陳明宗
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳明宗的職稱是董事長, 持有股份數是900000, 公司名稱是勝耀建設股份有限公司, 統一編號是95487811.
董監事資料集 資料集的 陳明宗 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳明宗 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 勝耀建設股份有限公司 | 統一編號: 95487811 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 勝耀建設股份有限公司 | 統一編號: 95487811 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 勝耀建設股份有限公司 | 統一編號: 95487811 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 勝耀建設股份有限公司 | 統一編號: 95487811 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 勝耀建設股份有限公司 | 統一編號: 95487811 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 勝耀建設股份有限公司 | 統一編號: 95487811 |
[ 搜尋所有相關: 陳明宗 @ 董監事資料集 ]
無其他 勝耀建設 資料。
[ 搜尋所有 勝耀建設 ... ]
根據姓名 陳明宗 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳明宗 ...) | (中華民國)陳成平;(中華民國)陳明華;(中華民國)郭偉民 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳成平;(中華民國)陳明華;(中華民國)郭偉民 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 86436720 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣斗六市鎮南里中山路六0九號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 114染整 | 統一編號: 86564724 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區金寮里樹潭街8號(1、2樓) @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 84684858 | 工廠負責人姓名: 陳明宗 | 工廠地址: 彰化縣田尾鄉海豐村光榮巷553弄76號 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 臨時工廠名錄 |
| 產品中類: 11紡織業 | 廠址: 新北市樹林區金寮里樹潭街8號(1、2樓) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 114染整 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 作者: 陳明宗 | 關鍵字: 澎湖管理處 | 描述: 澎湖自然景觀 @ 台灣采風翦影 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 84684858 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣田尾鄉海豐村光榮巷553弄76號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)陳成平;(中華民國)陳明華;(中華民國)郭偉民 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳成平;(中華民國)陳明華;(中華民國)郭偉民 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 86436720 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣斗六市鎮南里中山路六0九號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 114染整 | 統一編號: 86564724 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區金寮里樹潭街8號(1、2樓) @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 84684858 | 工廠負責人姓名: 陳明宗 | 工廠地址: 彰化縣田尾鄉海豐村光榮巷553弄76號 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 臨時工廠名錄 |
產品中類: 11紡織業 | 廠址: 新北市樹林區金寮里樹潭街8號(1、2樓) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 114染整 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
作者: 陳明宗 | 關鍵字: 澎湖管理處 | 描述: 澎湖自然景觀 @ 台灣采風翦影 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 84684858 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣田尾鄉海豐村光榮巷553弄76號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 陳明宗 ... ]
名稱 勝耀建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 勝耀建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勝耀建設股份有限公司 新北市五股區成泰路1段2號3樓 | 陳明宗 | 95487811 | 核准設立 |
勝耀建設有限公司 桃園市大園區大園里中山南路二七一號一樓 | | 27451484 | 解散 (文號: 2011-12-22 經授中字 第1003292356號) |
勝耀建設股份有限公司 登記地址: 新北市五股區成泰路1段2號3樓 | 負責人: 陳明宗 | 統編: 95487811 | 核准設立 |
勝耀建設有限公司 登記地址: 桃園市大園區大園里中山南路二七一號一樓 | 統編: 27451484 | 解散 (文號: 2011-12-22 經授中字 第1003292356號) |
姓名 陳明宗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳明宗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明宗商行 臺南市楠西區東勢里東勢路2號 | 陳明宗 | 73625431 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090040917) |
明宗興股份有限公司 新北市永和區竹林路91巷42號(1樓) | 陳明宗 | 90465438 | 解散 (核准解散日期: 2022-10-03) |
陳明宗自營計程車行 臺北市北投區清江街32號2樓 | 陳明宗 | 31345839 | 撤銷 - 獨資 |
明宗企業社 彰化縣二林鎮萬合里江山路十六號 | 陳明宗 | 18193943 | 核准設立 - 獨資 |
宗美行 新北市中和區大勇街60巷14弄13之2號(3樓)(現場僅供辦公室使用) | 陳明宗 | 10570465 | 核准設立 - 獨資 |
宗新工程行 臺中市大甲區武曲里橫圳街150號 | 陳明宗 | 45821333 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050867607) |
吉客企業有限公司 新北市樹林區備內街158巷46號 | 陳明宗 | 54719036 | 核准設立 |
宗宏商行 高雄市前鎮區鎮昌里鎮昌7巷12號 | 陳明宗 | 06707616 | 歇業 - 獨資 |
明宗商行 登記地址: 臺南市楠西區東勢里東勢路2號 | 負責人: 陳明宗 | 統編: 73625431 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090040917) |
明宗興股份有限公司 登記地址: 新北市永和區竹林路91巷42號(1樓) | 負責人: 陳明宗 | 統編: 90465438 | 解散 (核准解散日期: 2022-10-03) |
陳明宗自營計程車行 登記地址: 臺北市北投區清江街32號2樓 | 負責人: 陳明宗 | 統編: 31345839 | 撤銷 - 獨資 |
明宗企業社 登記地址: 彰化縣二林鎮萬合里江山路十六號 | 負責人: 陳明宗 | 統編: 18193943 | 核准設立 - 獨資 |
宗美行 登記地址: 新北市中和區大勇街60巷14弄13之2號(3樓)(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳明宗 | 統編: 10570465 | 核准設立 - 獨資 |
宗新工程行 登記地址: 臺中市大甲區武曲里橫圳街150號 | 負責人: 陳明宗 | 統編: 45821333 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050867607) |
吉客企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區備內街158巷46號 | 負責人: 陳明宗 | 統編: 54719036 | 核准設立 |
宗宏商行 登記地址: 高雄市前鎮區鎮昌里鎮昌7巷12號 | 負責人: 陳明宗 | 統編: 06707616 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳明宗 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
|