陳良富
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳良富的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是奕彰有限公司, 統一編號是93689067.
根據名稱 奕彰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 奕彰 ...) | 電話: +886-6-2233632 | 開放時間: "週一~週六09:00–21:30 週日10:00–19:00" | 分類: 甜點糕餅、飲料冰品 | 消費分類: 美食 | 700 臺南市中西區民生路一段35號 @ 臺南餐飲 |
| 電話: 886-6-2233632 | 地址: 臺南市700中西區民生路一段35號 | 營業時間: "週一~週六09:00–21:30 週日10:00–19:00" | 描述: 第一代陳清吉先生於日治時期,在現忠義國小對面牧場販售牛奶,第二代陳本長先生,也就是甘本堂創辦人,與日本師傅田甘秀一在台南打石街(今民生路一段)開設日式和?子店,以兩人的名字取其一,命名為「甘本堂」。第... @ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
| 敍述者: | 上傳者: 雷恩 | 故事類別: 家庭/家族,產業 | 敍述的主要人物: 余奕彰 | 發佈日期: 2014/08/08 | 故事摘要: 余奕彰從淡江航太系畢業後,爸爸介紹他去朋友那邊學習打鐵一年,接著回來店裡工作,至今已4年。當初會願意繼承父業,是因為擔心爸爸太過操勞,也不希望打鐵技術沒有傳承下去。雖然現在很多刀具可以由工廠生產,不過... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)可樂王;(中華民國)周尹庠;(中華民國)林建佑;(中華民國)邱禹鳳;(中華民國)黃心健;(中華民國)陳奕彰;(中華民國)莊惠琳;(中華民國)張騰遠;(中華民國)游文富;(中華民國)雷恩;(... | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)可樂王;(中華民國)周尹庠;(中華民國)林建佑;(中華民國)邱禹鳳;(中華民國)黃心健;(中華民國)陳奕彰;(中華民國)莊惠琳;(中華民國)張騰遠;(中華民國)游文富;(中華民國)雷恩;(... | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)巴豪嵐·吉嵐等藝術家 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)巴豪嵐·吉嵐等藝術家 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)長虹小茶人 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 全票400元;雙人優惠750元 @ 藝文活動-所有類別 |
電話: +886-6-2233632 | 開放時間: "週一~週六09:00–21:30 週日10:00–19:00" | 分類: 甜點糕餅、飲料冰品 | 消費分類: 美食 | 700 臺南市中西區民生路一段35號 @ 臺南餐飲 |
電話: 886-6-2233632 | 地址: 臺南市700中西區民生路一段35號 | 營業時間: "週一~週六09:00–21:30 週日10:00–19:00" | 描述: 第一代陳清吉先生於日治時期,在現忠義國小對面牧場販售牛奶,第二代陳本長先生,也就是甘本堂創辦人,與日本師傅田甘秀一在台南打石街(今民生路一段)開設日式和?子店,以兩人的名字取其一,命名為「甘本堂」。第... @ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
敍述者: | 上傳者: 雷恩 | 故事類別: 家庭/家族,產業 | 敍述的主要人物: 余奕彰 | 發佈日期: 2014/08/08 | 故事摘要: 余奕彰從淡江航太系畢業後,爸爸介紹他去朋友那邊學習打鐵一年,接著回來店裡工作,至今已4年。當初會願意繼承父業,是因為擔心爸爸太過操勞,也不希望打鐵技術沒有傳承下去。雖然現在很多刀具可以由工廠生產,不過... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)可樂王;(中華民國)周尹庠;(中華民國)林建佑;(中華民國)邱禹鳳;(中華民國)黃心健;(中華民國)陳奕彰;(中華民國)莊惠琳;(中華民國)張騰遠;(中華民國)游文富;(中華民國)雷恩;(... | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)可樂王;(中華民國)周尹庠;(中華民國)林建佑;(中華民國)邱禹鳳;(中華民國)黃心健;(中華民國)陳奕彰;(中華民國)莊惠琳;(中華民國)張騰遠;(中華民國)游文富;(中華民國)雷恩;(... | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)巴豪嵐·吉嵐等藝術家 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)巴豪嵐·吉嵐等藝術家 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)長虹小茶人 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 全票400元;雙人優惠750元 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 奕彰 ... ]
根據姓名 陳良富 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 陳良富 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 523617 | 所代表法人: | 捷德國際物流股份有限公司 | 統一編號: 53096948 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 捷德國際物流股份有限公司 | 捷宇國際物流股份有限公司 | 統一編號: 96801036 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 1200 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 523617 | 所代表法人: | 捷德國際物流股份有限公司 | 統一編號: 53096948 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 捷德國際物流股份有限公司 | 捷宇國際物流股份有限公司 | 統一編號: 96801036 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 1200 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 陳良富 ... ]
名稱 奕彰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 奕彰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
奕彰有限公司 彰化縣彰化市磚磘里水尾一路456巷99-1號一樓 | 陳良富 | 93689067 | 核准設立 |
奕彰洗衣店 臺北市北投區石牌路1段166巷106號1樓 | 丁金江 | 01392861 | 核准設立 - 獨資 |
奕彰工業有限公司 臺中市神岡區社南里中山路667巷127之3號 | 杜保平 | 60229140 | 核准設立 |
奕彰科技有限公司 臺中市北區忠明路211號10樓之4 | 詹宗憲 | 79998936 | 核准設立 |
奕彰工程行 臺中市龍井區南寮里中沙路南寮巷88弄10號1樓 | 楊國華 | 88798136 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110870417) |
奕彰興業有限公司 臺北市松山區南京東路4段170號3樓之7 | 李承烽 | 89589349 | 核准設立 |
奕彰工業社 彰化縣和美鎮新庄里彰新路二段86巷106弄臨16號 | | 99911183 | |
奕彰儀器有限公司 彰化縣北斗鎮七星里新市街一九號 | 彭育華 | 80217558 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-20) |
奕彰有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市磚磘里水尾一路456巷99-1號一樓 | 負責人: 陳良富 | 統編: 93689067 | 核准設立 |
奕彰洗衣店 登記地址: 臺北市北投區石牌路1段166巷106號1樓 | 負責人: 丁金江 | 統編: 01392861 | 核准設立 - 獨資 |
奕彰工業有限公司 登記地址: 臺中市神岡區社南里中山路667巷127之3號 | 負責人: 杜保平 | 統編: 60229140 | 核准設立 |
奕彰科技有限公司 登記地址: 臺中市北區忠明路211號10樓之4 | 負責人: 詹宗憲 | 統編: 79998936 | 核准設立 |
奕彰工程行 登記地址: 臺中市龍井區南寮里中沙路南寮巷88弄10號1樓 | 負責人: 楊國華 | 統編: 88798136 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110870417) |
奕彰興業有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段170號3樓之7 | 負責人: 李承烽 | 統編: 89589349 | 核准設立 |
奕彰工業社 登記地址: 彰化縣和美鎮新庄里彰新路二段86巷106弄臨16號 | 統編: 99911183 |
奕彰儀器有限公司 登記地址: 彰化縣北斗鎮七星里新市街一九號 | 負責人: 彭育華 | 統編: 80217558 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-20) |
[ 查詢所有 奕彰 ... ]
姓名 陳良富 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 陳良富)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大? 臺北市中山區南京東路2段27號1樓 | 陳良富 | 12372194 | 撤銷 - 獨資 |
程藝室內設計工程行 臺中市潭子區栗林里祥和路133巷51弄13號1樓 | 陳良富 | 45840330 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080865191) |
永安山產行 嘉義縣梅山鄉梅東村興中路一四四之二七號 | 陳良富 | 66590962 | 撤銷 - 獨資 |
大? 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段27號1樓 | 負責人: 陳良富 | 統編: 12372194 | 撤銷 - 獨資 |
程藝室內設計工程行 登記地址: 臺中市潭子區栗林里祥和路133巷51弄13號1樓 | 負責人: 陳良富 | 統編: 45840330 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080865191) |
永安山產行 登記地址: 嘉義縣梅山鄉梅東村興中路一四四之二七號 | 負責人: 陳良富 | 統編: 66590962 | 撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
|