詹益聖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名詹益聖的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是音譜股份有限公司, 統一編號是97405007.
根據名稱 音譜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 音譜 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| (中華民國)爵士人樂團 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 400 (3/31前) 、500 (4/1起) @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)爵士人樂團 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 400 (3/31前) 、500 (4/1起) @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)爵士人樂團 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 400 (3/31前) 、500 (4/1起) @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 統一編號: 70619358 | 電話號碼: 04-24737735 | 臺中市南屯區田心里南屯路2段351號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 食品業者登錄字號: E-127695664-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 27695664 | 高雄市前金區中正4路103號6樓之5 @ 食品業者登錄資料集 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
(中華民國)爵士人樂團 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 400 (3/31前) 、500 (4/1起) @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)爵士人樂團 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 400 (3/31前) 、500 (4/1起) @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)爵士人樂團 | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 400 (3/31前) 、500 (4/1起) @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
統一編號: 70619358 | 電話號碼: 04-24737735 | 臺中市南屯區田心里南屯路2段351號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
食品業者登錄字號: E-127695664-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 27695664 | 高雄市前金區中正4路103號6樓之5 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 音譜 ... ]
根據姓名 詹益聖 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 詹益聖 ...) | 團體會址: 臺北市松山區105南京東路5段31號3樓 | 成立日期: 0660924 | 理事長: 詹益聖 @ 全國性人民團體名冊 |
| 處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 1440 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20210224 | 處分金額或滯納金: 864 | 公告日期: 20210412 | 處分字號: 保退一字第11069911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 聘書
職級: 教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 醫學系 | 學校名稱: 長庚大學 | 教師專長: 運動醫學科 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
團體會址: 臺北市松山區105南京東路5段31號3樓 | 成立日期: 0660924 | 理事長: 詹益聖 @ 全國性人民團體名冊 |
處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 1440 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20210224 | 處分金額或滯納金: 864 | 公告日期: 20210412 | 處分字號: 保退一字第11069911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
聘書
職級: 教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 醫學系 | 學校名稱: 長庚大學 | 教師專長: 運動醫學科 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
[ 搜尋所有 詹益聖 ... ]
音譜利有限公司 | 地址: 台中市南屯區南屯路二段351號 | 電話: 04-2473-7735 |
名稱 音譜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 音譜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
高音譜樂器行 桃園市楊梅區四維里瑞溪路2段184號1樓 | 何秀珍 | 10676050 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069013485) |
音譜利有限公司 臺中市南屯區田心里南屯路2段351號1樓 | 林美卿 | 70619358 | 核准設立 |
萊音譜有限公司 新北市板橋區大觀路2段3巷78號 | 李志文 | 82835465 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-22) |
高音譜音樂 嘉義縣水上鄉水頭村3鄰正義路47號 | | 99199186 | |
高音譜音樂 嘉義縣水上鄉水頭村正義路47號 | 賴佳鈴 | 10705409 | 歇業 - 獨資 |
音譜股份有限公司 新北市永和區環河東路一段一二二號 | | 97405007 | 廢止 (文號: 2002-12-12 經授中字 第0913480975號) |
音譜歌坊 新北市蘆洲區中山二路147號(1樓) | 王長青 | 10593740 | 核准設立 - 獨資 |
飛躍音譜有限公司 高雄市前金區中正4路103號6樓之5 | | 27695664 | 解散 (核准解散日期: 2018-01-30) |
高音譜樂器行 登記地址: 桃園市楊梅區四維里瑞溪路2段184號1樓 | 負責人: 何秀珍 | 統編: 10676050 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069013485) |
音譜利有限公司 登記地址: 臺中市南屯區田心里南屯路2段351號1樓 | 負責人: 林美卿 | 統編: 70619358 | 核准設立 |
萊音譜有限公司 登記地址: 新北市板橋區大觀路2段3巷78號 | 負責人: 李志文 | 統編: 82835465 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-22) |
高音譜音樂 登記地址: 嘉義縣水上鄉水頭村3鄰正義路47號 | 統編: 99199186 |
高音譜音樂 登記地址: 嘉義縣水上鄉水頭村正義路47號 | 負責人: 賴佳鈴 | 統編: 10705409 | 歇業 - 獨資 |
音譜股份有限公司 登記地址: 新北市永和區環河東路一段一二二號 | 統編: 97405007 | 廢止 (文號: 2002-12-12 經授中字 第0913480975號) |
音譜歌坊 登記地址: 新北市蘆洲區中山二路147號(1樓) | 負責人: 王長青 | 統編: 10593740 | 核准設立 - 獨資 |
飛躍音譜有限公司 登記地址: 高雄市前金區中正4路103號6樓之5 | 統編: 27695664 | 解散 (核准解散日期: 2018-01-30) |
[ 查詢所有 音譜 ... ]
姓名 詹益聖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 詹益聖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
益聖企業社 臺南市東區富強里裕農路446巷125之9號1樓 | 詹益聖 | 56947957 | 歇業 - 獨資 |
益聖企業社 登記地址: 臺南市東區富強里裕農路446巷125之9號1樓 | 負責人: 詹益聖 | 統編: 56947957 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
|