劉京
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉京的職稱是監察人, 持有股份數是170, 公司名稱是芳和企業股份有限公司, 統一編號是96949306.
根據名稱 芳和企業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 芳和企業 ...) | 電話: 0225361456 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區中山北路二段106之2號3樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 英文品名: POROUS CAPSICUM PLASTER "CHILLI BRAND" | 許可證字號: 衛署藥輸字第016994號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1992/08/17 | 註銷理由: | 有效日期: 1992/12/21 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 風濕、腰痛、坐骨神經痛之緩解 | 劑型: 硬膏劑 | 藥品類別: 須經醫師指示使用 | 主成分略述: ZINC OXIDE;;CAPSICUM EXTRACT | 製造商名稱: VORWERK & SOHN GMBH & COKG TEXTIL-U GUMMIWERK @ 全部藥品許可證資料集 |
電話: 0225361456 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區中山北路二段106之2號3樓 @ 醫療器材商資料集 |
英文品名: POROUS CAPSICUM PLASTER "CHILLI BRAND" | 許可證字號: 衛署藥輸字第016994號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1992/08/17 | 註銷理由: | 有效日期: 1992/12/21 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 風濕、腰痛、坐骨神經痛之緩解 | 劑型: 硬膏劑 | 藥品類別: 須經醫師指示使用 | 主成分略述: ZINC OXIDE;;CAPSICUM EXTRACT | 製造商名稱: VORWERK & SOHN GMBH & COKG TEXTIL-U GUMMIWERK @ 全部藥品許可證資料集 |
[ 搜尋所有 芳和企業 ... ]
根據姓名 劉京 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉京 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 上京影業有限公司 | 統一編號: 52680577 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 京廣倉儲設備有限公司 | 統一編號: 94221364 @ 董監事資料集 |
| 聯絡電話: 0836-22095轉8852 | 聯絡人: 劉京鑫 | 型態: 衛生局(所) | 09007 | 地址: 連江縣南竿鄉復興村216號 @ 愛滋病-109年度愛滋病匿名篩檢諮詢服務機構名冊 |
| 團體會址: 新北市新店區百忍街27號1樓 | 成立日期: 1080209 | 理事長: 劉京翰 @ 全國性人民團體名冊 |
| 作者: グラフィック社編輯部編; 劉京偉譯 | 出版機構: 桑格文化 | 版次: | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 178 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-7214-46-1 (平裝, NT$880, 178面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 森田啓一作; 劉京偉譯 | 出版機構: 桑格文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 160 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-7214-49-2 (平裝, NT$580, 160面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 216620 | 所代表法人: | 智星電子股份有限公司 | 統一編號: 04916271 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 崇聖國際股份有限公司 | 統一編號: 16191455 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 上京影業有限公司 | 統一編號: 52680577 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 京廣倉儲設備有限公司 | 統一編號: 94221364 @ 董監事資料集 |
聯絡電話: 0836-22095轉8852 | 聯絡人: 劉京鑫 | 型態: 衛生局(所) | 09007 | 地址: 連江縣南竿鄉復興村216號 @ 愛滋病-109年度愛滋病匿名篩檢諮詢服務機構名冊 |
團體會址: 新北市新店區百忍街27號1樓 | 成立日期: 1080209 | 理事長: 劉京翰 @ 全國性人民團體名冊 |
作者: グラフィック社編輯部編; 劉京偉譯 | 出版機構: 桑格文化 | 版次: | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 178 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-7214-46-1 (平裝, NT$880, 178面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 森田啓一作; 劉京偉譯 | 出版機構: 桑格文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 160 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-7214-49-2 (平裝, NT$580, 160面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 216620 | 所代表法人: | 智星電子股份有限公司 | 統一編號: 04916271 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 崇聖國際股份有限公司 | 統一編號: 16191455 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉京 ... ]
名稱 芳和企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 芳和企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芳和企業社 彰化縣彰化市磚?里水尾一路143巷200號 | 張樹良 | 39765708 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050816782) |
芳和企業有限公司 臺北市資料空白 | | 22435465 | 解散 (081年03月12日 建一字 第號) |
芳和企業股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段106之2號3樓 | | 96949306 | 解散 (文號: 2001-8-8 府建商字 第90091147號) |
芳和企業社 登記地址: 彰化縣彰化市磚?里水尾一路143巷200號 | 負責人: 張樹良 | 統編: 39765708 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050816782) |
芳和企業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 22435465 | 解散 (081年03月12日 建一字 第號) |
芳和企業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段106之2號3樓 | 統編: 96949306 | 解散 (文號: 2001-8-8 府建商字 第90091147號) |
姓名 劉京 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉京)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
劉京陵工作室 臺北市北投區東華街1 段22巷4弄9號 | 劉京陵 | 38554923 | 停業 (停業起迄日期 106年11月16日 至 107年11月15日) - 獨資 |
上京影業有限公司 臺北市中山區中山北路2段112號13樓之1 | 劉京陵 | 52680577 | 核准設立 |
京品健身運動工作室 高雄市三民區北平二街16號2樓 | 劉京樺 | 93227621 | 核准設立 - 獨資 |
京廣倉儲設備有限公司 臺中市石岡區德興里豐勢路90巷22號 | 劉京孟 | 94221364 | 核准設立 |
鎮立能源科技有限公司 臺北市中山區南京西路1-1號11樓 | 劉京諺 | 24926868 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-14) |
建誠圖書文具行 高雄市前金區東金里七賢2路209號 | 劉京品 | 06822290 | 歇業 - 獨資 |
妮靜商行 高雄市三民區鼎強街242號1樓 | 劉京旼 | 10235147 | 停業 (停業起迄日期 101年12月06日 至 102年12月05日) - 獨資 |
姐妹服飾 苗栗縣頭份鎮信義里九鄰和平路五二號一樓 | 劉京侑 | 21406879 | 歇業 - 獨資 |
劉京陵工作室 登記地址: 臺北市北投區東華街1 段22巷4弄9號 | 負責人: 劉京陵 | 統編: 38554923 | 停業 (停業起迄日期 106年11月16日 至 107年11月15日) - 獨資 |
上京影業有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段112號13樓之1 | 負責人: 劉京陵 | 統編: 52680577 | 核准設立 |
京品健身運動工作室 登記地址: 高雄市三民區北平二街16號2樓 | 負責人: 劉京樺 | 統編: 93227621 | 核准設立 - 獨資 |
京廣倉儲設備有限公司 登記地址: 臺中市石岡區德興里豐勢路90巷22號 | 負責人: 劉京孟 | 統編: 94221364 | 核准設立 |
鎮立能源科技有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京西路1-1號11樓 | 負責人: 劉京諺 | 統編: 24926868 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-14) |
建誠圖書文具行 登記地址: 高雄市前金區東金里七賢2路209號 | 負責人: 劉京品 | 統編: 06822290 | 歇業 - 獨資 |
妮靜商行 登記地址: 高雄市三民區鼎強街242號1樓 | 負責人: 劉京旼 | 統編: 10235147 | 停業 (停業起迄日期 101年12月06日 至 102年12月05日) - 獨資 |
姐妹服飾 登記地址: 苗栗縣頭份鎮信義里九鄰和平路五二號一樓 | 負責人: 劉京侑 | 統編: 21406879 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉京 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
|