李沛羽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李沛羽的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是奧特有限公司, 統一編號是93548412.
根據名稱 奧特 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 奧特 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 食品所 | 產出年度: 105 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 生物資源的系統營運與產業應用四年計畫 | 專利發明人: 鄭銘仁、吳明德、袁國芳、劉大維、謝松源、陳慧屏、詹馥菱 | 證書號碼: I557134 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2019/10/15 @ 消費紅綠燈-國際藥品 |
| (中華民國) 奧特曼 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國) 奧特曼 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國) 奧特曼 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 英文品名: "ultraMEDIC" ultraROLL STRETCHER (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第015773號 | 有效日期: 2020/10/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/07 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「手提式擔架(J.6900)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 今日儀器股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "ultraMEDIC" ultraROLL STRETCHER (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第015773號 | 有效日期: 20201023 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「手提式擔架(J.6900)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 今日儀器股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 聯絡方式: (02)2351-8831 | 是否收費: Y | 活動地點: 信義區光復南路133號2樓 (松山文創園區製菸工廠/2樓多功能展演廳) | 開始日期: 20211202 | 結束日期: 20211202 | 發起單位: 食力foodnext 窗口 | 主辦單位: 食力foodnext @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 食品所 | 產出年度: 105 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 生物資源的系統營運與產業應用四年計畫 | 專利發明人: 鄭銘仁、吳明德、袁國芳、劉大維、謝松源、陳慧屏、詹馥菱 | 證書號碼: I557134 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2019/10/15 @ 消費紅綠燈-國際藥品 |
(中華民國) 奧特曼 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國) 奧特曼 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國) 奧特曼 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: 特展及門票優惠詳洽官網。 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
英文品名: "ultraMEDIC" ultraROLL STRETCHER (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第015773號 | 有效日期: 2020/10/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/07 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「手提式擔架(J.6900)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 今日儀器股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "ultraMEDIC" ultraROLL STRETCHER (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第015773號 | 有效日期: 20201023 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「手提式擔架(J.6900)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 今日儀器股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
聯絡方式: (02)2351-8831 | 是否收費: Y | 活動地點: 信義區光復南路133號2樓 (松山文創園區製菸工廠/2樓多功能展演廳) | 開始日期: 20211202 | 結束日期: 20211202 | 發起單位: 食力foodnext 窗口 | 主辦單位: 食力foodnext @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
[ 搜尋所有 奧特 ... ]
根據姓名 李沛羽 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 李沛羽 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15250 | 所代表法人: | 澔豐營造股份有限公司 | 統一編號: 43921414 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90600 | 所代表法人: | 百寬地基機械股份有限公司 | 統一編號: 84231645 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9900 | 所代表法人: | 富鼎利達股份有限公司 | 統一編號: 94166989 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15250 | 所代表法人: | 澔豐營造股份有限公司 | 統一編號: 43921414 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90600 | 所代表法人: | 百寬地基機械股份有限公司 | 統一編號: 84231645 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9900 | 所代表法人: | 富鼎利達股份有限公司 | 統一編號: 94166989 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李沛羽 ... ]
奧特孚企業社 | 地址: 雲林縣斗六市文化路3號 | 電話: 05-537-9670 |
奧特國際有限公司 | 地址: 台南市中西區民族路二段57巷1號 | 電話: 06-228-0758 |
台灣奧特卡國際有限公司 | 地址: 新北市土城區中央路二段50巷16弄58號 | 電話: 02-2261-4668 |
富奧特企業有限公司 | 地址: 桃園市平鎮區興隆路326巷2號 | 電話: 03-419-3670 |
奧特邦文化事業有限公司 | 地址: 台北市北投區承德路七段388號3樓 | 電話: 02-2820-1335 |
奧特自動控制行 | 地址: 台中市北屯區瀋陽路三段286號1樓 | 電話: 04-2245-0503 |
台灣奧特奇股份有限公司 | 地址: 高雄市苓雅區四維三路6號23樓之1 | 電話: 07-335-0107 |
台灣奧特奇股份有限公司 | 地址: 高雄市仁武區永和段1086地號 | 電話: 07-375-8670 |
美商奧特佳有限公司 | 地址: 台北市大安區仁愛路三段136號9樓907室 | 電話: 02-2709-7201 |
奧特盟應用科技有限公司 | 地址: 台北市信義區松山路287巷6弄7號 | 電話: 02-2765-8758 |
名稱 奧特 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 奧特)
三中港奧特萊斯股份有限公司 登記地址: 臺中市梧棲區臺灣大道10段168號 | 負責人: 久一 康洋 | 統編: 43861751 | 核准設立 |
三南奧特萊斯股份有限公司 登記地址: 臺南市歸仁區歸仁大道101號 | 負責人: 久一 康洋 | 統編: 50863924 | 核准設立 |
三新奧特萊斯股份有限公司 登記地址: 新北市林口區文化三路1段356號 | 負責人: 久一 康洋 | 統編: 54274809 | 核准設立 |
三新二奧特萊斯股份有限公司 登記地址: 新北市林口區文化二路一段123號 | 負責人: 久一 康洋 | 統編: 83516469 | 核准設立 |
奧特農業有限公司 登記地址: 南投縣魚池鄉東光村興善巷50-9號 | 負責人: 林亞倫 | 統編: 89169780 | 核准設立 |
奧特邦文化事業有限公司 登記地址: 臺北市北投區承德路7段352號7樓 | 負責人: 藍偉群 | 統編: 12971260 | 核准設立 |
台灣奧特奇股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區四維三路6號23樓之1 | 負責人: Mark Pearse Lyons | 統編: 16909605 | 核准設立 |
奧特自動控制行 登記地址: 臺中市北屯區平田里瀋陽路三段286號一樓 | 負責人: 賴有亮 | 統編: 19412426 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 奧特 ... ]
姓名 李沛羽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 李沛羽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鹿金精品服飾店 臺北市大安區忠孝東路4段216巷36之1號1樓 | 李沛羽 | 42357810 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114113649) |
澔豐營造股份有限公司 臺北市中山區長安東路1段15號4樓 | 李沛羽 | 43921414 | 核准設立 |
奧特有限公司 臺北市松山區撫遠街249巷25號2樓 | 李沛羽 | 93548412 | 核准設立 |
富鼎利達股份有限公司 臺北市松山區撫遠街249巷25號2樓 | 李沛羽 | 94166989 | 核准設立 |
鹿金精品服飾店 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段216巷36之1號1樓 | 負責人: 李沛羽 | 統編: 42357810 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114113649) |
澔豐營造股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路1段15號4樓 | 負責人: 李沛羽 | 統編: 43921414 | 核准設立 |
奧特有限公司 登記地址: 臺北市松山區撫遠街249巷25號2樓 | 負責人: 李沛羽 | 統編: 93548412 | 核准設立 |
富鼎利達股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區撫遠街249巷25號2樓 | 負責人: 李沛羽 | 統編: 94166989 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
|