黃維茨
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃維茨的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是品形有限公司, 統一編號是94204230.
根據名稱 品形 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 品形 ...) | 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 類別名稱: 木竹漆工藝類 | 台中市 | 地址: 台中市中區仁愛街8號之7 @ 工藝中心工藝社區 |
| 更新日期: 2024/04/10 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 更新日期: 2023/12/13 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 產出單位: | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 領域: 服務創新 | 技術規格: 提供產品形象客製化設計服務,包含:(1)建構品牌概念與設定,(2)產品意象發展,(3)核心文本展開。 | 潛力預估: 可應用農漁產品零售產業與二級產業等之生活物流產業相關的產品形象設計,以整體品牌策略讓產業界提供終端消費者更明確聚焦、更凸顯產品特色的形象訴求。 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
| 開放時間: 08:00~17:00,全年開放 | | 電話: 886-6-2113630 | 地址: 臺南市700中西區忠義路二段36號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 類別名稱: 木竹漆工藝類 | 雲林縣 | 地址: 雲林縣口湖鄉謝厝村水尾51號 @ 工藝中心工藝社區 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
類別名稱: 木竹漆工藝類 | 台中市 | 地址: 台中市中區仁愛街8號之7 @ 工藝中心工藝社區 |
更新日期: 2024/04/10 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
更新日期: 2023/12/13 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 產出單位: | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 領域: 服務創新 | 技術規格: 提供產品形象客製化設計服務,包含:(1)建構品牌概念與設定,(2)產品意象發展,(3)核心文本展開。 | 潛力預估: 可應用農漁產品零售產業與二級產業等之生活物流產業相關的產品形象設計,以整體品牌策略讓產業界提供終端消費者更明確聚焦、更凸顯產品特色的形象訴求。 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
開放時間: 08:00~17:00,全年開放 | | 電話: 886-6-2113630 | 地址: 臺南市700中西區忠義路二段36號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
類別名稱: 木竹漆工藝類 | 雲林縣 | 地址: 雲林縣口湖鄉謝厝村水尾51號 @ 工藝中心工藝社區 |
[ 搜尋所有 品形 ... ]
根據姓名 黃維茨 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 黃維茨 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 874200 | 所代表法人: | 憲文投資股份有限公司 | 統一編號: 23416000 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 渼麗都投資股份有限公司 | 統一編號: 28001281 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29744000 | 所代表法人: 憲文投資股份有限公司 | 邑毅投資股份有限公司 | 統一編號: 50770398 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 874200 | 所代表法人: | 憲文投資股份有限公司 | 統一編號: 23416000 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 渼麗都投資股份有限公司 | 統一編號: 28001281 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29744000 | 所代表法人: 憲文投資股份有限公司 | 邑毅投資股份有限公司 | 統一編號: 50770398 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃維茨 ... ]
名稱 品形 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 品形)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
映品形象設計有限公司 臺南市南區開南里7鄰中華西路一段8巷3號7樓之2 | 林杰輝 | 54818704 | 核准設立 |
品形國際有限公司 新北市三重區三和路4段138巷4號 | 林政緯 | 24540098 | 核准設立 |
草堂商品形象整合設計有限公司 臺中市太平區鵬儀路106號 | 蔡明錫 | 12969356 | 核准設立 |
品形有限公司 臺北市內湖區大湖山莊街76巷18號8樓之3 | 黃維茨 | 94204230 | 核准設立 |
上品形象美學坊 臺北市大安區安和路2段213號7樓之1 | 郭紜如 | 75243660 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084105720) |
獨品形象設計工作室 新北市中和區員山路463號 | 林美惠 | 91439917 | 核准設立 - 獨資 |
金品形象設計有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段217巷2弄13之1號2樓 | 高薛修 | 42843432 | 解散 (核准解散日期: 2017-11-21) |
尚品形象顧問社 臺北市大安區敦化南路2段97號35樓 | 楊麗珮 | 31843435 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030012453) |
映品形象設計有限公司 登記地址: 臺南市南區開南里7鄰中華西路一段8巷3號7樓之2 | 負責人: 林杰輝 | 統編: 54818704 | 核准設立 |
品形國際有限公司 登記地址: 新北市三重區三和路4段138巷4號 | 負責人: 林政緯 | 統編: 24540098 | 核准設立 |
草堂商品形象整合設計有限公司 登記地址: 臺中市太平區鵬儀路106號 | 負責人: 蔡明錫 | 統編: 12969356 | 核准設立 |
品形有限公司 登記地址: 臺北市內湖區大湖山莊街76巷18號8樓之3 | 負責人: 黃維茨 | 統編: 94204230 | 核准設立 |
上品形象美學坊 登記地址: 臺北市大安區安和路2段213號7樓之1 | 負責人: 郭紜如 | 統編: 75243660 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084105720) |
獨品形象設計工作室 登記地址: 新北市中和區員山路463號 | 負責人: 林美惠 | 統編: 91439917 | 核准設立 - 獨資 |
金品形象設計有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路3段217巷2弄13之1號2樓 | 負責人: 高薛修 | 統編: 42843432 | 解散 (核准解散日期: 2017-11-21) |
尚品形象顧問社 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段97號35樓 | 負責人: 楊麗珮 | 統編: 31843435 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030012453) |
[ 查詢所有 品形 ... ]
姓名 黃維茨 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黃維茨)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
波克德國豬腳店 臺北市內湖區文湖街79號 | 黃維茨 | 25661549 | 歇業 - 獨資 |
波克德國豬腳店 登記地址: 臺北市內湖區文湖街79號 | 負責人: 黃維茨 | 統編: 25661549 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|