陳文祥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳文祥的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是煜聖有限公司, 統一編號是93624895.
根據名稱 煜聖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 煜聖 ...) | 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 89200327 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區社南里中山路851巷51弄31號 @ 登記工廠名錄 |
| 臺中市神岡區社南里中山路851巷51弄31號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 99703476 | 統一編號: 89200327 @ 臺中市工廠廠商名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 正音科技股份有限公司 | 統一編號: 27380799 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 居易技術顧問有限公司 | 統一編號: 54778695 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20500 | 所代表法人: | 煜聖實業股份有限公司 | 統一編號: 86001794 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 煜聖機械板金股份有限公司 | 統一編號: 89200327 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 煜聖機械板金股份有限公司 | 統一編號: 89200327 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 煜聖機械板金股份有限公司 | 統一編號: 89200327 @ 董監事資料集 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 89200327 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區社南里中山路851巷51弄31號 @ 登記工廠名錄 |
臺中市神岡區社南里中山路851巷51弄31號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 99703476 | 統一編號: 89200327 @ 臺中市工廠廠商名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 正音科技股份有限公司 | 統一編號: 27380799 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 居易技術顧問有限公司 | 統一編號: 54778695 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20500 | 所代表法人: | 煜聖實業股份有限公司 | 統一編號: 86001794 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 煜聖機械板金股份有限公司 | 統一編號: 89200327 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 煜聖機械板金股份有限公司 | 統一編號: 89200327 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 煜聖機械板金股份有限公司 | 統一編號: 89200327 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 煜聖 ... ]
根據姓名 陳文祥 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳文祥 ...) | 李昀珊 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70163臺南市東區裕文路301號 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 林昭慶/古采藝創環境有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 安順國民小學藝文穿堂及週邊開放綠地 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 林建佑、林韋佑/阿木司室內裝修設計有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市永康區三村國民小學 @ 文化部公共藝術 |
| 林博裕 | 臺南市 | 場域: 學校 | 7 2 1臺南市官田區拔林村77-1號 @ 文化部公共藝術 |
李昀珊 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70163臺南市東區裕文路301號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
林昭慶/古采藝創環境有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 安順國民小學藝文穿堂及週邊開放綠地 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林建佑、林韋佑/阿木司室內裝修設計有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市永康區三村國民小學 @ 文化部公共藝術 |
林博裕 | 臺南市 | 場域: 學校 | 7 2 1臺南市官田區拔林村77-1號 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 陳文祥 ... ]
煜聖企業有限公司 | 地址: 台中市西屯區大信街52號8樓之1 | 電話: 04-2315-3647 |
煜聖企業有限公司 | 地址: 台中市西屯區大信街52號8樓之1 | 電話: 04-2313-3663 |
煜聖企業有限公司 | 地址: 台中市北區太原五街7號 | 電話: 04-2291-2463 |
名稱 煜聖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 煜聖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
煜聖機械板金股份有限公司 臺中市神岡區社南里中山路851巷51弄31號 | 游淑萍 | 89200327 | 核准設立 |
煜聖有限公司 臺中市西屯區何德里大信街52號8樓之1 | 陳文祥 | 93624895 | 核准設立 |
煜聖企業有限公司 臺中市西屯區大信街五二號八樓之一 | 何金治 | 97419213 | 解散 (核准解散日期: 2024-02-27) |
煜聖有限公司 臺中市沙鹿區埔子里屏西路一六之五號 | | 23087730 | 撤銷 (文號: 1997-10-30 建三管字 第086412749號) |
煜聖企業有限公司 臺中市北區太原六街一七巷十八號 | | 23676791 | 解散 (文號: 1997-3-8 建三戊字 第086132241號) |
煜聖精密工業有限公司 臺中市神岡區社南里民生路110之9號1樓 | 童世樺 | 24602299 | 核准設立 |
煜聖國際有限公司 臺北市中山區德惠街200號 | | 80660138 | 解散 (文號: 2006-4-11 府建商字 第09575498300號) |
煜聖實業股份有限公司 臺北市中山區松江路75之1號4樓 | | 86001794 | 廢止 (文號: 2006-10-14 府建商字 第09571141300號) |
煜聖機械板金股份有限公司 登記地址: 臺中市神岡區社南里中山路851巷51弄31號 | 負責人: 游淑萍 | 統編: 89200327 | 核准設立 |
煜聖有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何德里大信街52號8樓之1 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 93624895 | 核准設立 |
煜聖企業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區大信街五二號八樓之一 | 負責人: 何金治 | 統編: 97419213 | 解散 (核准解散日期: 2024-02-27) |
煜聖有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區埔子里屏西路一六之五號 | 統編: 23087730 | 撤銷 (文號: 1997-10-30 建三管字 第086412749號) |
煜聖企業有限公司 登記地址: 臺中市北區太原六街一七巷十八號 | 統編: 23676791 | 解散 (文號: 1997-3-8 建三戊字 第086132241號) |
煜聖精密工業有限公司 登記地址: 臺中市神岡區社南里民生路110之9號1樓 | 負責人: 童世樺 | 統編: 24602299 | 核准設立 |
煜聖國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區德惠街200號 | 統編: 80660138 | 解散 (文號: 2006-4-11 府建商字 第09575498300號) |
煜聖實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路75之1號4樓 | 統編: 86001794 | 廢止 (文號: 2006-10-14 府建商字 第09571141300號) |
[ 查詢所有 煜聖 ... ]
姓名 陳文祥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳文祥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
文祥企業行 高雄市岡山區碧紅里永樂路75號1樓 | 陳文祥 | 07944237 | 核准設立 - 獨資 |
正記陳文祥自營計行 臺北市中正區中華路2段441巷7號︹之1︺5樓 | 陳文祥 | 01470970 | 撤銷 - 獨資 |
陳文祥自營計程車行 臺北市松山區撫遠街405巷14號1樓 | 陳文祥 | 21217949 | 核准設立 - 獨資 |
祥禾汽車車業行 雲林縣褒忠鄉中民村三民路三一六之二號一樓 | 陳文祥 | 45421456 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110003075) |
祥好蔬果行 高雄市楠梓區後勁南路134號1樓 | 陳文祥 | 47652191 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461919100) |
祥鎰水電工程行 新北市板橋區民治街71巷56號5樓 | 陳文祥 | 72694352 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078110123) |
祥友鋼鋁門窗 宜蘭縣員山鄉深溝村深洲路9巷15號一樓 | 陳文祥 | 98073836 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080902283) |
荃祥工程行 臺南市永康區復華里國華街95巷19號1樓 | 陳文祥 | 10796484 | 核准設立 - 獨資 |
文祥企業行 登記地址: 高雄市岡山區碧紅里永樂路75號1樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 07944237 | 核准設立 - 獨資 |
正記陳文祥自營計行 登記地址: 臺北市中正區中華路2段441巷7號︹之1︺5樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 01470970 | 撤銷 - 獨資 |
陳文祥自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區撫遠街405巷14號1樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 21217949 | 核准設立 - 獨資 |
祥禾汽車車業行 登記地址: 雲林縣褒忠鄉中民村三民路三一六之二號一樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 45421456 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110003075) |
祥好蔬果行 登記地址: 高雄市楠梓區後勁南路134號1樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 47652191 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10461919100) |
祥鎰水電工程行 登記地址: 新北市板橋區民治街71巷56號5樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 72694352 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078110123) |
祥友鋼鋁門窗 登記地址: 宜蘭縣員山鄉深溝村深洲路9巷15號一樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 98073836 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080902283) |
荃祥工程行 登記地址: 臺南市永康區復華里國華街95巷19號1樓 | 負責人: 陳文祥 | 統編: 10796484 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳文祥 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
|