李立
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李立的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是傳奇影業股份有限公司, 統一編號是95434673.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 傳奇影業股份有限公司 | 統一編號: 95434673 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 傳奇影業股份有限公司 | 統一編號: 95434673 |
[ 搜尋所有相關: 李立 @ 董監事資料集 ]
無其他 傳奇影業 資料。
[ 搜尋所有 傳奇影業 ... ]
根據姓名 李立 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李立 ...) | (中華民國)李立中/盧均展/走路草農/藝團 Walking Grass Agriculture/\梁廷毓/\陳湘汶/\溫宗翰/\王振愷 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 講座資訊 |
| (中華民國)李立中/盧均展/走路草農/藝團 Walking Grass Agriculture/\梁廷毓/\陳湘汶/\溫宗翰/\王振愷 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| 紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)Taring Padi (Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]、Mohamad ‘Ucup’ Yusuf)、水島貴大、王文彥、耳邊風工作室、何肇衢、余白、李立... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 展覽資訊 |
| (不分國籍)Taring Padi (Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]、Mohamad ‘Ucup’ Yusuf)、水島貴大、王文彥、耳邊風工作室、何肇衢、余白、李立... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 藝文活動-所有類別 |
| 何恆雄 | 新竹縣 | 場域: 其他 | 30295新竹縣竹北市光明5街295號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)李立中/盧均展/走路草農/藝團 Walking Grass Agriculture/\梁廷毓/\陳湘汶/\溫宗翰/\王振愷 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 講座資訊 |
(中華民國)李立中/盧均展/走路草農/藝團 Walking Grass Agriculture/\梁廷毓/\陳湘汶/\溫宗翰/\王振愷 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)Taring Padi (Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]、Mohamad ‘Ucup’ Yusuf)、水島貴大、王文彥、耳邊風工作室、何肇衢、余白、李立... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 展覽資訊 |
(不分國籍)Taring Padi (Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]、Mohamad ‘Ucup’ Yusuf)、水島貴大、王文彥、耳邊風工作室、何肇衢、余白、李立... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 藝文活動-所有類別 |
何恆雄 | 新竹縣 | 場域: 其他 | 30295新竹縣竹北市光明5街295號 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 李立 ... ]
名稱 傳奇影業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 傳奇影業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
傳奇影業股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段170巷6弄1之1號1樓 | 覃韻 | 95434673 | 核准設立 |
傳奇影業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段170巷6弄1之1號1樓 | 負責人: 覃韻 | 統編: 95434673 | 核准設立 |
姓名 李立 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李立)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
朱李立創作坊 新竹縣新豐鄉瑞興村1鄰崁頭2-5號1樓 | 朱李立 | 72701234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060301398) |
李桑菓子工房 宜蘭縣羅東鎮維揚里成功街156號一樓 | 李立聖 | 50717021 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090902159) |
李立宗絹印設計工作室 新北市永和區中正路283巷?03號?0樓 | 李立宗 | 66922673 | 核准設立 - 獨資 |
李立宗自營計程汽車行 新北市板橋區懷德街208號3樓 | 李立宗 | 34432962 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068125267) |
藝宿家客棧 高雄市新興區自立一路66之6號 | 李立民 | 06784654 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11261416600) |
立達國際運通股份有限公司 臺北市大安區金山南路2段222號3樓 | 李立群 | 13083518 | 核准設立 |
立謙有限公司 高雄市左營區重光路59號1樓 | 李立協 | 13146400 | 核准設立 |
建立實業股份有限公司 新北市板橋區雙十路2段47巷14號1樓 | 李立棟 | 22022611 | 核准設立 |
朱李立創作坊 登記地址: 新竹縣新豐鄉瑞興村1鄰崁頭2-5號1樓 | 負責人: 朱李立 | 統編: 72701234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060301398) |
李桑菓子工房 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮維揚里成功街156號一樓 | 負責人: 李立聖 | 統編: 50717021 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090902159) |
李立宗絹印設計工作室 登記地址: 新北市永和區中正路283巷?03號?0樓 | 負責人: 李立宗 | 統編: 66922673 | 核准設立 - 獨資 |
李立宗自營計程汽車行 登記地址: 新北市板橋區懷德街208號3樓 | 負責人: 李立宗 | 統編: 34432962 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068125267) |
藝宿家客棧 登記地址: 高雄市新興區自立一路66之6號 | 負責人: 李立民 | 統編: 06784654 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11261416600) |
立達國際運通股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區金山南路2段222號3樓 | 負責人: 李立群 | 統編: 13083518 | 核准設立 |
立謙有限公司 登記地址: 高雄市左營區重光路59號1樓 | 負責人: 李立協 | 統編: 13146400 | 核准設立 |
建立實業股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區雙十路2段47巷14號1樓 | 負責人: 李立棟 | 統編: 22022611 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李立 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
|