陳宛宜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳宛宜的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是辛川有限公司, 統一編號是95437480.
根據名稱 辛川 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 辛川 ...) | 敍述者: 方宣喻 | 上傳者: 故事行動列車(南車) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/06/08 | 故事摘要: 劉辛川擔任潭墘村村長,為了村民生計,想到農村改造農村再生計畫,因此四處奔波號召村民積極參與。剛開始時村民意願不高,在他與村幹事的努力之下,村民才願意參加。經過多年努力,潭墘社區在農村改造上得到肯定,他... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0963-109622 | 機構負責人姓名: 劉辛川 | 機構代碼: BF0900163 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣大城鄉潭墘村光復路22號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0963-109622 | 機構負責人姓名: 劉辛川 | 機構代碼: BF0900163 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣大城鄉潭墘村光復路22號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0963-109622 | 機構負責人姓名: 劉辛川 | 機構代碼: BF0900163 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣大城鄉潭墘村光復路22號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0937-451933 | 機構負責人姓名: 劉辛川 | 機構代碼: BF0900134 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣大城鄉潭墘村潭墘村光復路22號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0963-109622 | 機構負責人姓名: 劉辛川 | 機構代碼: BF0900163 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣大城鄉潭墘村光復路22號 @ 長照ABC據點 |
| 食品業者登錄字號: A-200168965-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42501619 | 台北市大同區南京西路64巷14之3號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: A-200168965-00001-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 42501619 | 台北市大同區南京西路64巷14之3號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
敍述者: 方宣喻 | 上傳者: 故事行動列車(南車) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/06/08 | 故事摘要: 劉辛川擔任潭墘村村長,為了村民生計,想到農村改造農村再生計畫,因此四處奔波號召村民積極參與。剛開始時村民意願不高,在他與村幹事的努力之下,村民才願意參加。經過多年努力,潭墘社區在農村改造上得到肯定,他... @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0963-109622 | 機構負責人姓名: 劉辛川 | 機構代碼: BF0900163 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣大城鄉潭墘村光復路22號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0963-109622 | 機構負責人姓名: 劉辛川 | 機構代碼: BF0900163 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣大城鄉潭墘村光復路22號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0963-109622 | 機構負責人姓名: 劉辛川 | 機構代碼: BF0900163 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣大城鄉潭墘村光復路22號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0937-451933 | 機構負責人姓名: 劉辛川 | 機構代碼: BF0900134 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣大城鄉潭墘村潭墘村光復路22號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0963-109622 | 機構負責人姓名: 劉辛川 | 機構代碼: BF0900163 | 機構種類: BF | 地址全址: 彰化縣大城鄉潭墘村光復路22號 @ 長照ABC據點 |
食品業者登錄字號: A-200168965-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42501619 | 台北市大同區南京西路64巷14之3號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: A-200168965-00001-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 42501619 | 台北市大同區南京西路64巷14之3號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 辛川 ... ]
根據姓名 陳宛宜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳宛宜 ...) | (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳玉容、邱銀珠、黃明婕、邱琇娟、陳菀蓁、蔡美月、賴淑女、陳宛宜、楊惠瑛、魏劉君、洪若婷、劉欽順、陳桂馨、陳玲瓊 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳玉容、邱銀珠、黃明婕、邱琇娟、陳菀蓁、蔡美月、賴淑女、陳宛宜、楊惠瑛、魏劉君、洪若婷、劉欽順、陳桂馨、陳玲瓊 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 產品中類: 15紙漿、紙及紙製品製造業 | 廠址: 新北市中和區中原里立業路83巷30號(1樓) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 30351798 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里立業路83巷30號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
| 負責人姓名: 陳宛宜 | 統一編號: 83474279 | 所在地: 彰化縣彰化市富貴里中正路二段274號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 建承開發股份有限公司 | 統一編號: 24257590 @ 董監事資料集 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳玉容、邱銀珠、黃明婕、邱琇娟、陳菀蓁、蔡美月、賴淑女、陳宛宜、楊惠瑛、魏劉君、洪若婷、劉欽順、陳桂馨、陳玲瓊 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳玉容、邱銀珠、黃明婕、邱琇娟、陳菀蓁、蔡美月、賴淑女、陳宛宜、楊惠瑛、魏劉君、洪若婷、劉欽順、陳桂馨、陳玲瓊 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
產品中類: 15紙漿、紙及紙製品製造業 | 廠址: 新北市中和區中原里立業路83巷30號(1樓) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 30351798 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里立業路83巷30號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
負責人姓名: 陳宛宜 | 統一編號: 83474279 | 所在地: 彰化縣彰化市富貴里中正路二段274號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 建承開發股份有限公司 | 統一編號: 24257590 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳宛宜 ... ]
名稱 辛川 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 辛川)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
辛川屋 臺北市大同區南京西路64巷14之3號1樓 | 林玉芬 | 42501619 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124112549) |
辛川屋民生分店 臺北市中山區民生東路2段146號1樓 | 林玉芬 | 72909467 | 廢止 - 獨資組織分支機構 |
辛川有限公司 新北市中和區立業路83巷30號 | 陳宛宜 | 95437480 | 核准設立 |
辛川有限公司 彰化縣大城鄉潭墘村光復路一○九號 | | 84954281 | 撤銷 (086年03月31日 建三管字 第086403453號) |
辛川屋 登記地址: 臺北市大同區南京西路64巷14之3號1樓 | 負責人: 林玉芬 | 統編: 42501619 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124112549) |
辛川屋民生分店 登記地址: 臺北市中山區民生東路2段146號1樓 | 負責人: 林玉芬 | 統編: 72909467 | 廢止 - 獨資組織分支機構 |
辛川有限公司 登記地址: 新北市中和區立業路83巷30號 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 95437480 | 核准設立 |
辛川有限公司 登記地址: 彰化縣大城鄉潭墘村光復路一○九號 | 統編: 84954281 | 撤銷 (086年03月31日 建三管字 第086403453號) |
姓名 陳宛宜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳宛宜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
卓越髮型工作室 臺中市西區吉龍里五權五街72號一樓 | 陳宛宜 | 14585412 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108605253) |
侎珈精品行 臺北市內湖區民權東路6段191巷28號1樓 | 陳宛宜 | 14723409 | 歇業 - 獨資 |
弘莛企業社 新北市三重區貴陽街47巷2弄20之1號(現場僅供辦公室使用) | 陳宛宜 | 21525381 | 核准設立 - 獨資 |
立興開發有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段59號12樓之1 | 陳宛宜 | 27975975 | 核准設立 |
台川食品商行 新北市中和區中山路3段114巷72之6號4樓 | 陳宛宜 | 30351798 | 核准設立 - 合夥 |
光點親子館 新北市永和區得和路243巷23號(1樓) | 陳宛宜 | 47982968 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055244416) |
彌葭寵物精品行 臺北市內湖區民權東路6段100號 | 陳宛宜 | 48794887 | 廢止 - 獨資 |
雞幽谷平價現炒店 臺中市豐原區西湳里豐原大道七段98號 | 陳宛宜 | 72337405 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080866354) |
卓越髮型工作室 登記地址: 臺中市西區吉龍里五權五街72號一樓 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 14585412 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108605253) |
侎珈精品行 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段191巷28號1樓 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 14723409 | 歇業 - 獨資 |
弘莛企業社 登記地址: 新北市三重區貴陽街47巷2弄20之1號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 21525381 | 核准設立 - 獨資 |
立興開發有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段59號12樓之1 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 27975975 | 核准設立 |
台川食品商行 登記地址: 新北市中和區中山路3段114巷72之6號4樓 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 30351798 | 核准設立 - 合夥 |
光點親子館 登記地址: 新北市永和區得和路243巷23號(1樓) | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 47982968 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055244416) |
彌葭寵物精品行 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段100號 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 48794887 | 廢止 - 獨資 |
雞幽谷平價現炒店 登記地址: 臺中市豐原區西湳里豐原大道七段98號 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 72337405 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080866354) |
[ 查詢所有 陳宛宜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
|