何新發
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何新發的職稱是董事長, 持有股份數是750000, 公司名稱是台灣樂蘭企業股份有限公司, 統一編號是97179488.
董監事資料集 資料集的 何新發 相關資料
(以下顯示 7 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 何新發 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 日本口ーランド株式會社代表人 | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 日本口ーランド株式會社代表人 | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 日本口ーランド株式會社代表人 | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 日本口ーランド株式會社代表人 | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 日本口ーランド株式會社代表人 | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 日本口ーランド株式會社代表人 | 台灣樂蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 97179488 |
[ 搜尋所有相關: 何新發 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 97179488 | 電話號碼: 02-25715860 | 臺北市中山區中山北路2段112號9樓之5 |
統一編號: 97179488 | 電話號碼: 02-25715860 | 臺北市中山區中山北路2段112號9樓之5 |
[ 搜尋所有相關: 何新發 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 何新發 ...) | 英文品名: "Roland" Abrasive device and accessories (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第021131號 | 有效日期: 2024/12/24 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「研磨裝置及其附件(F.6010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣樂蘭企業股份有限公司 |
| 英文品名: "Roland" Abrasive device and accessories (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第021131號 | 有效日期: 20241224 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣樂蘭企業股份有限公司 |
| 英文品名: "Roland" Abrasive device and accessories (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹登字第021131號 | 有效日期: 2025/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/07/07 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「研磨裝置及其附件(F.6010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣樂蘭企業股份有限公司 |
| 英文品名: "Roland" Abrasive device and accessories (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹登字第a00018號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/07/07 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「研磨裝置及其附件(F.6010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: | 申請商名稱: 台灣樂蘭企業股份有限公司 |
英文品名: "Roland" Abrasive device and accessories (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第021131號 | 有效日期: 2024/12/24 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「研磨裝置及其附件(F.6010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣樂蘭企業股份有限公司 |
英文品名: "Roland" Abrasive device and accessories (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第021131號 | 有效日期: 20241224 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣樂蘭企業股份有限公司 |
英文品名: "Roland" Abrasive device and accessories (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹登字第021131號 | 有效日期: 2025/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/07/07 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「研磨裝置及其附件(F.6010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣樂蘭企業股份有限公司 |
英文品名: "Roland" Abrasive device and accessories (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹登字第a00018號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/07/07 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「研磨裝置及其附件(F.6010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: | 申請商名稱: 台灣樂蘭企業股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 何新發 @ 醫療器材許可證資料集 ]
根據名稱 台灣樂蘭企業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣樂蘭企業 ...) | 登錄日期: 1100326 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 電話: 25365217 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中山區中山北路2段112號9樓之5 @ 醫療器材商資料集 |
登錄日期: 1100326 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
電話: 25365217 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中山區中山北路2段112號9樓之5 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 台灣樂蘭企業 ... ]
根據姓名 何新發 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 何新發 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1743583 | 所代表法人: | 科音國際股份有限公司 | 統一編號: 04750638 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聲樂股份有限公司 | 統一編號: 15510044 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟泰建設股份有限公司 | 統一編號: 86319429 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 台灣羅立企業股份有限公司 | 到職日期: 0791201 | 統一編號: 12449779 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1743583 | 所代表法人: | 科音國際股份有限公司 | 統一編號: 04750638 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聲樂股份有限公司 | 統一編號: 15510044 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟泰建設股份有限公司 | 統一編號: 86319429 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 台灣羅立企業股份有限公司 | 到職日期: 0791201 | 統一編號: 12449779 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 何新發 ... ]
名稱 台灣樂蘭企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣樂蘭企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣樂蘭企業股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段112號9樓之5 | 何新發 | 97179488 | 核准設立 |
台灣樂蘭企業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段112號9樓之5 | 負責人: 何新發 | 統編: 97179488 | 核准設立 |
姓名 何新發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 何新發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吉香飲食店 臺南市新營區民生里復興路690號1樓 | 何新發 | 72215661 | 停業 - 獨資 |
大皇后理髮廳 新北市永和區永和路2段28號 | 何新發 | 34226941 | 核准設立 - 獨資 |
正暘企業社 臺中市豐原區三村里合作街132巷30號一樓 | 何新發 | 77660177 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108609064) |
吉香飲食店 登記地址: 臺南市新營區民生里復興路690號1樓 | 負責人: 何新發 | 統編: 72215661 | 停業 - 獨資 |
大皇后理髮廳 登記地址: 新北市永和區永和路2段28號 | 負責人: 何新發 | 統編: 34226941 | 核准設立 - 獨資 |
正暘企業社 登記地址: 臺中市豐原區三村里合作街132巷30號一樓 | 負責人: 何新發 | 統編: 77660177 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108609064) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
|