陳明惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳明惠的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是元營實業股份有限公司, 統一編號是97585726.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 元營實業股份有限公司 | 統一編號: 97585726 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 元營實業股份有限公司 | 統一編號: 97585726 |
[ 搜尋所有相關: 陳明惠 @ 董監事資料集 ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 泰雅渡假村股份有限公司 | 統一編號: 16697790 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 泰雅渡假村股份有限公司 | 統一編號: 16697790 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 元營實業 ... ]
根據姓名 陳明惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳明惠 ...) | 開放時間: 上午8:00~下午6:00 | | 電話: 886-5-7813330 | 地址: 嘉義縣新港鄉和共村頂菜園12號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 梁任宏/梁任宏工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70101臺南市東區大學路1號(海工大樓戶外圓形空地) @ 文化部公共藝術 |
| 梁任宏/梁任宏工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70101臺南市東區大學路1號(海工大樓一樓門廳) @ 文化部公共藝術 |
| 郭嘉羚、賴珮瑜 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市東區大學路1號(國立成功大學勝利校區游泳池及球類場館轉角,勝利路及育樂街口附近) @ 文化部公共藝術 |
| 敍述者: | 上傳者: 孫福應 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 陳明惠 | 發佈日期: 2013/12/09 | 故事摘要: 頂菜園是一個連新港在地人都快要遺忘的地方,原本戶數就不多的這裡,加上青年人口外流,漸漸地失去原有的面貌。當陳明惠提出社區營造的那一刻,陳明惠飽受大家的質疑,從路人到公家部門,沒有人相信、支持他,但他從... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
開放時間: 上午8:00~下午6:00 | | 電話: 886-5-7813330 | 地址: 嘉義縣新港鄉和共村頂菜園12號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
梁任宏/梁任宏工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70101臺南市東區大學路1號(海工大樓戶外圓形空地) @ 文化部公共藝術 |
梁任宏/梁任宏工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70101臺南市東區大學路1號(海工大樓一樓門廳) @ 文化部公共藝術 |
郭嘉羚、賴珮瑜 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市東區大學路1號(國立成功大學勝利校區游泳池及球類場館轉角,勝利路及育樂街口附近) @ 文化部公共藝術 |
敍述者: | 上傳者: 孫福應 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 陳明惠 | 發佈日期: 2013/12/09 | 故事摘要: 頂菜園是一個連新港在地人都快要遺忘的地方,原本戶數就不多的這裡,加上青年人口外流,漸漸地失去原有的面貌。當陳明惠提出社區營造的那一刻,陳明惠飽受大家的質疑,從路人到公家部門,沒有人相信、支持他,但他從... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 陳明惠 ... ]
名稱 元營實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 元營實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
元營實業股份有限公司 臺中市沙鹿區北勢里北勢東路842號1樓 | 陳明惠 | 97585726 | 核准設立 |
元營實業股份有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區北勢里北勢東路842號1樓 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 97585726 | 核准設立 |
姓名 陳明惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳明惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明恩商店 苗栗縣後龍鎮北龍里七鄰中華路三七號一樓 | 陳明惠 | 13351703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1111003410) |
三易堂 新竹縣竹北市斗崙里光明一路369號1樓 | 陳明惠 | 99008047 | 核准設立 - 獨資 |
上好果菜行 高雄市鳳山區和興里和興路30號1樓 | 陳明惠 | 07879904 | 撤銷 - 獨資 |
潤發水果行 宜蘭縣宜蘭市復興里復興路一段五六號一樓 | 陳明惠 | 14907878 | 核准設立 - 獨資 |
棠宣企業社 新北市新店區安民街177號5樓 | 陳明惠 | 26721881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035247852) |
聖杉企業社 臺南市歸仁區後市里民族南街18巷77弄5號 | 陳明惠 | 36841914 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030264845) |
維希小舖 高雄市林園區王公路100巷27號8樓之4 | 陳明惠 | 36921374 | 歇業 - 獨資 |
維希小舖 高雄市林園區王公路100巷27號8樓之4 | 陳明惠 | 41286900 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560289700) |
明恩商店 登記地址: 苗栗縣後龍鎮北龍里七鄰中華路三七號一樓 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 13351703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1111003410) |
三易堂 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里光明一路369號1樓 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 99008047 | 核准設立 - 獨資 |
上好果菜行 登記地址: 高雄市鳳山區和興里和興路30號1樓 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 07879904 | 撤銷 - 獨資 |
潤發水果行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市復興里復興路一段五六號一樓 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 14907878 | 核准設立 - 獨資 |
棠宣企業社 登記地址: 新北市新店區安民街177號5樓 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 26721881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035247852) |
聖杉企業社 登記地址: 臺南市歸仁區後市里民族南街18巷77弄5號 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 36841914 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030264845) |
維希小舖 登記地址: 高雄市林園區王公路100巷27號8樓之4 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 36921374 | 歇業 - 獨資 |
維希小舖 登記地址: 高雄市林園區王公路100巷27號8樓之4 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 41286900 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560289700) |
[ 查詢所有 陳明惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
|