陳碧玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳碧玉的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是力加食品股份有限公司, 統一編號是93518682.
董監事資料集 資料集的 陳碧玉 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳碧玉 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 力加食品股份有限公司 | 統一編號: 93518682 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 力加食品股份有限公司 | 統一編號: 93518682 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 力加食品股份有限公司 | 統一編號: 93518682 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 力加食品股份有限公司 | 統一編號: 93518682 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 力加食品股份有限公司 | 統一編號: 93518682 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 力加食品股份有限公司 | 統一編號: 93518682 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 力加食品股份有限公司 | 統一編號: 93518682 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 力加食品股份有限公司 | 統一編號: 93518682 |
[ 搜尋所有相關: 陳碧玉 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 93518682 | 電話號碼: 08-7051007 | 屏東縣萬丹鄉社上村萬丹路三段332巷40號 |
統一編號: 93518682 | 電話號碼: 08-7051007 | 屏東縣萬丹鄉社上村萬丹路三段332巷40號 |
[ 搜尋所有相關: 陳碧玉 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 力加食品 資料。
[ 搜尋所有 力加食品 ... ]
根據姓名 陳碧玉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳碧玉 ...) | 敍述者: 蔡立 | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 陳碧玉 | 發佈日期: 2014/04/10 | 故事摘要: 陳碧玉一家人都很喜愛北管,她就在充滿音樂的環境長大。結婚後先生介紹了一位老師教她北管,她也跟著老師到處去表演。之後為了專心推廣北管,陳碧玉辭掉工作,組了北投新樂社北管樂團,想讓年輕人認識北管的美好。陳... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)台南市議員陳碧玉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)台南市議員陳碧玉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳碧玉 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳碧玉 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司統編: 70527800 | 新北市中和區興南路2段158號1樓 | 設立核准日期: 20000612 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 事務所名稱: 陳碧玉記帳士事務所 | 事務所地址: 新北市永和區中正路648號11樓之1 | 執行業務區域: 臺北市、基隆市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市 | 參加之記帳士公會: | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01835號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 陳碧玉記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市中和區自立路35號3樓之1 | 登錄字號: 財北國稅登字第981205號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
敍述者: 蔡立 | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 陳碧玉 | 發佈日期: 2014/04/10 | 故事摘要: 陳碧玉一家人都很喜愛北管,她就在充滿音樂的環境長大。結婚後先生介紹了一位老師教她北管,她也跟著老師到處去表演。之後為了專心推廣北管,陳碧玉辭掉工作,組了北投新樂社北管樂團,想讓年輕人認識北管的美好。陳... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)台南市議員陳碧玉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)台南市議員陳碧玉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳碧玉 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳碧玉 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司統編: 70527800 | 新北市中和區興南路2段158號1樓 | 設立核准日期: 20000612 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
事務所名稱: 陳碧玉記帳士事務所 | 事務所地址: 新北市永和區中正路648號11樓之1 | 執行業務區域: 臺北市、基隆市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市 | 參加之記帳士公會: | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01835號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 陳碧玉記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市中和區自立路35號3樓之1 | 登錄字號: 財北國稅登字第981205號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
[ 搜尋所有 陳碧玉 ... ]
名稱 力加食品 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 力加食品)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
力加食品股份有限公司 屏東縣萬丹鄉社上村萬丹路三段332巷40號 | 謝彤欣 | 93518682 | 核准設立 |
力加食品股份有限公司 登記地址: 屏東縣萬丹鄉社上村萬丹路三段332巷40號 | 負責人: 謝彤欣 | 統編: 93518682 | 核准設立 |
姓名 陳碧玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳碧玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
碧玉肉舖 臺北市萬華區環河南路2段339號環南綜合市場甲棟樓上736號 | 周陳碧玉 | 15637916 | 撤銷 - 獨資 |
玉山商號 屏東縣三地門鄉勝利巷25-1號 | 陳碧玉 | 90718074 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
玉泰國際貿易商行 桃園市桃園區大業里民富十一街120號11樓 | 陳碧玉 | 91308318 | 核准設立 - 獨資 |
玉倫商店 嘉義縣阿里山鄉阿里山達邦村特富野一四五號 | 陳碧玉 | 06291878 | 歇業 - 獨資 |
英屬維京群島商勝英有限公司 臺北市南港區市民大道7段11號3樓 | 陳碧玉 | 54391757 | 核准設立 |
阿玉檳榔店 基隆市中山區文化里文化路二一一號一樓 | 莊陳碧玉 | 74845270 | 歇業 - 獨資 |
盈藝百貨行 臺北市萬華區西寧南路70號2樓13之A室 | 陳碧玉 | 01451684 | 撤銷 - 獨資 |
伍佰雞邨食品行 臺北市大安區仁愛路4段375號1樓 | 陳碧玉 | 01580147 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104112868) |
碧玉肉舖 登記地址: 臺北市萬華區環河南路2段339號環南綜合市場甲棟樓上736號 | 負責人: 周陳碧玉 | 統編: 15637916 | 撤銷 - 獨資 |
玉山商號 登記地址: 屏東縣三地門鄉勝利巷25-1號 | 負責人: 陳碧玉 | 統編: 90718074 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
玉泰國際貿易商行 登記地址: 桃園市桃園區大業里民富十一街120號11樓 | 負責人: 陳碧玉 | 統編: 91308318 | 核准設立 - 獨資 |
玉倫商店 登記地址: 嘉義縣阿里山鄉阿里山達邦村特富野一四五號 | 負責人: 陳碧玉 | 統編: 06291878 | 歇業 - 獨資 |
英屬維京群島商勝英有限公司 登記地址: 臺北市南港區市民大道7段11號3樓 | 負責人: 陳碧玉 | 統編: 54391757 | 核准設立 |
阿玉檳榔店 登記地址: 基隆市中山區文化里文化路二一一號一樓 | 負責人: 莊陳碧玉 | 統編: 74845270 | 歇業 - 獨資 |
盈藝百貨行 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路70號2樓13之A室 | 負責人: 陳碧玉 | 統編: 01451684 | 撤銷 - 獨資 |
伍佰雞邨食品行 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段375號1樓 | 負責人: 陳碧玉 | 統編: 01580147 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104112868) |
[ 查詢所有 陳碧玉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
|