李愛華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李愛華的職稱是在中華民國境內負責人/代表人, 持有股份數是0, 公司名稱是英屬安吉拉商立崴有限公司, 統一編號是93750962.
根據姓名 李愛華 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 李愛華 ...) | (中華民國)李愛華;(中華民國)陳諺彙 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊淑淨 (中華民國) ;(中華民國)陳世娥 (中華民國) ;(中華民國)林美琳;(中華民國)李愛華;(中華民國)陳淑敏 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 李瓊芳 | 上傳者: 金門縣金沙鎮站管理者 | 故事類別: 家庭/家族,戰爭/兩岸/世界 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/01/16 | 故事摘要: 民國60幾年時,金門16歲至35歲未生育撫養兒女的女子,身體強健者都必需編入婦女隊,從事救護醫療、支援作戰的任務。李愛華身高165公分,被選入國慶閱兵訓練的隊員,被選上的人,年齡體能都要合乎標準,由剛... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 沅成加油站有限公司 | 統一編號: 53895034 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 浩展有限公司 | 統一編號: 64889241 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10100000 | 所代表法人: | 天豪大理石有限公司 | 統一編號: 97193658 @ 董監事資料集 |
(中華民國)李愛華;(中華民國)陳諺彙 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊淑淨 (中華民國) ;(中華民國)陳世娥 (中華民國) ;(中華民國)林美琳;(中華民國)李愛華;(中華民國)陳淑敏 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 李瓊芳 | 上傳者: 金門縣金沙鎮站管理者 | 故事類別: 家庭/家族,戰爭/兩岸/世界 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/01/16 | 故事摘要: 民國60幾年時,金門16歲至35歲未生育撫養兒女的女子,身體強健者都必需編入婦女隊,從事救護醫療、支援作戰的任務。李愛華身高165公分,被選入國慶閱兵訓練的隊員,被選上的人,年齡體能都要合乎標準,由剛... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 沅成加油站有限公司 | 統一編號: 53895034 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 浩展有限公司 | 統一編號: 64889241 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10100000 | 所代表法人: | 天豪大理石有限公司 | 統一編號: 97193658 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李愛華 ... ]
名稱 英屬安吉拉商立崴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 英屬安吉拉商立崴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
英屬安吉拉商立崴有限公司 臺中市南屯區南屯里五權西路2段666號14樓之4 | 李愛華 | 93750962 | 核准登記 |
英屬安吉拉商立崴有限公司 登記地址: 臺中市南屯區南屯里五權西路2段666號14樓之4 | 負責人: 李愛華 | 統編: 93750962 | 核准登記 |
姓名 李愛華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李愛華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
盛昌企業社 彰化縣伸港鄉曾家村曾家路194號 | 李愛華 | 10962618 | 停業 (停業起迄日期 107年04月02日 至 108年04月01日) - 合夥 |
禧泰興業有限公司 臺中市西屯區何成里大洲街18之9號1樓 | 李愛華 | 24584476 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-25) |
蘭芝有限公司 新北市中和區中山路2段274號2樓 | 李愛華 | 24637781 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-24) |
金山商店 金門縣金寧鄉湖埔村埔后46號 | 李愛華 | 31742204 | 核准設立 - 獨資 |
紫微衣櫃 臺南市新營區三仙里民治路70之7號1樓 | 李愛華 | 40903911 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061121069) |
安安企業社 高雄市岡山區重義街77號6樓 | 李愛華 | 41299692 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 10461282600) |
沅成加油站有限公司 屏東縣潮州鎮三星里潮州路1211號 | 李愛華 | 53895034 | 核准設立 |
浩展有限公司 臺南市永康區北灣里文賢街136巷8號7樓之2 | 李愛華 | 64889241 | 核准設立 |
盛昌企業社 登記地址: 彰化縣伸港鄉曾家村曾家路194號 | 負責人: 李愛華 | 統編: 10962618 | 停業 (停業起迄日期 107年04月02日 至 108年04月01日) - 合夥 |
禧泰興業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何成里大洲街18之9號1樓 | 負責人: 李愛華 | 統編: 24584476 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-25) |
蘭芝有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路2段274號2樓 | 負責人: 李愛華 | 統編: 24637781 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-24) |
金山商店 登記地址: 金門縣金寧鄉湖埔村埔后46號 | 負責人: 李愛華 | 統編: 31742204 | 核准設立 - 獨資 |
紫微衣櫃 登記地址: 臺南市新營區三仙里民治路70之7號1樓 | 負責人: 李愛華 | 統編: 40903911 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061121069) |
安安企業社 登記地址: 高雄市岡山區重義街77號6樓 | 負責人: 李愛華 | 統編: 41299692 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 10461282600) |
沅成加油站有限公司 登記地址: 屏東縣潮州鎮三星里潮州路1211號 | 負責人: 李愛華 | 統編: 53895034 | 核准設立 |
浩展有限公司 登記地址: 臺南市永康區北灣里文賢街136巷8號7樓之2 | 負責人: 李愛華 | 統編: 64889241 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李愛華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
|