劉建誠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉建誠的職稱是監察人, 持有股份數是40000, 公司名稱是派威股份有限公司, 統一編號是93533585.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 派威股份有限公司 | 統一編號: 93533585 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 派威股份有限公司 | 統一編號: 93533585 |
[ 搜尋所有相關: 劉建誠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 93533585 | 電話號碼: 03-3023722 | 桃園市桃園區慈文里慈光街101巷5號 |
統一編號: 93533585 | 電話號碼: 03-3023722 | 桃園市桃園區慈文里慈光街101巷5號 |
[ 搜尋所有相關: 劉建誠 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 派威 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 派威 ...) | 英文品名: “ArraVasc” Pirouette 018 PTA Catheter | 許可證字號: 衛部醫器輸字第030286號 | 有效日期: 2022/10/17 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 奕達生技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “ArraVasc” Pirouette 018 PTA Catheter | 許可證字號: 衛部醫器輸字第030286號 | 有效日期: 20221017 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 奕達生技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 統一編號: 90564985 | 電話號碼: 0937825599 | 新北市板橋區仁化街11號 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: “ArraVasc” Pirouette 018 PTA Catheter | 許可證字號: 衛部醫器輸字第030286號 | 有效日期: 2022/10/17 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 奕達生技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “ArraVasc” Pirouette 018 PTA Catheter | 許可證字號: 衛部醫器輸字第030286號 | 有效日期: 20221017 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 奕達生技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
統一編號: 90564985 | 電話號碼: 0937825599 | 新北市板橋區仁化街11號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 派威 ... ]
根據姓名 劉建誠 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 劉建誠 ...) | 產品中類: 33其他製造業 | 廠址: 新北市中和區中山路3段110號7樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 332醫療器材及用品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 33其他製造業 | 廠址: 新北市土城區忠承路107號12樓、111號12樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 332醫療器材及用品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 騰暉興業股份有限公司 | 統一編號: 22845209 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: | 派肯金屬製品有限公司 | 統一編號: 53421901 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 品辰金融資財管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 80546600 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 派立金屬製品有限公司 | 統一編號: 83071607 @ 董監事資料集 |
產品中類: 33其他製造業 | 廠址: 新北市中和區中山路3段110號7樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 332醫療器材及用品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 33其他製造業 | 廠址: 新北市土城區忠承路107號12樓、111號12樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 332醫療器材及用品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 騰暉興業股份有限公司 | 統一編號: 22845209 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: | 派肯金屬製品有限公司 | 統一編號: 53421901 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 品辰金融資財管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 80546600 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 派立金屬製品有限公司 | 統一編號: 83071607 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉建誠 ... ]
名稱 派威 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 派威)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
派威爾實業 高雄市仁武區永新二街69巷6號1樓 | 何佳琪 | 91469756 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161719100) |
台灣派威科技有限公司 新北市板橋區仁化街11號 | 黃淑玲 | 90564985 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-16) |
派威股份有限公司 桃園市桃園區慈文里慈光街101巷5號 | 張娟琦 | 93533585 | 核准設立 |
派威國際有限公司 新北市中和區中正路736號6樓之2 | 周富國 | 54050420 | 廢止 |
派威金屬有限公司 臺中市南屯區同心里文心路一段186號6樓之4 | 鐘柏彰 | 54600662 | 解散 (104年11月01日 府授經商字 第1040750795號) |
派威爾實業 登記地址: 高雄市仁武區永新二街69巷6號1樓 | 負責人: 何佳琪 | 統編: 91469756 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161719100) |
台灣派威科技有限公司 登記地址: 新北市板橋區仁化街11號 | 負責人: 黃淑玲 | 統編: 90564985 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-16) |
派威股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區慈文里慈光街101巷5號 | 負責人: 張娟琦 | 統編: 93533585 | 核准設立 |
派威國際有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路736號6樓之2 | 負責人: 周富國 | 統編: 54050420 | 廢止 |
派威金屬有限公司 登記地址: 臺中市南屯區同心里文心路一段186號6樓之4 | 負責人: 鐘柏彰 | 統編: 54600662 | 解散 (104年11月01日 府授經商字 第1040750795號) |
姓名 劉建誠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉建誠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建誠工程管理行 基隆市中山區華興街53巷7號6樓之5 | 劉建誠 | 91625378 | 核准設立 - 獨資 |
尚誠工程行 臺南市大內區石城里石子瀨114之11號1樓 | 劉建誠 | 37747965 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030211690) |
阿誠水果商行 宜蘭縣壯圍鄉大福路一一之七七號一樓 | 劉建誠 | 17941955 | 歇業 - 獨資 |
致本企業社 桃園市桃園區慈文里慈光街101巷5號2樓 | 劉建誠 | 30277670 | 核准設立 - 獨資 |
齊樂東方國際實業社 桃園市桃園區慈文里慈光街101巷5號2樓 | 劉建誠 | 50654573 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1119012556) |
派肯金屬製品有限公司 桃園市桃園區慈文里慈光街101巷5號 (1樓) | 劉建誠 | 53421901 | 核准設立 |
嵩裕企業有限公司 新北市板橋區區運路72號1樓 | 劉建誠 | 22334207 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-05) |
派立金屬製品有限公司 桃園市蘆竹區蘆興里蘆興街533巷11號 | 劉建誠 | 83071607 | 核准設立 |
建誠工程管理行 登記地址: 基隆市中山區華興街53巷7號6樓之5 | 負責人: 劉建誠 | 統編: 91625378 | 核准設立 - 獨資 |
尚誠工程行 登記地址: 臺南市大內區石城里石子瀨114之11號1樓 | 負責人: 劉建誠 | 統編: 37747965 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030211690) |
阿誠水果商行 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉大福路一一之七七號一樓 | 負責人: 劉建誠 | 統編: 17941955 | 歇業 - 獨資 |
致本企業社 登記地址: 桃園市桃園區慈文里慈光街101巷5號2樓 | 負責人: 劉建誠 | 統編: 30277670 | 核准設立 - 獨資 |
齊樂東方國際實業社 登記地址: 桃園市桃園區慈文里慈光街101巷5號2樓 | 負責人: 劉建誠 | 統編: 50654573 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1119012556) |
派肯金屬製品有限公司 登記地址: 桃園市桃園區慈文里慈光街101巷5號 (1樓) | 負責人: 劉建誠 | 統編: 53421901 | 核准設立 |
嵩裕企業有限公司 登記地址: 新北市板橋區區運路72號1樓 | 負責人: 劉建誠 | 統編: 22334207 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-05) |
派立金屬製品有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區蘆興里蘆興街533巷11號 | 負責人: 劉建誠 | 統編: 83071607 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉建誠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
|