陳昱翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳昱翔的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是經濟倉有限公司, 統一編號是96786443.
無其他 經濟倉 資料。
[ 搜尋所有 經濟倉 ... ]
根據姓名 陳昱翔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳昱翔 ...) | 連絡電話: 0982730479 | 鼎中路758號 | 廠商序號: C20240219005 @ 寵物食品業者資料 |
| 敍述者: 陳昱翔 | 上傳者: 張建人 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/09/13 | 故事摘要: 念商品設計的呂信彥,某天在網路相簿社群「Flickr」瀏覽照片時,看到美麗的攝影作品,忽然興起要認真拍出好作品的念頭,從此踏上攝影之路。投入攝影行業還未滿一年的他,因為攝影工作收入不穩定而受到家人反對... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0970873578 | 機構負責人姓名: 陳昱翔 | 機構代碼: 1N0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0970873578 | 機構負責人姓名: 陳昱翔 | 機構代碼: 1N0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0970873578 | 機構負責人姓名: 陳昱翔 | 機構代碼: 1N0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之4 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0970873578 | 機構負責人姓名: 陳昱翔 | 機構代碼: 1N0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之4 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0970873578 | 機構負責人姓名: 陳昱翔 | 機構代碼: 1N0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之4 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0970873578 | 機構負責人姓名: 陳昱翔 | 機構代碼: 1N0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之4 @ 長照B據點 |
連絡電話: 0982730479 | 鼎中路758號 | 廠商序號: C20240219005 @ 寵物食品業者資料 |
敍述者: 陳昱翔 | 上傳者: 張建人 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/09/13 | 故事摘要: 念商品設計的呂信彥,某天在網路相簿社群「Flickr」瀏覽照片時,看到美麗的攝影作品,忽然興起要認真拍出好作品的念頭,從此踏上攝影之路。投入攝影行業還未滿一年的他,因為攝影工作收入不穩定而受到家人反對... @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0970873578 | 機構負責人姓名: 陳昱翔 | 機構代碼: 1N0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0970873578 | 機構負責人姓名: 陳昱翔 | 機構代碼: 1N0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0970873578 | 機構負責人姓名: 陳昱翔 | 機構代碼: 1N0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之4 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0970873578 | 機構負責人姓名: 陳昱翔 | 機構代碼: 1N0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之4 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0970873578 | 機構負責人姓名: 陳昱翔 | 機構代碼: 1N0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之4 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0970873578 | 機構負責人姓名: 陳昱翔 | 機構代碼: 1N0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之4 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 陳昱翔 ... ]
名稱 經濟倉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 經濟倉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
經濟倉有限公司 基隆市安樂區基金一路210巷1弄27之20號 | 陳昱翔 | 96786443 | 核准設立 |
經濟倉有限公司 登記地址: 基隆市安樂區基金一路210巷1弄27之20號 | 負責人: 陳昱翔 | 統編: 96786443 | 核准設立 |
姓名 陳昱翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳昱翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳昱翔工作坊 新北市中和區民德路7號 | 陳昱翔 | 82161046 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098165216) |
康美健康管理顧問有限公司 花蓮縣花蓮市主權里中華路418-1號1樓 | 陳昱翔 | 24629662 | 廢止 |
勝達網路國際有限公司 高雄市鼓山區南屏路863號15樓之3 | 陳昱翔 | 28620234 | 核准設立 |
朝星國際有限公司 臺北市內湖區民權東路6段15巷29號3樓 | 陳昱翔 | 29175773 | 核准設立 |
正峰銀樓 宜蘭縣頭城鎮城東里民鋒路79號一樓 | 陳昱翔 | 40668514 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100901681) |
名馥商行 高雄市苓雅區正文里武廟路144之1號一樓 | 陳昱翔 | 47676460 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260499000) |
全泰紙器行 新北市五股區民義路2段22巷25號之3 | 陳昱翔 | 49956868 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035230848) |
美女子有限公司 臺北市內湖區民權東路6段15巷27、29、31、33、35號3樓 | 陳昱翔 | 54336468 | 核准設立 |
陳昱翔工作坊 登記地址: 新北市中和區民德路7號 | 負責人: 陳昱翔 | 統編: 82161046 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098165216) |
康美健康管理顧問有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市主權里中華路418-1號1樓 | 負責人: 陳昱翔 | 統編: 24629662 | 廢止 |
勝達網路國際有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區南屏路863號15樓之3 | 負責人: 陳昱翔 | 統編: 28620234 | 核准設立 |
朝星國際有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段15巷29號3樓 | 負責人: 陳昱翔 | 統編: 29175773 | 核准設立 |
正峰銀樓 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮城東里民鋒路79號一樓 | 負責人: 陳昱翔 | 統編: 40668514 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100901681) |
名馥商行 登記地址: 高雄市苓雅區正文里武廟路144之1號一樓 | 負責人: 陳昱翔 | 統編: 47676460 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260499000) |
全泰紙器行 登記地址: 新北市五股區民義路2段22巷25號之3 | 負責人: 陳昱翔 | 統編: 49956868 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035230848) |
美女子有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段15巷27、29、31、33、35號3樓 | 負責人: 陳昱翔 | 統編: 54336468 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳昱翔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|