鄧耀榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄧耀榮的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是自由空間劇場有限公司, 統一編號是94142903.
根據名稱 自由空間劇場 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 自由空間劇場 ...) | (中華民國)劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: GRAVE OF THE FIREFLIES , the musical 800/青年席五折自由入座每場20張 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: GRAVE OF THE FIREFLIES , the musical 800/青年席五折自由入座每場20張 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: GRAVE OF THE FIREFLIES , the musical 800/青年席五折自由入座每場20張 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: GRAVE OF THE FIREFLIES , the musical 800/青年席五折自由入座每場20張 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: GRAVE OF THE FIREFLIES , the musical 800/青年席五折自由入座每場20張 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: GRAVE OF THE FIREFLIES , the musical 800/青年席五折自由入座每場20張 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 自由空間劇場 ... ]
根據姓名 鄧耀榮 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 鄧耀榮 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 香港人加油有限公司 | 統一編號: 83190771 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 和你健身有限公司 | 統一編號: 94053079 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 香港人加油有限公司 | 優臻股份有限公司 | 統一編號: 00083096 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 香港人加油有限公司 | 統一編號: 83190771 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 和你健身有限公司 | 統一編號: 94053079 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 香港人加油有限公司 | 優臻股份有限公司 | 統一編號: 00083096 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄧耀榮 ... ]
名稱 自由空間劇場 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 自由空間劇場)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
自由空間劇場有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 鄧耀榮 | 94142903 | 核准設立 |
自由空間劇場有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 負責人: 鄧耀榮 | 統編: 94142903 | 核准設立 |
姓名 鄧耀榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 鄧耀榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
優臻股份有限公司 新北市淡水區博愛街37號 | 鄧耀榮 | 00083096 | 核准設立 |
另類遊股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 鄧耀榮 | 50758303 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-31) |
香港人加油有限公司 臺北市中山區新生北路3段61號3樓之2 | 鄧耀榮 | 83190771 | 核准設立 |
優臻股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區博愛街37號 | 負責人: 鄧耀榮 | 統編: 00083096 | 核准設立 |
另類遊股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 負責人: 鄧耀榮 | 統編: 50758303 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-31) |
香港人加油有限公司 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段61號3樓之2 | 負責人: 鄧耀榮 | 統編: 83190771 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
|