黃文堂
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃文堂的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是水鏡有限公司, 統一編號是94214510.
根據名稱 水鏡 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 水鏡 ...) | 英文品名: "KARL STROZ" AMNIOSCOPE | 許可證字號: 衛署醫器輸字第001443號 | 有效日期: 1987/06/07 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/02/26 | 註銷理由: 有效期限已屆 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 西河國際股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "OLYMPUS WINTER + IBE" AMNIOSCOPE, BLOOD-COLET. | 許可證字號: 衛署醫器輸字第001312號 | 有效日期: 1986/10/12 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/10/27 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 元佑實業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "OLYMPUS WINTER + IBE" AMNIOSCOPE, BLOOD-COLET. | 許可證字號: 衛署醫器輸字第001312號 | 有效日期: 19861012 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19861027 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 元佑實業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "KARL STROZ" AMNIOSCOPE | 許可證字號: 衛署醫器輸字第001443號 | 有效日期: 19870607 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19900226 | 註銷理由: 有效期限已屆 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 西河國際股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| OID: 2.16.886.119.103707 | 電話: +85293106393 | 地址: 臺北市中山區復興北路62號9樓之1 | DN: o=英商水鏡媒體製作有限公司(在臺辦事處),c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 林水鏡國際有限公司 | 統一編號: 24821479 @ 董監事資料集 |
| 作者: 文奕夫(水鏡)著 | 出版機構: 臺灣東販 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263795501 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 公司統編: 86563561 | 桃園縣大園鄉北港村6鄰7號 | 設立核准日期: 1992/2/19 上午 12:00:00 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
英文品名: "KARL STROZ" AMNIOSCOPE | 許可證字號: 衛署醫器輸字第001443號 | 有效日期: 1987/06/07 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/02/26 | 註銷理由: 有效期限已屆 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 西河國際股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "OLYMPUS WINTER + IBE" AMNIOSCOPE, BLOOD-COLET. | 許可證字號: 衛署醫器輸字第001312號 | 有效日期: 1986/10/12 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1986/10/27 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 元佑實業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "OLYMPUS WINTER + IBE" AMNIOSCOPE, BLOOD-COLET. | 許可證字號: 衛署醫器輸字第001312號 | 有效日期: 19861012 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19861027 | 註銷理由: 列屬無須查驗登記項目範圍 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 元佑實業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "KARL STROZ" AMNIOSCOPE | 許可證字號: 衛署醫器輸字第001443號 | 有效日期: 19870607 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19900226 | 註銷理由: 有效期限已屆 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 西河國際股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
OID: 2.16.886.119.103707 | 電話: +85293106393 | 地址: 臺北市中山區復興北路62號9樓之1 | DN: o=英商水鏡媒體製作有限公司(在臺辦事處),c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 林水鏡國際有限公司 | 統一編號: 24821479 @ 董監事資料集 |
作者: 文奕夫(水鏡)著 | 出版機構: 臺灣東販 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263795501 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
公司統編: 86563561 | 桃園縣大園鄉北港村6鄰7號 | 設立核准日期: 1992/2/19 上午 12:00:00 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
[ 搜尋所有 水鏡 ... ]
根據姓名 黃文堂 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 黃文堂 ...) | 機構電話: | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 屏東縣九如鄉五權路101號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 農盈有限公司 | 統一編號: 23109137 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 協建電子股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 百世達旅行社有限公司 | 到職日期: 1010713 | 統一編號: 16317882 @ 公司登記經理人資料集 |
| 負責人: 黃文堂 | 設立時間: 0960601 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
機構電話: | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 屏東縣九如鄉五權路101號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 農盈有限公司 | 統一編號: 23109137 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 協建電子股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
公司名稱: 百世達旅行社有限公司 | 到職日期: 1010713 | 統一編號: 16317882 @ 公司登記經理人資料集 |
負責人: 黃文堂 | 設立時間: 0960601 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 黃文堂 ... ]
水鏡咖啡館 | 地址: 南投縣南投市南崗一路170號 | 電話: 049-224-4388 |
侯水鏡 | 地址: 嘉義縣東石鄉蔦松村下蔦松49號之11 | 電話: 05-379-9331 |
名稱 水鏡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 水鏡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
水鏡咖啡館 南投縣南投市三興里南崗一路170號 | 吳志南 | 09254449 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120001951) |
水鏡投資股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段176號13樓 | 王思婷 | 50861242 | 核准設立 |
水鏡農莊休閒農場 南投縣名間鄉新街村客庄巷17之6號 | 林如雪 | 82550262 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100002468) |
水鏡媒體製作有限公司 高雄市鼓山區中華一路63號4樓之3 | 蔡子熙 | 91037603 | 核准設立 |
水鏡有限公司 桃園市桃園區民有五街72號14樓 | 黃文堂 | 94214510 | 核准設立 |
林水鏡國際有限公司 臺中市西區民龍里文化街156號地下層之2 | 林水鏡 | 24821479 | 核准設立 |
英商水鏡媒體製作有限公司 高雄市鼓山區中華一路63號4樓之3 | 尹綠茵 | 90344131 | 核准設立 |
水鏡咖啡館 登記地址: 南投縣南投市三興里南崗一路170號 | 負責人: 吳志南 | 統編: 09254449 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120001951) |
水鏡投資股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段176號13樓 | 負責人: 王思婷 | 統編: 50861242 | 核准設立 |
水鏡農莊休閒農場 登記地址: 南投縣名間鄉新街村客庄巷17之6號 | 負責人: 林如雪 | 統編: 82550262 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100002468) |
水鏡媒體製作有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區中華一路63號4樓之3 | 負責人: 蔡子熙 | 統編: 91037603 | 核准設立 |
水鏡有限公司 登記地址: 桃園市桃園區民有五街72號14樓 | 負責人: 黃文堂 | 統編: 94214510 | 核准設立 |
林水鏡國際有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里文化街156號地下層之2 | 負責人: 林水鏡 | 統編: 24821479 | 核准設立 |
英商水鏡媒體製作有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區中華一路63號4樓之3 | 負責人: 尹綠茵 | 統編: 90344131 | 核准設立 |
[ 查詢所有 水鏡 ... ]
姓名 黃文堂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃文堂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
妞妞飲料店 新北市三重區重新路2段89號 | 黃文堂 | 13364783 | 歇業 - 獨資 |
耀進商行 新竹市東區三民里三民路88號一樓 | 黃文堂 | 50704102 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070003480) |
文揚工程行 新北市樹林區名園街6?7號?0樓 | 黃文堂 | 77801824 | 核准設立 - 獨資 |
農盈有限公司 臺中市西屯區西屯路二段華園巷17號 | 黃文堂 | 23109137 | 核准設立 |
新全成工業社 臺中市烏日區榮泉里中山路3段678號 | 黃文堂 | 55721827 | 歇業 - 獨資 |
建成工業社 彰化縣鹿港鎮詔安里查安巷25之1號 | 黃文堂 | 59232224 | 歇業 - 獨資 |
昭強商店 彰化縣二林鎮後厝里長春路四四一巷四二弄九號 | 黃 文 堂 | 70856345 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
上暉水族館 新竹市東區光鎮里食品路419號1樓 | 黃文堂 | 78779976 | 核准設立 - 獨資 |
妞妞飲料店 登記地址: 新北市三重區重新路2段89號 | 負責人: 黃文堂 | 統編: 13364783 | 歇業 - 獨資 |
耀進商行 登記地址: 新竹市東區三民里三民路88號一樓 | 負責人: 黃文堂 | 統編: 50704102 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070003480) |
文揚工程行 登記地址: 新北市樹林區名園街6?7號?0樓 | 負責人: 黃文堂 | 統編: 77801824 | 核准設立 - 獨資 |
農盈有限公司 登記地址: 臺中市西屯區西屯路二段華園巷17號 | 負責人: 黃文堂 | 統編: 23109137 | 核准設立 |
新全成工業社 登記地址: 臺中市烏日區榮泉里中山路3段678號 | 負責人: 黃文堂 | 統編: 55721827 | 歇業 - 獨資 |
建成工業社 登記地址: 彰化縣鹿港鎮詔安里查安巷25之1號 | 負責人: 黃文堂 | 統編: 59232224 | 歇業 - 獨資 |
昭強商店 登記地址: 彰化縣二林鎮後厝里長春路四四一巷四二弄九號 | 負責人: 黃 文 堂 | 統編: 70856345 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
上暉水族館 登記地址: 新竹市東區光鎮里食品路419號1樓 | 負責人: 黃文堂 | 統編: 78779976 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃文堂 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
|