黃裕翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃裕翔的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是鋐誠實業股份有限公司, 統一編號是93376516.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 鋐誠實業股份有限公司 | 統一編號: 93376516 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 鋐誠實業股份有限公司 | 統一編號: 93376516 |
[ 搜尋所有相關: 黃裕翔 @ 董監事資料集 ]
無其他 鋐誠實業 資料。
[ 搜尋所有 鋐誠實業 ... ]
根據姓名 黃裕翔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃裕翔 ...) | (中華民國)蔡明秀、黃裕翔 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: 索票方式:
113年8月24日(六) 9:00起於員林演藝廳服務台開放索票(每人限索2張),或電洽彰化縣松柏扶輪社04-7297023 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)蔡明秀、黃裕翔 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: 索票方式:
113年8月24日(六) 9:00起於員林演藝廳服務台開放索票(每人限索2張),或電洽彰化縣松柏扶輪社04-7297023 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡明秀、黃裕翔 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: 索票方式:
113年8月24日(六) 9:00起於員林演藝廳服務台開放索票(每人限索2張),或電洽彰化縣松柏扶輪社04-7297023 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 開始時間: 2013/6/22 | 結束時間: 2013/6/22 | 電話: 886-3-5518101 | 新竹縣 | 地點: 新竹縣政府文化局 | 地址: 新竹縣竹北市縣政九路146號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: ‧主辦單位:新竹縣補習教育協會‧活動日期:2013-06-22‧活動時間:19:30‧活動地點:演藝廳‧入場方式:索票‧內容簡介:入場方式:以捐款方式贈票(愛心1000、500、300即贈入場券一張)... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 事務所名稱: 裕翔記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市前鎮區鄭和路61號2樓 | 執行業務區域: 臺北市、宜蘭縣、彰化縣、臺中市、桃園市、新竹市、金門縣、臺東縣、基隆市、嘉義市、雲林縣、臺南市、新竹縣、嘉義縣、連江縣、澎湖縣、新北市、南投縣、花蓮縣、高雄市、屏東縣、苗栗縣 | 記帳士證書字號: (104)台財稅證字第00152號 @ 財政部高雄國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 裕翔記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市前鎮區鄭和路61號2樓 | 執行業務區域: 臺北市、宜蘭縣、彰化縣、臺中市、桃園市、新竹市、金門縣、臺東縣、基隆市、嘉義市、雲林縣、臺南市、新竹縣、嘉義縣、連江縣、澎湖縣、新北市、南投縣、花蓮縣、高雄市、屏東縣、苗栗縣 | 參加之記帳士公會: 高雄市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (104)台財稅證字第00152號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 敍述者: | 上傳者: 莊麗華 | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: 馬場克樹 | 發佈日期: 2014/11/11 | 故事摘要: 日籍的馬場克樹,2007年以文化交流身份來到臺灣,之後回到日本,2009年又因為電影「逆光飛翔」片尾曲來到臺灣。他是創作型歌手,2009年與該片男主角黃裕翔共同成立「爸爸辦桌」樂團到各處演唱,風格充滿... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 26000 | 所代表法人: | 翔泓數位有限公司 | 統一編號: 94271672 @ 董監事資料集 |
(中華民國)蔡明秀、黃裕翔 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: 索票方式:
113年8月24日(六) 9:00起於員林演藝廳服務台開放索票(每人限索2張),或電洽彰化縣松柏扶輪社04-7297023 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)蔡明秀、黃裕翔 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: 索票方式:
113年8月24日(六) 9:00起於員林演藝廳服務台開放索票(每人限索2張),或電洽彰化縣松柏扶輪社04-7297023 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡明秀、黃裕翔 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: 索票方式:
113年8月24日(六) 9:00起於員林演藝廳服務台開放索票(每人限索2張),或電洽彰化縣松柏扶輪社04-7297023 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
開始時間: 2013/6/22 | 結束時間: 2013/6/22 | 電話: 886-3-5518101 | 新竹縣 | 地點: 新竹縣政府文化局 | 地址: 新竹縣竹北市縣政九路146號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: ‧主辦單位:新竹縣補習教育協會‧活動日期:2013-06-22‧活動時間:19:30‧活動地點:演藝廳‧入場方式:索票‧內容簡介:入場方式:以捐款方式贈票(愛心1000、500、300即贈入場券一張)... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
事務所名稱: 裕翔記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市前鎮區鄭和路61號2樓 | 執行業務區域: 臺北市、宜蘭縣、彰化縣、臺中市、桃園市、新竹市、金門縣、臺東縣、基隆市、嘉義市、雲林縣、臺南市、新竹縣、嘉義縣、連江縣、澎湖縣、新北市、南投縣、花蓮縣、高雄市、屏東縣、苗栗縣 | 記帳士證書字號: (104)台財稅證字第00152號 @ 財政部高雄國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 裕翔記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市前鎮區鄭和路61號2樓 | 執行業務區域: 臺北市、宜蘭縣、彰化縣、臺中市、桃園市、新竹市、金門縣、臺東縣、基隆市、嘉義市、雲林縣、臺南市、新竹縣、嘉義縣、連江縣、澎湖縣、新北市、南投縣、花蓮縣、高雄市、屏東縣、苗栗縣 | 參加之記帳士公會: 高雄市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (104)台財稅證字第00152號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
敍述者: | 上傳者: 莊麗華 | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: 馬場克樹 | 發佈日期: 2014/11/11 | 故事摘要: 日籍的馬場克樹,2007年以文化交流身份來到臺灣,之後回到日本,2009年又因為電影「逆光飛翔」片尾曲來到臺灣。他是創作型歌手,2009年與該片男主角黃裕翔共同成立「爸爸辦桌」樂團到各處演唱,風格充滿... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 26000 | 所代表法人: | 翔泓數位有限公司 | 統一編號: 94271672 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃裕翔 ... ]
名稱 鋐誠實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 鋐誠實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鋐誠實業股份有限公司 高雄市燕巢區安中路80號 | 黃裕軒 | 93376516 | 核准設立 |
鋐誠實業有限公司 臺北市大安區敦化南路1段218號11樓B室 | | 23335844 | 撤銷 (文號: 2001-8-6 府建商字 第90064110號) |
鋐誠實業有限公司 臺北市大安區敦化南路1段218號11樓B室 | | 84290361 | 解散 (082年07月28日 建一字 第766250號) |
鋐誠實業股份有限公司 登記地址: 高雄市燕巢區安中路80號 | 負責人: 黃裕軒 | 統編: 93376516 | 核准設立 |
鋐誠實業有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段218號11樓B室 | 統編: 23335844 | 撤銷 (文號: 2001-8-6 府建商字 第90064110號) |
鋐誠實業有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段218號11樓B室 | 統編: 84290361 | 解散 (082年07月28日 建一字 第766250號) |
姓名 黃裕翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃裕翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
裕翔水產有限公司 臺北市萬華區萬大路580號1樓 | 黃裕翔 | 55650689 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-28) |
裕翔號 新北市新莊區中正路514巷11號(1樓) | 黃裕翔 | 92745870 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128178622) |
黃裕翔自營計程車行 新北市新莊區民安路93號之3 | 黃裕翔 | 01982141 | 核准設立 - 獨資 |
易翔汽車美容坊 嘉義市東區安寮里芳安路386號一樓 | 黃裕翔 | 36887354 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080171944) |
翔帥寵物生活館 臺中市北屯區軍功里軍功路二段136號 | 黃裕翔 | 82435806 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108605473) |
翔帥國際實業社 臺中市北屯區軍功里軍福十八路31號1樓 | 黃裕翔 | 82635451 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090862680) |
裕得工業有限公司 高雄市前鎮區崗山橫街49號 | 黃裕翔 | 59308899 | 核准設立 |
裕豪企業社 桃園市中壢區文化里忠孝路580號 | 黃裕翔 | 93020419 | 核准設立 - 合夥 |
裕翔水產有限公司 登記地址: 臺北市萬華區萬大路580號1樓 | 負責人: 黃裕翔 | 統編: 55650689 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-28) |
裕翔號 登記地址: 新北市新莊區中正路514巷11號(1樓) | 負責人: 黃裕翔 | 統編: 92745870 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128178622) |
黃裕翔自營計程車行 登記地址: 新北市新莊區民安路93號之3 | 負責人: 黃裕翔 | 統編: 01982141 | 核准設立 - 獨資 |
易翔汽車美容坊 登記地址: 嘉義市東區安寮里芳安路386號一樓 | 負責人: 黃裕翔 | 統編: 36887354 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080171944) |
翔帥寵物生活館 登記地址: 臺中市北屯區軍功里軍功路二段136號 | 負責人: 黃裕翔 | 統編: 82435806 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108605473) |
翔帥國際實業社 登記地址: 臺中市北屯區軍功里軍福十八路31號1樓 | 負責人: 黃裕翔 | 統編: 82635451 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090862680) |
裕得工業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區崗山橫街49號 | 負責人: 黃裕翔 | 統編: 59308899 | 核准設立 |
裕豪企業社 登記地址: 桃園市中壢區文化里忠孝路580號 | 負責人: 黃裕翔 | 統編: 93020419 | 核准設立 - 合夥 |
[ 查詢所有 黃裕翔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
|