卓建銘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名卓建銘的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是捷彩有限公司, 統一編號是95481696.
根據名稱 捷彩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 捷彩 ...) | 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2020/02/26 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2023/11/29 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
| 開始時間: 2020-01-14T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-02-14T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情,停辦3月20日、4月3日快閃活動及4月4日兒童節活動。 彩繪列車仍將持續運行至4月4日。農曆正月20日為「天穿日」,是客家人獨特的傳統節慶,人們在這天放下工作、休養生息,... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2020/01/14 | 結束時間: 2020/02/14 | 電話: 886-3-3322101 | 桃園市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情,停辦3月20日、4月3日快閃活動及4月4日兒童節活動。 彩繪列車仍將持續運行至4月4日。農曆正月20日為「天穿日」,是客家人獨特的傳統節慶,人們在這天放下工作、休養生息,... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2020/10/15 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
| OID: 2.16.886.119.104566 | 電話: 02-27170515*610 | 地址: 臺中市北區健行里民權路 559 號 3樓之1 | DN: o=新加坡商捷彩有限公司(在臺辦事處),c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2023/02/16 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
| 統一編號: 82945527 | 電話號碼: 06-2111076 | 臺南市東區崇文里崇德十七街35號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2020/02/26 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2023/11/29 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
開始時間: 2020-01-14T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-02-14T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情,停辦3月20日、4月3日快閃活動及4月4日兒童節活動。 彩繪列車仍將持續運行至4月4日。農曆正月20日為「天穿日」,是客家人獨特的傳統節慶,人們在這天放下工作、休養生息,... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2020/01/14 | 結束時間: 2020/02/14 | 電話: 886-3-3322101 | 桃園市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情,停辦3月20日、4月3日快閃活動及4月4日兒童節活動。 彩繪列車仍將持續運行至4月4日。農曆正月20日為「天穿日」,是客家人獨特的傳統節慶,人們在這天放下工作、休養生息,... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2020/10/15 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
OID: 2.16.886.119.104566 | 電話: 02-27170515*610 | 地址: 臺中市北區健行里民權路 559 號 3樓之1 | DN: o=新加坡商捷彩有限公司(在臺辦事處),c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2023/02/16 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
統一編號: 82945527 | 電話號碼: 06-2111076 | 臺南市東區崇文里崇德十七街35號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 捷彩 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 137500 | 所代表法人: | 新康卓科技股份有限公司 | 統一編號: 13028446 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 137500 | 所代表法人: | 新康卓科技股份有限公司 | 統一編號: 13028446 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 卓建銘 ... ]
捷彩屋有限公司 | 地址: 台中市太平區長億路52號之1 | 電話: 04-2270-0061 |
美捷彩妝 | 地址: 彰化縣彰化市彰草路563巷19號之8 | 電話: 04-751-9290 |
偉捷彩色印刷有限公司 | 地址: 台北市內湖區成功路二段320巷27號1樓 | 電話: 02-2794-0284 |
柏捷彩色印刷有限公司 | 地址: 彰化縣社頭鄉崙饒路323號 | 電話: 04-871-2524 |
采捷彩色印刷有限公司 | 地址: 台中市北屯區崇德路三段746巷99號之20 | 電話: 04-2422-4508 |
連捷彩色有限公司 | 地址: 新北市三重區自強路一段95號 | 電話: 02-2981-1035 |
上捷彩色冲印有限公司 | 地址: 屏東縣屏東市中華路14號 | 電話: 08-733-0077 |
名稱 捷彩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 捷彩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻捷彩券行 新北市土城區峯廷街11號 | 盧瀅涵 | 37915076 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永捷彩劵行 雲林縣北港鎮大同里文化路168號 | 陳永沐 | 39866240 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020153880) |
偉捷彩色印刷有限公司 臺北市內湖區成功路2段320巷27號 | 翁明賢 | 86152650 | 核准設立 |
上捷彩色冲印有限公司 屏東縣屏東市平和里中華路14號 | 沈倍鈞 | 90765266 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-04) |
益捷彩色印刷有限公司 新北市板橋區中山路二段五○五巷廿三號三樓 | 徐榮崇 | 97425931 | 核准設立 |
捷彩自助式投幣洗衣店 臺中市西區公正里精誠路222號1樓 | 吳孟蓉 | 08794051 | 核准設立 - 獨資 |
景捷彩藝企業社 臺南市安南區幸福里府安路6段71巷17號1樓 | 黃雪金 | 14392323 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100043004) |
捷彩屋有限公司 臺中市太平區永成里長億路52之1號1樓 | 李維翰 | 16933703 | 核准設立 |
鴻捷彩券行 登記地址: 新北市土城區峯廷街11號 | 負責人: 盧瀅涵 | 統編: 37915076 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永捷彩劵行 登記地址: 雲林縣北港鎮大同里文化路168號 | 負責人: 陳永沐 | 統編: 39866240 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020153880) |
偉捷彩色印刷有限公司 登記地址: 臺北市內湖區成功路2段320巷27號 | 負責人: 翁明賢 | 統編: 86152650 | 核准設立 |
上捷彩色冲印有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市平和里中華路14號 | 負責人: 沈倍鈞 | 統編: 90765266 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-04) |
益捷彩色印刷有限公司 登記地址: 新北市板橋區中山路二段五○五巷廿三號三樓 | 負責人: 徐榮崇 | 統編: 97425931 | 核准設立 |
捷彩自助式投幣洗衣店 登記地址: 臺中市西區公正里精誠路222號1樓 | 負責人: 吳孟蓉 | 統編: 08794051 | 核准設立 - 獨資 |
景捷彩藝企業社 登記地址: 臺南市安南區幸福里府安路6段71巷17號1樓 | 負責人: 黃雪金 | 統編: 14392323 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100043004) |
捷彩屋有限公司 登記地址: 臺中市太平區永成里長億路52之1號1樓 | 負責人: 李維翰 | 統編: 16933703 | 核准設立 |
[ 查詢所有 捷彩 ... ]
姓名 卓建銘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 卓建銘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
尚鼎工程行 桃園市平鎮區義興里環南路403巷50號(2樓) | 卓建銘 | 91581110 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
捷彩有限公司 臺北市中山區松江路293之705號 | 卓建銘 | 95481696 | 核准設立 |
彩葳開發布行 新北市三重區大同南路212巷54號1樓 | 卓建銘 | 08696875 | 核准設立 - 獨資 |
彩葳開發布行 新北市三重區大同南路212巷54號1樓 | 卓建銘 | 08708936 | 歇業 - 獨資 |
彩捷開發布業 新北市三重區大同南路244號 | 卓建銘 | 26544491 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068112221) |
彩威實業有限公司 新北市三重區同慶里大同南路212巷54號 | 卓建銘 | 29108389 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-24) |
尚鼎工程行 登記地址: 桃園市平鎮區義興里環南路403巷50號(2樓) | 負責人: 卓建銘 | 統編: 91581110 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
捷彩有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路293之705號 | 負責人: 卓建銘 | 統編: 95481696 | 核准設立 |
彩葳開發布行 登記地址: 新北市三重區大同南路212巷54號1樓 | 負責人: 卓建銘 | 統編: 08696875 | 核准設立 - 獨資 |
彩葳開發布行 登記地址: 新北市三重區大同南路212巷54號1樓 | 負責人: 卓建銘 | 統編: 08708936 | 歇業 - 獨資 |
彩捷開發布業 登記地址: 新北市三重區大同南路244號 | 負責人: 卓建銘 | 統編: 26544491 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068112221) |
彩威實業有限公司 登記地址: 新北市三重區同慶里大同南路212巷54號 | 負責人: 卓建銘 | 統編: 29108389 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-24) |
[ 查詢所有 卓建銘 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|