黃文英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃文英的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是中華製罐股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 中華製罐股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 黃文英 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱中華製罐股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名黃文英 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名黃文英的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是中華製罐股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 中華製罐股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 黃文英 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱中華製罐股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名黃文英 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
不止於工藝 | (中華民國)臺中市纖維工藝博物館、黃文英、吳佩珊 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
不止於工藝 | (中華民國)臺中市纖維工藝博物館、黃文英、吳佩珊 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
風‧谷 | 徐永旭 | 臺南市 | 場域: 學校 | 72045臺南市官田區大崎村66號 國立臺南藝術大學 @ 文化部公共藝術 |
安基生技 | 總機電話: (02)2365-5677 | 公司代號: 7754 | 住址: 台北市忠孝東路七段508號16樓之6 | 成立日期: 20141215 | 安基生技新藥股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
安基生技 | 總機電話: (02)2365-5677 | 公司代號: 7754 | 住址: 台北市忠孝東路七段508號16樓之6 | 成立日期: 20141215 | 安基生技新藥股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
圓素 | 黃文英 | 新竹市 | 場域: 園區 | 新竹 @ 文化部公共藝術 |
第七屆纖維創作獎作品展 | (中華民國)第七屆纖維創作獎得獎者、粘碧華、黃文英 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/12/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
第七屆纖維創作獎作品展 | (中華民國)第七屆纖維創作獎得獎者、粘碧華、黃文英 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/12/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
不止於工藝(中華民國)臺中市纖維工藝博物館、黃文英、吳佩珊 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
不止於工藝(中華民國)臺中市纖維工藝博物館、黃文英、吳佩珊 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
風‧谷徐永旭 | 臺南市 | 場域: 學校 | 72045臺南市官田區大崎村66號 國立臺南藝術大學 @ 文化部公共藝術 |
安基生技總機電話: (02)2365-5677 | 公司代號: 7754 | 住址: 台北市忠孝東路七段508號16樓之6 | 成立日期: 20141215 | 安基生技新藥股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
安基生技總機電話: (02)2365-5677 | 公司代號: 7754 | 住址: 台北市忠孝東路七段508號16樓之6 | 成立日期: 20141215 | 安基生技新藥股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
圓素黃文英 | 新竹市 | 場域: 園區 | 新竹 @ 文化部公共藝術 |
第七屆纖維創作獎作品展(中華民國)第七屆纖維創作獎得獎者、粘碧華、黃文英 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/12/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
第七屆纖維創作獎作品展(中華民國)第七屆纖維創作獎得獎者、粘碧華、黃文英 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/12/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃文英 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
海螺城貝殼手工藝社 高雄市苓雅區英明里英義街112巷10號 | 黃文英 | 06677514 | 核准設立 - 獨資 |
大好天光文化創意股份有限公司 臺北市大同區迪化街1段72巷7號2樓 | 黃文英 | 83512647 | 核准設立 |
三視多媒體網路股份有限公司 臺北市大同區迪化街1段72巷7號2樓 | 黃文英 | 70655641 | 核准設立 |
雋林商行 嘉義市西區北榮里文化路432巷58號八樓2 | 黃文英 | 94367450 | 核准設立 - 獨資 |
旭通機械行 屏東縣長治鄉潭頭村合興路112號1樓 | 黃文英 | 08012155 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10685120900) |
駕絲齋影像美術設計 新北市新店區安興路21之1號16樓 | 黃文英 | 17047134 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098118739) |
農新企業社 高雄市林園區溪州二路62號1樓 | 黃文英 | 38716510 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360785900) |
小文商行 臺北市中山區民權西路10巷2號2之1號1樓 | 黃文英 | 77490429 | 歇業 - 獨資 |
海螺城貝殼手工藝社 登記地址: 高雄市苓雅區英明里英義街112巷10號 | 負責人: 黃文英 | 統編: 06677514 | 核准設立 - 獨資 |
大好天光文化創意股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段72巷7號2樓 | 負責人: 黃文英 | 統編: 83512647 | 核准設立 |
三視多媒體網路股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段72巷7號2樓 | 負責人: 黃文英 | 統編: 70655641 | 核准設立 |
雋林商行 登記地址: 嘉義市西區北榮里文化路432巷58號八樓2 | 負責人: 黃文英 | 統編: 94367450 | 核准設立 - 獨資 |
旭通機械行 登記地址: 屏東縣長治鄉潭頭村合興路112號1樓 | 負責人: 黃文英 | 統編: 08012155 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10685120900) |
駕絲齋影像美術設計 登記地址: 新北市新店區安興路21之1號16樓 | 負責人: 黃文英 | 統編: 17047134 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098118739) |
農新企業社 登記地址: 高雄市林園區溪州二路62號1樓 | 負責人: 黃文英 | 統編: 38716510 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360785900) |
小文商行 登記地址: 臺北市中山區民權西路10巷2號2之1號1樓 | 負責人: 黃文英 | 統編: 77490429 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃文英 ... ]
張哲誠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
張俊偉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
鄭梅琴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
陳進財 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
林美華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
林牧頴 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
林牧潔 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
林子強 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
黃卿峰 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
吳連嬌娥 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
吳國賢 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
吳錦財 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
吳國龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
潘家良 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
黃局廷 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
張哲誠職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
張俊偉職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
鄭梅琴職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
陳進財職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
林美華職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
林牧頴職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
林牧潔職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
林子強職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
黃卿峰職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
吳連嬌娥職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
吳國賢職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
吳錦財職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
吳國龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
潘家良職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
黃局廷職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |