黃秀如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃秀如的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是左岸文化事業有限公司, 統一編號是94128183.
| 統一編號: 94128183 | 電話號碼: 02-22181417 | 新北市新店區民權路108之3號8樓 |
統一編號: 94128183 | 電話號碼: 02-22181417 | 新北市新店區民權路108之3號8樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃秀如 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市新店區中正路五0六號二樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 161印刷及其輔助 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市新店區中正路五0六號二樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 161印刷及其輔助 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 左岸文化事業 ... ]
根據姓名 黃秀如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃秀如 ...) | 敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 黃秀如 | 發佈日期: 2014/06/29 | 故事摘要: 黃秀如民國87年嫁到臺南玉井,與婆婆感情相當好,平時熱衷於社區環保工作,為維護社區環境,也時常與婆婆一起加入資源回收行列。為了將撿拾來的瓶瓶罐罐再利用,志工們絞盡腦汁,將資源回收的垃圾製作成小朋友的童... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 黃明惠 | 上傳者: 新營文化中心站上傳者 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 黃秀如 | 發佈日期: 2013/12/09 | 故事摘要: 黃秀如女士從2013年的年初才開始在盛產芒果的臺南市玉井區學習管理芒果果樹,然她勤於請教專家學者,並自己探索研究,經1年努力,已能培育出優質的果實。她利用廚餘作堆肥,並用以誘蠅,以達到授粉的目的,除可... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 負責人: 黃秀如 | 統一編號: 28516844 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鳳仁路98之27號1樓 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5882000#115 | 機構負責人姓名: 黃秀如 | 機構代碼: A30600002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣新埔鎮下寮里義民路三段156巷90弄66號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5882000#115 | 機構負責人姓名: 黃秀如 | 機構代碼: A30600002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣新埔鎮下寮里義民路三段156巷90弄66號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5882000#115 | 機構負責人姓名: 黃秀如 | 機構代碼: A30600002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣新埔鎮下寮里義民路三段156巷90弄66號 @ 長照B據點 |
| 敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 生老病死/退休,家庭/家族 | 敍述的主要人物: 鄭培元 | 發佈日期: 2013/12/04 | 故事摘要: 我是鄭培元老師,是個土生土長的彰化人,在彰化這城鎮已住七十幾年,我個人在教育界亦服務四十六年之久。
我除了在生命線擔任志工服務外,亦在彰化地方法院觀護人室主任黃秀如成立的團體擔任個案輔導的工作,地方法... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 青葳股份有限公司 | 統一編號: 12881818 @ 董監事資料集 |
敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 黃秀如 | 發佈日期: 2014/06/29 | 故事摘要: 黃秀如民國87年嫁到臺南玉井,與婆婆感情相當好,平時熱衷於社區環保工作,為維護社區環境,也時常與婆婆一起加入資源回收行列。為了將撿拾來的瓶瓶罐罐再利用,志工們絞盡腦汁,將資源回收的垃圾製作成小朋友的童... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 黃明惠 | 上傳者: 新營文化中心站上傳者 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 黃秀如 | 發佈日期: 2013/12/09 | 故事摘要: 黃秀如女士從2013年的年初才開始在盛產芒果的臺南市玉井區學習管理芒果果樹,然她勤於請教專家學者,並自己探索研究,經1年努力,已能培育出優質的果實。她利用廚餘作堆肥,並用以誘蠅,以達到授粉的目的,除可... @ 國民記憶庫故事資料 |
負責人: 黃秀如 | 統一編號: 28516844 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鳳仁路98之27號1樓 @ 高雄市工廠登記清冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5882000#115 | 機構負責人姓名: 黃秀如 | 機構代碼: A30600002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣新埔鎮下寮里義民路三段156巷90弄66號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5882000#115 | 機構負責人姓名: 黃秀如 | 機構代碼: A30600002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣新埔鎮下寮里義民路三段156巷90弄66號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5882000#115 | 機構負責人姓名: 黃秀如 | 機構代碼: A30600002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣新埔鎮下寮里義民路三段156巷90弄66號 @ 長照B據點 |
敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 生老病死/退休,家庭/家族 | 敍述的主要人物: 鄭培元 | 發佈日期: 2013/12/04 | 故事摘要: 我是鄭培元老師,是個土生土長的彰化人,在彰化這城鎮已住七十幾年,我個人在教育界亦服務四十六年之久。
我除了在生命線擔任志工服務外,亦在彰化地方法院觀護人室主任黃秀如成立的團體擔任個案輔導的工作,地方法... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 青葳股份有限公司 | 統一編號: 12881818 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃秀如 ... ]
名稱 左岸文化事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 左岸文化事業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
左岸文化事業有限公司 新北市新店區民權路108之3號8樓 | 黃秀如 | 94128183 | 核准設立 |
左岸文化事業有限公司 新北市新店區復興里民權路108之3號8樓 | | 12890963 | 解散 (核准解散日期: 2013-04-02) |
左岸文化事業有限公司 登記地址: 新北市新店區民權路108之3號8樓 | 負責人: 黃秀如 | 統編: 94128183 | 核准設立 |
左岸文化事業有限公司 登記地址: 新北市新店區復興里民權路108之3號8樓 | 統編: 12890963 | 解散 (核准解散日期: 2013-04-02) |
姓名 黃秀如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃秀如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰如商行 金門縣金寧鄉安美村13鄰安岐49之2號 | 黃秀如 | 31670026 | 核准設立 - 獨資 |
如蓮生命禮儀社 苗栗縣竹南鎮佳興里永貞路三段67號1樓 | 黃秀如 | 82383687 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1081000317) |
景秀河山商行 臺中市西屯區何安里西屯路二段103之11號 | 黃秀如 | 82617377 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090876846) |
大列車企業社 新北市三重區中正北路138號5樓 | 黃秀如 | 01997860 | 歇業 - 獨資 |
光興冷氣冷凍行 嘉義縣新港鄉福德村福德路一五九號 | 黃秀如 | 06329121 | 核准停業 - 獨資 |
菜香耕有機百貨行 臺中市豐原區陽明里博愛街85號1樓 | 黃秀如 | 09319962 | 歇業 - 獨資 |
宏裕企業社 嘉義縣太保市後潭里後潭247號 | 黃秀如 | 17170957 | 核准設立 - 獨資 |
雅其柔美容工作室 桃園縣八德市瑞泰里瑞安街7號1樓 | 黃秀如 | 17893433 | 核准設立 - 獨資 |
泰如商行 登記地址: 金門縣金寧鄉安美村13鄰安岐49之2號 | 負責人: 黃秀如 | 統編: 31670026 | 核准設立 - 獨資 |
如蓮生命禮儀社 登記地址: 苗栗縣竹南鎮佳興里永貞路三段67號1樓 | 負責人: 黃秀如 | 統編: 82383687 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1081000317) |
景秀河山商行 登記地址: 臺中市西屯區何安里西屯路二段103之11號 | 負責人: 黃秀如 | 統編: 82617377 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090876846) |
大列車企業社 登記地址: 新北市三重區中正北路138號5樓 | 負責人: 黃秀如 | 統編: 01997860 | 歇業 - 獨資 |
光興冷氣冷凍行 登記地址: 嘉義縣新港鄉福德村福德路一五九號 | 負責人: 黃秀如 | 統編: 06329121 | 核准停業 - 獨資 |
菜香耕有機百貨行 登記地址: 臺中市豐原區陽明里博愛街85號1樓 | 負責人: 黃秀如 | 統編: 09319962 | 歇業 - 獨資 |
宏裕企業社 登記地址: 嘉義縣太保市後潭里後潭247號 | 負責人: 黃秀如 | 統編: 17170957 | 核准設立 - 獨資 |
雅其柔美容工作室 登記地址: 桃園縣八德市瑞泰里瑞安街7號1樓 | 負責人: 黃秀如 | 統編: 17893433 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃秀如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
|