黃詩晴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃詩晴的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是鑫妍實業有限公司, 統一編號是94235368.
| 統一編號: 94235368 | 電話號碼: | 新北市板橋區民生路1段129號4樓 |
統一編號: 94235368 | 電話號碼: | 新北市板橋區民生路1段129號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃詩晴 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 鑫妍實業 資料。
[ 搜尋所有 鑫妍實業 ... ]
根據姓名 黃詩晴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃詩晴 ...) | 藝站跨藝社 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 藝站跨藝社 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 臺中科大蒐錄站 | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/03/17 | 故事摘要: 黃詩晴國中剛入學的時候,大約50公斤左右,但到了國三時,因為升學壓力很大,藉由吃來發洩,不知不覺體重就增加到85公斤。上了五專之後,家人經常提醒她過胖,加上自己也想變漂亮、穿好看的衣服,所以下定決心減... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 團體會址: 臺北市文山區興隆路四段88號3樓 | 成立日期: 1030602 | 理事長: 黃詩晴 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 繹品建設有限公司 | 統一編號: 24679141 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 灜寰創價國際有限公司 | 統一編號: 43736332 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 紫妍健康商業有限公司 | 統一編號: 83126498 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 威諶設計股份有限公司 | 統一編號: 85116039 @ 董監事資料集 |
藝站跨藝社 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝站跨藝社 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 臺中科大蒐錄站 | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/03/17 | 故事摘要: 黃詩晴國中剛入學的時候,大約50公斤左右,但到了國三時,因為升學壓力很大,藉由吃來發洩,不知不覺體重就增加到85公斤。上了五專之後,家人經常提醒她過胖,加上自己也想變漂亮、穿好看的衣服,所以下定決心減... @ 國民記憶庫故事資料 |
團體會址: 臺北市文山區興隆路四段88號3樓 | 成立日期: 1030602 | 理事長: 黃詩晴 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 繹品建設有限公司 | 統一編號: 24679141 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 灜寰創價國際有限公司 | 統一編號: 43736332 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 紫妍健康商業有限公司 | 統一編號: 83126498 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 威諶設計股份有限公司 | 統一編號: 85116039 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃詩晴 ... ]
名稱 鑫妍實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鑫妍實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鑫妍實業有限公司 新北市板橋區民生路1段129號4樓 | 黃詩晴 | 94235368 | 核准設立 |
鑫妍實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區民生路1段129號4樓 | 負責人: 黃詩晴 | 統編: 94235368 | 核准設立 |
姓名 黃詩晴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃詩晴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
璞晴工作室 新北市三重區三和路三段113巷16號5樓 | 黃詩晴 | 92725494 | 核准設立 - 獨資 |
繹品建設有限公司 高雄市阿蓮區民生路399號1樓 | 黃詩晴 | 24679141 | 核准設立 |
榛穎髮型工作室 新北市新店區民權路51號(僅得使用一樓) | 黃詩晴 | 29272992 | 歇業 - 獨資 |
豐橋貿易有限公司 新北市新莊區中正路296之3號 | 黃詩晴 | 42624062 | 解散 (核准解散日期: 2016-12-22) |
灜寰創價國際有限公司 臺北市松山區敦化南路1段86號、88號、88號地下之1、88號地下之2、88號地下之3、88號地下之4 | 黃詩晴 | 43736332 | 核准設立 |
有感設計工作室 高雄市三民區遼寜二街250號1樓 | 黃詩晴 | 71136014 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10660780300) |
夾吧娃娃機店 新北市樹林區東華街3巷13號 | 黃詩晴 | 72693570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068131752) |
紫妍健康商業有限公司 臺南市北區長榮路5段61號3樓 | 黃詩晴 | 83126498 | 核准設立 |
璞晴工作室 登記地址: 新北市三重區三和路三段113巷16號5樓 | 負責人: 黃詩晴 | 統編: 92725494 | 核准設立 - 獨資 |
繹品建設有限公司 登記地址: 高雄市阿蓮區民生路399號1樓 | 負責人: 黃詩晴 | 統編: 24679141 | 核准設立 |
榛穎髮型工作室 登記地址: 新北市新店區民權路51號(僅得使用一樓) | 負責人: 黃詩晴 | 統編: 29272992 | 歇業 - 獨資 |
豐橋貿易有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路296之3號 | 負責人: 黃詩晴 | 統編: 42624062 | 解散 (核准解散日期: 2016-12-22) |
灜寰創價國際有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化南路1段86號、88號、88號地下之1、88號地下之2、88號地下之3、88號地下之4 | 負責人: 黃詩晴 | 統編: 43736332 | 核准設立 |
有感設計工作室 登記地址: 高雄市三民區遼寜二街250號1樓 | 負責人: 黃詩晴 | 統編: 71136014 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10660780300) |
夾吧娃娃機店 登記地址: 新北市樹林區東華街3巷13號 | 負責人: 黃詩晴 | 統編: 72693570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068131752) |
紫妍健康商業有限公司 登記地址: 臺南市北區長榮路5段61號3樓 | 負責人: 黃詩晴 | 統編: 83126498 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃詩晴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
|