李桂英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李桂英的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是新聯皮鞋股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 新聯皮鞋股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 李桂英 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱新聯皮鞋股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名李桂英 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名李桂英的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是新聯皮鞋股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 新聯皮鞋股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 李桂英 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱新聯皮鞋股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名李桂英 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
無其他 新聯皮鞋 資料。
[ 搜尋所有 新聯皮鞋 ... ]
戰亂下流離失所的回憶 | 敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 家庭/家族,移民,軍旅,戰爭/兩岸/世界 | 敍述的主要人物: 李桂英 | 發佈日期: 2014/10/17 | 故事摘要: 生長於緬甸的李桂英,嫁給在雲南游擊部隊服役的先生,隨著先生四處打仗流浪。當時的生活環境相當惡劣,屋頂用芭蕉葉覆蓋,偵察機的例行性飛行及機槍的掃射,成了她揮之不去的陰影。隨軍隊撤退到臺灣後,先生接受政府... @ 國民記憶庫故事資料 |
英智犬舍 | 特定寵物種類: | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2019/8/1 上午 12:00:00 | 雲林縣臺西鄉台西鄉溪頂197之2號 @ 合法特定寵物業名單 |
李桂英農業商行 | 統一編號: 09198799 | 聯絡電話: 2511473 | 南投縣名間鄉 | 設立日期: 2005/10/22 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
興泰製冰廠 | 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 02857281 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市立功里光復路二段九四號 @ 登記工廠名錄 |
興泰製冰廠 | 負責人: 王李桂英 | 工廠地址: 新竹市立功里光復路二段九四號 | 產業類別: 08食品製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
小熊的森林診所 | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-869966 | 機構負責人姓名: 李桂英 | 機構代碼: B20700071 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮房裡里北房10之3號 @ 長照ABC據點 |
小熊的森林診所 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-869966 | 機構負責人姓名: 李桂英 | 機構代碼: B20700071 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮房裡里北房10之3號 @ 長照ABC據點 |
小熊的森林診所 | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-869966 | 機構負責人姓名: 李桂英 | 機構代碼: B20700071 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮房裡里北房10之3號 @ 長照C據點 |
戰亂下流離失所的回憶敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 家庭/家族,移民,軍旅,戰爭/兩岸/世界 | 敍述的主要人物: 李桂英 | 發佈日期: 2014/10/17 | 故事摘要: 生長於緬甸的李桂英,嫁給在雲南游擊部隊服役的先生,隨著先生四處打仗流浪。當時的生活環境相當惡劣,屋頂用芭蕉葉覆蓋,偵察機的例行性飛行及機槍的掃射,成了她揮之不去的陰影。隨軍隊撤退到臺灣後,先生接受政府... @ 國民記憶庫故事資料 |
英智犬舍特定寵物種類: | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2019/8/1 上午 12:00:00 | 雲林縣臺西鄉台西鄉溪頂197之2號 @ 合法特定寵物業名單 |
李桂英農業商行統一編號: 09198799 | 聯絡電話: 2511473 | 南投縣名間鄉 | 設立日期: 2005/10/22 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
興泰製冰廠主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 02857281 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市立功里光復路二段九四號 @ 登記工廠名錄 |
興泰製冰廠負責人: 王李桂英 | 工廠地址: 新竹市立功里光復路二段九四號 | 產業類別: 08食品製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
小熊的森林診所特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-869966 | 機構負責人姓名: 李桂英 | 機構代碼: B20700071 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮房裡里北房10之3號 @ 長照ABC據點 |
小熊的森林診所特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-869966 | 機構負責人姓名: 李桂英 | 機構代碼: B20700071 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮房裡里北房10之3號 @ 長照ABC據點 |
小熊的森林診所特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/06/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-869966 | 機構負責人姓名: 李桂英 | 機構代碼: B20700071 | 機構種類: B2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮房裡里北房10之3號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 李桂英 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
李桂英農業商行 南投縣名間鄉濁水村員集路46巷47之2號1樓 | 李桂英 | 09198799 | 核准停業 - 獨資 |
正英企業社 基隆市暖暖區暖暖街507號 | 李桂英 | 42096956 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110000122) |
瑞祥電氣行 臺北市萬華區桂林路133巷156號 | 王李桂英 | 15406915 | 撤銷 - 獨資 |
岳錦古榕園 新北市三重區溪尾街233號1樓 | 李桂英 | 02208857 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108172601) |
興泰製冰廠 新竹市東區立功里光復路2段94號 | 王李桂英 | 02857281 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030003756) |
愛之鄉餐盒工廠 雲林縣土庫鎮石廟里復興二二號 | 李桂英 | 06212369 | 撤銷 - 獨資 |
全入商號 臺南市東區小東里怡東路173號1樓 | 李桂英 | 06490004 | 歇業 - 獨資 |
建泰行 彰化縣花壇鄉金墩村(街)46-2號 | 洪李桂英 | 08358494 | 歇業 - 獨資 |
李桂英農業商行 登記地址: 南投縣名間鄉濁水村員集路46巷47之2號1樓 | 負責人: 李桂英 | 統編: 09198799 | 核准停業 - 獨資 |
正英企業社 登記地址: 基隆市暖暖區暖暖街507號 | 負責人: 李桂英 | 統編: 42096956 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110000122) |
瑞祥電氣行 登記地址: 臺北市萬華區桂林路133巷156號 | 負責人: 王李桂英 | 統編: 15406915 | 撤銷 - 獨資 |
岳錦古榕園 登記地址: 新北市三重區溪尾街233號1樓 | 負責人: 李桂英 | 統編: 02208857 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108172601) |
興泰製冰廠 登記地址: 新竹市東區立功里光復路2段94號 | 負責人: 王李桂英 | 統編: 02857281 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030003756) |
愛之鄉餐盒工廠 登記地址: 雲林縣土庫鎮石廟里復興二二號 | 負責人: 李桂英 | 統編: 06212369 | 撤銷 - 獨資 |
全入商號 登記地址: 臺南市東區小東里怡東路173號1樓 | 負責人: 李桂英 | 統編: 06490004 | 歇業 - 獨資 |
建泰行 登記地址: 彰化縣花壇鄉金墩村(街)46-2號 | 負責人: 洪李桂英 | 統編: 08358494 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李桂英 ... ]
饒玲如 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
楊青蓓 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
楊添福 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
楊正彥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
廖淑敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
賀志強 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃春燕 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀文翹 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃麗雪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀劉貴英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賴松林 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
陳廖玉嬌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
陳志翹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
蔡福隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
白榮川 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
饒玲如職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
楊青蓓職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
楊添福職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
楊正彥職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
廖淑敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
賀志強職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃春燕職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀文翹職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃麗雪職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀劉貴英職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賴松林職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
陳廖玉嬌職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
陳志翹職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
蔡福隆職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
白榮川職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |