在地: 新北市三重區大智街16號3樓 | 建築師姓名: 陳文龍 | 開業證號: 新北市建開證字第H000286號 @ 建築師開業登記資訊 |
陳枝明 | 高雄市 | 場域: 學校 | 811高雄市楠梓區大學26街1150 號 @ 文化部公共藝術 |
| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳文龍 ... ]
名稱 全球天使新媒體 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 全球天使新媒體)
全球天使新媒體股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區永吉路30巷119弄18號1樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 91104026 | 核准設立 |
姓名 陳文龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳文龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宇陳文龍自營計程車行 新北市板橋區成都街68號之34樓 | 陳文龍 | 01861890 | 核准設立 - 獨資 |
陳文龍自營計程車行 新北市板橋區中正路360巷16號1樓 | 陳文龍 | 34656884 | 核准設立 - 獨資 |
汶龍企業社 桃園市龜山區迴龍里龍新街31號3樓 | 陳文龍 | 93018722 | 核准設立 - 獨資 |
文龍蔬果農產行 桃園市龜山區大華里文七一街14號2樓 | 陳文龍 | 85396995 | 廢止 - 獨資 |
元龍蔬果 新北市八里區頂寮二街77號 | 陳文龍 | 50635181 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068121163) |
文龍企業社 彰化縣秀水鄉埔崙村蘇周巷151號1樓 | 陳文龍 | 93349737 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120818298) |
陳文龍自營計程車 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 陳文龍 | 01547598 | 核准設立 - 獨資 |
宏晟實業有限公司 臺中市龍井區田中里龍北路361巷95弄86號 | 陳文龍 | 84699634 | 核准設立 |
宇陳文龍自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區成都街68號之34樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 01861890 | 核准設立 - 獨資 |
陳文龍自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區中正路360巷16號1樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 34656884 | 核准設立 - 獨資 |
汶龍企業社 登記地址: 桃園市龜山區迴龍里龍新街31號3樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 93018722 | 核准設立 - 獨資 |
文龍蔬果農產行 登記地址: 桃園市龜山區大華里文七一街14號2樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 85396995 | 廢止 - 獨資 |
元龍蔬果 登記地址: 新北市八里區頂寮二街77號 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 50635181 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068121163) |
文龍企業社 登記地址: 彰化縣秀水鄉埔崙村蘇周巷151號1樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 93349737 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120818298) |
陳文龍自營計程車 登記地址: 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 01547598 | 核准設立 - 獨資 |
宏晟實業有限公司 登記地址: 臺中市龍井區田中里龍北路361巷95弄86號 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 84699634 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳文龍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
|