黃振國
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃振國的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是友良實業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 友良實業股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 黃振國 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱友良實業股份有限公司 |
職稱董事長 |
姓名黃振國 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名黃振國的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是友良實業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 友良實業股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 黃振國 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱友良實業股份有限公司 |
職稱董事長 |
姓名黃振國 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
黃振揚 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友良實業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
林尾 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友良實業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
施來妹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友良實業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃振揚職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友良實業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
林尾職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友良實業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
施來妹職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友良實業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 友良實業 ... ]
黃振國診所 | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)24669255 | 機構負責人姓名: 黃振國 | 機構代碼: B20300023 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市信義區東信路218號 @ 長照ABC據點 |
黃振國診所 | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20191028 | 特約迄日: 20210331 | 機構電話: (02)24669255 | 機構負責人姓名: 黃振國 | 機構代碼: B20300023 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市信義區東信里東信路218號 @ 長照ABC據點 |
黃振國診所 | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: (02)24669255 | 機構負責人姓名: 黃振國 | 機構代碼: B20300023 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市信義區東信里東信路218號 @ 長照ABC據點 |
繼承權益法律指標: 家族傳承.借名登記.信託.繼承與遺囑 | 作者: 李永然, 黃振國, 黃斐旻, 李廷鈞合著 | 出版機構: 永然文化 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-485-508-7 (平裝, NT$380, 320面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
黃振國 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 42885 | 所代表法人: 元大國際投資股份有限公司 | 台北世界貿易中心國際貿易大樓股份有限公司 | 統一編號: 21249034 @ 董監事資料集 |
黃振國 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18700000 | 所代表法人: 志富國際股份有限公司 | 元大國際投資股份有限公司 | 統一編號: 97293404 @ 董監事資料集 |
東源國際醫藥股份有限公司 | 國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): TOT BIOPHARM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 核准日期: 20140417 | 業別: 投資顧問業 | 主要營業項目: 投資控股 | 統一編號: 23822598 | 對外事業地址: 臺北市中山區南京東路3段225號10樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市中山區南京東路3段225號10樓 | 國內電話: 02-87122766 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
黃振國 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 華鉅國際開發股份有限公司 | 統一編號: 24325725 @ 董監事資料集 |
黃振國診所特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)24669255 | 機構負責人姓名: 黃振國 | 機構代碼: B20300023 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市信義區東信路218號 @ 長照ABC據點 |
黃振國診所特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20191028 | 特約迄日: 20210331 | 機構電話: (02)24669255 | 機構負責人姓名: 黃振國 | 機構代碼: B20300023 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市信義區東信里東信路218號 @ 長照ABC據點 |
黃振國診所特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: (02)24669255 | 機構負責人姓名: 黃振國 | 機構代碼: B20300023 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市信義區東信里東信路218號 @ 長照ABC據點 |
繼承權益法律指標: 家族傳承.借名登記.信託.繼承與遺囑作者: 李永然, 黃振國, 黃斐旻, 李廷鈞合著 | 出版機構: 永然文化 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-485-508-7 (平裝, NT$380, 320面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
黃振國職稱: 董事 | 持有股份數: 42885 | 所代表法人: 元大國際投資股份有限公司 | 台北世界貿易中心國際貿易大樓股份有限公司 | 統一編號: 21249034 @ 董監事資料集 |
黃振國職稱: 董事長 | 持有股份數: 18700000 | 所代表法人: 志富國際股份有限公司 | 元大國際投資股份有限公司 | 統一編號: 97293404 @ 董監事資料集 |
東源國際醫藥股份有限公司國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): TOT BIOPHARM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 核准日期: 20140417 | 業別: 投資顧問業 | 主要營業項目: 投資控股 | 統一編號: 23822598 | 對外事業地址: 臺北市中山區南京東路3段225號10樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市中山區南京東路3段225號10樓 | 國內電話: 02-87122766 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
黃振國職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 華鉅國際開發股份有限公司 | 統一編號: 24325725 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃振國 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
友良實業工廠 臺南市永康區行里中正南路360巷13之1號 | 陳春慶 | 10842781 | 歇業 - 獨資 |
友良實業有限公司 新北市板橋區松江街82號1樓 | 86755505 | 解散 | |
友良實業有限公司 新北市三重區仁愛街一二五巷三號一樓 | 97393516 | 解散 (文號: 1997-7-21 建三戊字 第086202136號) |
友良實業工廠 登記地址: 臺南市永康區行里中正南路360巷13之1號 | 負責人: 陳春慶 | 統編: 10842781 | 歇業 - 獨資 |
友良實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區松江街82號1樓 | 統編: 86755505 | 解散 |
友良實業有限公司 登記地址: 新北市三重區仁愛街一二五巷三號一樓 | 統編: 97393516 | 解散 (文號: 1997-7-21 建三戊字 第086202136號) |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
振宇水菓行 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路三段六巷二二號一樓 | 黃振國 | 78839088 | 歇業 - 獨資 |
志富國際股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 | 黃振國 | 48154502 | 核准設立 |
元大國際投資股份有限公司 臺北市中山區南京東路二段77號13樓 | 黃振國 | 97293404 | 核准設立 |
摯誠亞洲股份有限公司 臺北市松山區敦化北路207號5樓之10 | 黃振國 | 42638431 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-28) |
匯營科技股份有限公司 臺北市松山區民權東路3段181號3樓 | 黃振國 | 50897699 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-26) |
匯溢科技資訊股份有限公司 臺北市松山區民權東路3段181號3樓 | 黃振國 | 52316114 | 核准設立 |
鴻海彩券行 高雄市前鎮區擴建1路1號 | 黃振國 | 10220334 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461742600) |
恐龍一族電腦資訊社 高雄市前鎮區一心2路137號 | 黃振國 | 19450027 | 歇業 - 獨資 |
振宇水菓行 登記地址: 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路三段六巷二二號一樓 | 負責人: 黃振國 | 統編: 78839088 | 歇業 - 獨資 |
志富國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 | 負責人: 黃振國 | 統編: 48154502 | 核准設立 |
元大國際投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路二段77號13樓 | 負責人: 黃振國 | 統編: 97293404 | 核准設立 |
摯誠亞洲股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路207號5樓之10 | 負責人: 黃振國 | 統編: 42638431 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-28) |
匯營科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段181號3樓 | 負責人: 黃振國 | 統編: 50897699 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-26) |
匯溢科技資訊股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段181號3樓 | 負責人: 黃振國 | 統編: 52316114 | 核准設立 |
鴻海彩券行 登記地址: 高雄市前鎮區擴建1路1號 | 負責人: 黃振國 | 統編: 10220334 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461742600) |
恐龍一族電腦資訊社 登記地址: 高雄市前鎮區一心2路137號 | 負責人: 黃振國 | 統編: 19450027 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃振國 ... ]
簡寶真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
林世祥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
林世晟 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
賴宗耀 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
潘扶鐮 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
廖清雄 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
廖姶涵 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
鄭寶華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
廖昱舜 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
郭智豪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
楊如黃 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
陳清順 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
楊添福 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
楊青蓓 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
楊蘇? 姬 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
簡寶真職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
林世祥職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
林世晟職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
賴宗耀職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
潘扶鐮職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
廖清雄職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
廖姶涵職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
鄭寶華職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
廖昱舜職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
郭智豪職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
楊如黃職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
陳清順職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
楊添福職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
楊青蓓職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
楊蘇? 姬職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |