李宜玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李宜玲的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是奕彊營造股份有限公司, 統一編號是97433284.
董監事資料集 資料集的 李宜玲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李宜玲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 63000 | 所代表法人: | 奕彊營造股份有限公司 | 統一編號: 97433284 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奕彊營造股份有限公司 | 統一編號: 97433284 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 奕彊營造股份有限公司 | 統一編號: 97433284 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 63000 | 所代表法人: | 奕彊營造股份有限公司 | 統一編號: 97433284 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奕彊營造股份有限公司 | 統一編號: 97433284 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 奕彊營造股份有限公司 | 統一編號: 97433284 |
[ 搜尋所有相關: 李宜玲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 97433284 | 電話號碼: 02-27925178 | 臺北市內湖區民權東路6段136巷42號3樓 |
統一編號: 97433284 | 電話號碼: 02-27925178 | 臺北市內湖區民權東路6段136巷42號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 李宜玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據識別碼 97433284 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 97433284 ...) | 違反法令: 空氣污染防制法第44條第1項 | 事業名稱: 奕彊營造股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-01-19 | 違反時間: 2023-12-05 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 空氣污染防制法第44條第1項 | 事業名稱: 奕彊營造股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-04-11 | 違反時間: 2024-02-05 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第44條第1項 | 事業名稱: 奕彊營造股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-01-19 | 違反時間: 2023-12-05 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第44條第1項 | 事業名稱: 奕彊營造股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-04-11 | 違反時間: 2024-02-05 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 97433284 ... ]
無其他 奕彊營造 資料。
[ 搜尋所有 奕彊營造 ... ]
根據姓名 李宜玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李宜玲 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: 1X0800027 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區大智路538號7樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: 1X0800027 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區大智路538號7樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: B10800080 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市大里區祥興里大智路538號7樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: 1X0800027 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區大智路538號7樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: 1X0800027 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區大智路538號7樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: B10800080 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市大里區祥興里大智路538號7樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: 1X0800027 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區大智路538號7樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: 1X0800027 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區大智路538號7樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: 1X0800027 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區大智路538號7樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: 1X0800027 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區大智路538號7樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: B10800080 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市大里區祥興里大智路538號7樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: 1X0800027 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區大智路538號7樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: 1X0800027 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區大智路538號7樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: B10800080 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市大里區祥興里大智路538號7樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: 1X0800027 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區大智路538號7樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-196312 | 機構負責人姓名: 李宜玲 | 機構代碼: 1X0800027 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區大智路538號7樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 李宜玲 ... ]
奕彊營造股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區民權東路六段136巷33弄4號3樓 | 電話: 02-2791-0822 |
名稱 奕彊營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 奕彊營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
奕彊營造股份有限公司 臺北市內湖區民權東路6段136巷42號3樓 | 陳秀春 | 97433284 | 核准設立 |
奕彊營造股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段136巷42號3樓 | 負責人: 陳秀春 | 統編: 97433284 | 核准設立 |
姓名 李宜玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李宜玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
凱泰有限公司 宜蘭縣羅東鎮維揚里維揚路142號一樓 | 李宜玲 | 86415703 | 核准設立 |
冠能用品社 臺北市內湖區康樂街136巷18弄2號1樓 | 李宜玲 | 08601478 | 歇業 - 獨資 |
板信物流社 新北市板橋區稚暉街66號 | 李宜玲 | 17051404 | 歇業 - 獨資 |
南泰傳動企業有限公司 新北市新莊區後港一路156巷12號4樓 | 李宜玲 | 23976381 | 核准設立 |
傳巨投資有限公司 臺北市中山區南京西路1-1號11樓 | 李宜玲 | 24460637 | 核准設立 |
南灣商行 屏東縣竹田鄉大湖村大生路1號1樓 | 李宜玲 | 36609697 | 核准設立 - 獨資 |
布洛斯音樂工作室 高雄市苓雅區輔仁路179之10號 | 李宜玲 | 36924647 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360082100) |
瑩蓁實業有限公司 新北市土城區明德路2段205巷7號8樓 | 李宜玲 | 42720852 | 核准設立 |
凱泰有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮維揚里維揚路142號一樓 | 負責人: 李宜玲 | 統編: 86415703 | 核准設立 |
冠能用品社 登記地址: 臺北市內湖區康樂街136巷18弄2號1樓 | 負責人: 李宜玲 | 統編: 08601478 | 歇業 - 獨資 |
板信物流社 登記地址: 新北市板橋區稚暉街66號 | 負責人: 李宜玲 | 統編: 17051404 | 歇業 - 獨資 |
南泰傳動企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區後港一路156巷12號4樓 | 負責人: 李宜玲 | 統編: 23976381 | 核准設立 |
傳巨投資有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京西路1-1號11樓 | 負責人: 李宜玲 | 統編: 24460637 | 核准設立 |
南灣商行 登記地址: 屏東縣竹田鄉大湖村大生路1號1樓 | 負責人: 李宜玲 | 統編: 36609697 | 核准設立 - 獨資 |
布洛斯音樂工作室 登記地址: 高雄市苓雅區輔仁路179之10號 | 負責人: 李宜玲 | 統編: 36924647 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360082100) |
瑩蓁實業有限公司 登記地址: 新北市土城區明德路2段205巷7號8樓 | 負責人: 李宜玲 | 統編: 42720852 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李宜玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|