洪浩軒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪浩軒的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是艾鋭有限公司, 統一編號是93725583.
根據名稱 艾鋭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 艾鋭 ...) | 統一編號: 42966124 | 電話號碼: 03-5351767#7032 | 新竹市東區立功里建功路26號4樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 艾鋭生物科技股份有限公司 | 統一編號: 42966124 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5150000 | 所代表法人: 岑祥股份有限公司 | 艾鋭生物科技股份有限公司 | 統一編號: 42966124 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 233000 | 所代表法人: | 艾鋭生物科技股份有限公司 | 統一編號: 42966124 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11960000 | 所代表法人: 樂斯科生物科技股份有限公司 | 艾鋭生物科技股份有限公司 | 統一編號: 42966124 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾鋭生物科技股份有限公司 | 統一編號: 42966124 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾鋭生物科技股份有限公司 | 統一編號: 42966124 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 艾鋭絲有限公司 | 統一編號: 82885112 @ 董監事資料集 |
統一編號: 42966124 | 電話號碼: 03-5351767#7032 | 新竹市東區立功里建功路26號4樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 艾鋭生物科技股份有限公司 | 統一編號: 42966124 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5150000 | 所代表法人: 岑祥股份有限公司 | 艾鋭生物科技股份有限公司 | 統一編號: 42966124 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 233000 | 所代表法人: | 艾鋭生物科技股份有限公司 | 統一編號: 42966124 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11960000 | 所代表法人: 樂斯科生物科技股份有限公司 | 艾鋭生物科技股份有限公司 | 統一編號: 42966124 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾鋭生物科技股份有限公司 | 統一編號: 42966124 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾鋭生物科技股份有限公司 | 統一編號: 42966124 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 艾鋭絲有限公司 | 統一編號: 82885112 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 艾鋭 ... ]
根據姓名 洪浩軒 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 洪浩軒 ...) | (中華民國)台中市精武圖書館、西川樂齡書法班、國立公共資訊圖書館、中國信託商業銀行 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)台中市精武圖書館、西川樂齡書法班、國立公共資訊圖書館、中國信託商業銀行 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺中市立圖書館精武圖書館、國立公共資訊圖書館與中國信託商業銀行 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館精武圖書館、國立公共資訊圖書館與中國信託商業銀行 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)台中市精武圖書館、西川樂齡書法班、國立公共資訊圖書館、中國信託商業銀行 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)台中市精武圖書館、西川樂齡書法班、國立公共資訊圖書館、中國信託商業銀行 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中市立圖書館精武圖書館、國立公共資訊圖書館與中國信託商業銀行 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館精武圖書館、國立公共資訊圖書館與中國信託商業銀行 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 洪浩軒 ... ]
名稱 艾鋭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 艾鋭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾鋭思投資管理顧問股份有限公司 臺北市松山區敦化北路167號3樓 | 許培楨 | 00011517 | 核准設立 |
艾鋭生物科技股份有限公司 新竹市東區立功里建功路26號4樓之3 | 趙育彬 | 42966124 | 核准設立 |
艾鋭絲有限公司 新北市新店區長春路21巷14號 | 蕭君芮 | 82885112 | 核准設立 |
艾鋭斯商業廣告設計 臺南市安南區淵中里安中路4段4巷69弄20號1樓 | 林書瑋 | 85911795 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110034581) |
艾鋭有限公司 臺北市中正區中華路2段175巷24號1樓 | 洪浩軒 | 93725583 | 核准設立 |
艾鋭思投資管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路167號3樓 | 負責人: 許培楨 | 統編: 00011517 | 核准設立 |
艾鋭生物科技股份有限公司 登記地址: 新竹市東區立功里建功路26號4樓之3 | 負責人: 趙育彬 | 統編: 42966124 | 核准設立 |
艾鋭絲有限公司 登記地址: 新北市新店區長春路21巷14號 | 負責人: 蕭君芮 | 統編: 82885112 | 核准設立 |
艾鋭斯商業廣告設計 登記地址: 臺南市安南區淵中里安中路4段4巷69弄20號1樓 | 負責人: 林書瑋 | 統編: 85911795 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110034581) |
艾鋭有限公司 登記地址: 臺北市中正區中華路2段175巷24號1樓 | 負責人: 洪浩軒 | 統編: 93725583 | 核准設立 |
姓名 洪浩軒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 洪浩軒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芳軒國際有限公司 新北市永和區保平路137號3樓 | 洪浩軒 | 55943095 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-25) |
秝榮工程行 高雄市苓雅區武昌路100號1樓 | 洪浩軒 | 81011581 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661905400) |
艸嘉展工程行 臺中市北區健行里德化街688號1樓 | 洪浩軒 | 82643234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090865370) |
鉅陞工程行 臺中市西屯區何安里重慶路99號5樓之3 | 洪浩軒 | 94478569 | 核准設立 - 獨資 |
芳軒國際有限公司 登記地址: 新北市永和區保平路137號3樓 | 負責人: 洪浩軒 | 統編: 55943095 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-25) |
秝榮工程行 登記地址: 高雄市苓雅區武昌路100號1樓 | 負責人: 洪浩軒 | 統編: 81011581 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661905400) |
艸嘉展工程行 登記地址: 臺中市北區健行里德化街688號1樓 | 負責人: 洪浩軒 | 統編: 82643234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090865370) |
鉅陞工程行 登記地址: 臺中市西屯區何安里重慶路99號5樓之3 | 負責人: 洪浩軒 | 統編: 94478569 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
|