顏鴻順
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名顏鴻順的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 所代表法人是耀華國際股份有限公司, 公司名稱是禾望有限公司, 統一編號是93640728.
根據名稱 禾望 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 禾望 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 禾望教育科技股份有限公司 | 統一編號: 52229245 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 禾望教育科技股份有限公司 | 統一編號: 52229245 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 禾望教育科技股份有限公司 | 統一編號: 52229245 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 禾望教育科技股份有限公司 | 統一編號: 52229245 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 禾望品牌股份有限公司 | 統一編號: 53324555 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 禾望品牌股份有限公司 | 統一編號: 53324555 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 禾望教育科技股份有限公司 | 統一編號: 52229245 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 禾望教育科技股份有限公司 | 統一編號: 52229245 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 禾望教育科技股份有限公司 | 統一編號: 52229245 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 禾望教育科技股份有限公司 | 統一編號: 52229245 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 禾望品牌股份有限公司 | 統一編號: 53324555 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 禾望品牌股份有限公司 | 統一編號: 53324555 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 禾望 ... ]
根據姓名 顏鴻順 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 顏鴻順 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 耀華國際股份有限公司 | 元禾順股份有限公司 | 統一編號: 52796079 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/04/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2996-0309 | 機構負責人姓名: 顏鴻順 | 機構代碼: 1V0200014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新莊區中正路302號2樓之2 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 2996-0309 | 機構負責人姓名: 顏鴻順 | 機構代碼: 1V0200014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新莊區全泰里中正路302號2樓之2 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 2996-0309 | 機構負責人姓名: 顏鴻順 | 機構代碼: 1V0200014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新莊區全泰里中正路302號2樓之2 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 耀華國際股份有限公司 | 希爾康生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 46272074 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 耀華國際股份有限公司 | 家華健康股份有限公司 | 統一編號: 47105737 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 耀華國際股份有限公司 | 統一編號: 52658673 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 耀華國際股份有限公司 | 豐華國際股份有限公司 | 統一編號: 52796021 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 耀華國際股份有限公司 | 元禾順股份有限公司 | 統一編號: 52796079 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/04/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2996-0309 | 機構負責人姓名: 顏鴻順 | 機構代碼: 1V0200014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新莊區中正路302號2樓之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 2996-0309 | 機構負責人姓名: 顏鴻順 | 機構代碼: 1V0200014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新莊區全泰里中正路302號2樓之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 2996-0309 | 機構負責人姓名: 顏鴻順 | 機構代碼: 1V0200014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新莊區全泰里中正路302號2樓之2 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 耀華國際股份有限公司 | 希爾康生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 46272074 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 耀華國際股份有限公司 | 家華健康股份有限公司 | 統一編號: 47105737 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 耀華國際股份有限公司 | 統一編號: 52658673 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 耀華國際股份有限公司 | 豐華國際股份有限公司 | 統一編號: 52796021 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 顏鴻順 ... ]
名稱 禾望 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 禾望)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾望教育科技股份有限公司 臺北市松山區南京東路4段1號11樓 | 賀德崇 | 52229245 | 核准設立 |
禾望品牌股份有限公司 臺北市中山區民族東路2號3樓之1 | 顧心芝 | 53324555 | 核准設立 |
禾望有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號9樓 | 顏鴻順 | 93640728 | 核准設立 |
禾望有限公司 臺中市霧峰區吉峰里吉峰路105巷24號1樓 | | 27482698 | 解散 (文號: 2011-10-6 經授中字 第1003260081號) |
禾望教育科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段1號11樓 | 負責人: 賀德崇 | 統編: 52229245 | 核准設立 |
禾望品牌股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路2號3樓之1 | 負責人: 顧心芝 | 統編: 53324555 | 核准設立 |
禾望有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號9樓 | 負責人: 顏鴻順 | 統編: 93640728 | 核准設立 |
禾望有限公司 登記地址: 臺中市霧峰區吉峰里吉峰路105巷24號1樓 | 統編: 27482698 | 解散 (文號: 2011-10-6 經授中字 第1003260081號) |
姓名 顏鴻順 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 顏鴻順)
錦鴻聯安股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路302號2樓之1 | 負責人: 顏鴻順 | 統編: 28659315 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-19) |
希爾康生醫科技股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路302號地下1層 | 負責人: 顏鴻順 | 統編: 46272074 | 核准設立 |
耀華國際股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 | 負責人: 顏鴻順 | 統編: 52658673 | 核准設立 |
長春銀髮健康股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路302號2樓之2 | 負責人: 顏鴻順 | 統編: 84016694 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
|