陳文龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳文龍的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是正立貿易股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 正立貿易股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳文龍 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱正立貿易股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名陳文龍 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名陳文龍的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是正立貿易股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 正立貿易股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳文龍 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱正立貿易股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名陳文龍 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
尹正龍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃麗花 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: 11173204 @ 董監事資料集 |
李網呈 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳碧霞 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
鄭逢時 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李素琴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李吳訊 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
尹正龍職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃麗花職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: 11173204 @ 董監事資料集 |
李網呈職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳碧霞職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
鄭逢時職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李素琴職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李吳訊職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正立貿易股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 正立貿易 ... ]
昇平五洲園《小哪吒大鬧東海》 |「戲釀青春」2024駐團演訓育成聯合展演 | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/17 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
昇平五洲園《小哪吒大鬧東海》 |「戲釀青春」2024駐團演訓育成聯合展演 | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/17 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
石鼓風景光廊–「凝視與穿越:藝術典藏中的高雄百景」 | (中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
石鼓風景光廊–「凝視與穿越:藝術典藏中的高雄百景」 | (中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
陳文龍建築師事務所 | 事務所所在地: 新北市三重區大智街16號3樓 | 建築師姓名: 陳文龍 | 開業證號: 新北市建開證字第H000286號 @ 建築師開業登記資訊 |
舵 | 陳枝明 | 高雄市 | 場域: 學校 | 811高雄市楠梓區大學26街1150 號 @ 文化部公共藝術 |
藝遊寶島—2024國立國父紀念館館藏巡迴展 | | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝遊寶島—2024國立國父紀念館館藏巡迴展 | | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
昇平五洲園《小哪吒大鬧東海》 |「戲釀青春」2024駐團演訓育成聯合展演國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/17 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
昇平五洲園《小哪吒大鬧東海》 |「戲釀青春」2024駐團演訓育成聯合展演國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/17 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
石鼓風景光廊–「凝視與穿越:藝術典藏中的高雄百景」(中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
石鼓風景光廊–「凝視與穿越:藝術典藏中的高雄百景」(中華民國)方永川等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
陳文龍建築師事務所事務所所在地: 新北市三重區大智街16號3樓 | 建築師姓名: 陳文龍 | 開業證號: 新北市建開證字第H000286號 @ 建築師開業登記資訊 |
舵陳枝明 | 高雄市 | 場域: 學校 | 811高雄市楠梓區大學26街1150 號 @ 文化部公共藝術 |
藝遊寶島—2024國立國父紀念館館藏巡迴展| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝遊寶島—2024國立國父紀念館館藏巡迴展| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳文龍 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
正立貿易股份有限公司 臺北市大同區承德路1段51號2樓之2 | 11173204 | 解散 (098年07月13日 府產業商字 第09886453300號) |
正立貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路1段51號2樓之2 | 統編: 11173204 | 解散 (098年07月13日 府產業商字 第09886453300號) |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
宇陳文龍自營計程車行 新北市板橋區成都街68號之34樓 | 陳文龍 | 01861890 | 核准設立 - 獨資 |
陳文龍自營計程車行 新北市板橋區中正路360巷16號1樓 | 陳文龍 | 34656884 | 核准設立 - 獨資 |
汶龍企業社 桃園市龜山區迴龍里龍新街31號3樓 | 陳文龍 | 93018722 | 核准設立 - 獨資 |
文龍蔬果農產行 桃園市龜山區大華里文七一街14號2樓 | 陳文龍 | 85396995 | 廢止 - 獨資 |
元龍蔬果 新北市八里區頂寮二街77號 | 陳文龍 | 50635181 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068121163) |
文龍企業社 彰化縣秀水鄉埔崙村蘇周巷151號1樓 | 陳文龍 | 93349737 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120818298) |
陳文龍自營計程車 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 陳文龍 | 01547598 | 核准設立 - 獨資 |
宏晟實業有限公司 臺中市龍井區田中里龍北路361巷95弄86號 | 陳文龍 | 84699634 | 核准設立 |
宇陳文龍自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區成都街68號之34樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 01861890 | 核准設立 - 獨資 |
陳文龍自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區中正路360巷16號1樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 34656884 | 核准設立 - 獨資 |
汶龍企業社 登記地址: 桃園市龜山區迴龍里龍新街31號3樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 93018722 | 核准設立 - 獨資 |
文龍蔬果農產行 登記地址: 桃園市龜山區大華里文七一街14號2樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 85396995 | 廢止 - 獨資 |
元龍蔬果 登記地址: 新北市八里區頂寮二街77號 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 50635181 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068121163) |
文龍企業社 登記地址: 彰化縣秀水鄉埔崙村蘇周巷151號1樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 93349737 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120818298) |
陳文龍自營計程車 登記地址: 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 01547598 | 核准設立 - 獨資 |
宏晟實業有限公司 登記地址: 臺中市龍井區田中里龍北路361巷95弄86號 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 84699634 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳文龍 ... ]
黃春燕 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀文翹 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃麗雪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀劉貴英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賴松林 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
陳廖玉嬌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
陳志翹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
蔡福隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
白榮川 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
吳何秀鳳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
蔡政達 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
吳有倫 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
何秀玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
蔡豪傑 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
林淑滿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
黃春燕職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀文翹職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃麗雪職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀劉貴英職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賴松林職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
陳廖玉嬌職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
陳志翹職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
蔡福隆職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
白榮川職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
吳何秀鳳職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
蔡政達職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
吳有倫職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
何秀玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
蔡豪傑職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
林淑滿職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |