李江
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李江的職稱是董事, 持有股份數是150000, 公司名稱是鼎峯餐飲有限公司, 統一編號是96826156.
無其他 鼎峯餐飲 資料。
[ 搜尋所有 鼎峯餐飲 ... ]
根據姓名 李江 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李江 ...) | (中華民國)李江却台語文教基金會 | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)夾腳拖劇團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)鄧慧恩 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)鄧慧恩 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳翠蓮 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: 免費參加,請先報名 https://forms.gle/8BZ7nZxBTY8EpoxYA @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳翠蓮 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: 免費參加,請先報名 https://forms.gle/8BZ7nZxBTY8EpoxYA @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)賴昭男 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 免費參加,請先報名https://forms.gle/D5KNvG8awqq5GzbCA @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)賴昭男 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 @ 文化部研習課程 |
(中華民國)李江却台語文教基金會 | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)夾腳拖劇團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鄧慧恩 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)鄧慧恩 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳翠蓮 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: 免費參加,請先報名 https://forms.gle/8BZ7nZxBTY8EpoxYA @ 講座資訊 |
(中華民國)陳翠蓮 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/23 | 折扣資訊: 免費參加,請先報名 https://forms.gle/8BZ7nZxBTY8EpoxYA @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)賴昭男 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 免費參加,請先報名https://forms.gle/D5KNvG8awqq5GzbCA @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)賴昭男 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 李江 ... ]
名稱 鼎峯餐飲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鼎峯餐飲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鼎峯餐飲有限公司 臺北市中山區雙城街10巷10號 | 李江 | 96826156 | 核准設立 |
鼎峯餐飲有限公司 登記地址: 臺北市中山區雙城街10巷10號 | 負責人: 李江 | 統編: 96826156 | 核准設立 |
姓名 李江 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李江)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李江南年糕行 臺北市松山區健康路75巷73弄9號1樓 | 李江南 | 01600376 | 撤銷 - 獨資 |
李江萊自營計程車行 臺北市中山區復興北路190巷21號 | 李江萊 | 34561944 | 核准設立 - 獨資 |
江舜工業有限公司 新北市新莊區新樹路333巷1號1樓 | 李江舜 | 16887876 | 核准設立 |
江阿絨肉號 宜蘭縣宜蘭市梅洲里平路132號 | 李江阿絨 | 40633733 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100901889) |
江謨農產行 臺南市山上區明和里明和130號1樓 | 李江謨 | 67910957 | 核准設立 - 獨資 |
江賢企業有限公司 桃園市中壢區東興里龍岡路一段159巷26號1樓 | 李江賢 | 69681059 | 核准設立 |
菱江樂曲餐廳 高雄市苓雅區苓雅一路404之5號 | 李江菱 | 99064407 | 停業 - 獨資 |
一江企業行 臺北市松山區虎林街164巷48號1樓 | 李江西 | 01198368 | 撤銷 - 獨資 |
李江南年糕行 登記地址: 臺北市松山區健康路75巷73弄9號1樓 | 負責人: 李江南 | 統編: 01600376 | 撤銷 - 獨資 |
李江萊自營計程車行 登記地址: 臺北市中山區復興北路190巷21號 | 負責人: 李江萊 | 統編: 34561944 | 核准設立 - 獨資 |
江舜工業有限公司 登記地址: 新北市新莊區新樹路333巷1號1樓 | 負責人: 李江舜 | 統編: 16887876 | 核准設立 |
江阿絨肉號 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市梅洲里平路132號 | 負責人: 李江阿絨 | 統編: 40633733 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100901889) |
江謨農產行 登記地址: 臺南市山上區明和里明和130號1樓 | 負責人: 李江謨 | 統編: 67910957 | 核准設立 - 獨資 |
江賢企業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區東興里龍岡路一段159巷26號1樓 | 負責人: 李江賢 | 統編: 69681059 | 核准設立 |
菱江樂曲餐廳 登記地址: 高雄市苓雅區苓雅一路404之5號 | 負責人: 李江菱 | 統編: 99064407 | 停業 - 獨資 |
一江企業行 登記地址: 臺北市松山區虎林街164巷48號1樓 | 負責人: 李江西 | 統編: 01198368 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 李江 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
|